Sezóna | Datum | Událost | 7 (45/112) | 2012-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - adamoel | 7 (68/112) | 2012-06-15 | Tým zanikl - adamoel | 7 (68/112) | 2012-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - sierota | 7 (91/112) | 2012-07-08 | Tým zanikl - sierota | 7 (91/112) | 2012-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Rafał Swk | 8 (2/112) | 2012-07-31 | Tým zanikl - Rafał Swk | 8 (5/112) | 2012-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - LuqaszK | 9 (15/112) | 2012-12-03 | Tým zanikl - LuqaszK | 9 (20/112) | 2012-12-08 | Tým byl přidělen manažerovi - mati19021 | 9 (43/112) | 2012-12-31 | Tým zanikl - mati19021 | 9 (65/112) | 2013-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - rychu90 | 9 (112/112) | 2013-03-10 | Tým zanikl - rychu90 | 11 (11/112) | 2013-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - DzimBoo | 11 (34/112) | 2013-08-03 | Tým zanikl - DzimBoo | 11 (36/112) | 2013-08-05 | Tým byl přidělen manažerovi - orzech122 | 11 (59/112) | 2013-08-28 | Tým zanikl - orzech122 | 11 (61/112) | 2013-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - fifik152 | 11 (84/112) | 2013-09-22 | Tým zanikl - fifik152 | 11 (95/112) | 2013-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - lamek | 12 (6/112) | 2013-10-26 | Tým zanikl - lamek | 12 (6/112) | 2013-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - kubaki801 | 12 (29/112) | 2013-11-18 | Tým zanikl - kubaki801 | 12 (29/112) | 2013-11-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Jakub Wierzbiński | 12 (52/112) | 2013-12-11 | Tým zanikl - Jakub Wierzbiński | 12 (52/112) | 2013-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - pawelpol | 13 (103/112) | 2014-05-23 | Tým zanikl - pawelpol | 13 (103/112) | 2014-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - MOURICAUD | 14 (14/112) | 2014-06-15 | Tým zanikl - MOURICAUD | 14 (14/112) | 2014-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - simi55 | 14 (37/112) | 2014-07-08 | Tým zanikl - simi55 | 14 (37/112) | 2014-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Semonis | 15 (33/112) | 2014-10-24 | Tým zanikl - Semonis | 17 (58/112) | 2015-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - bokser1551 | 17 (81/112) | 2015-07-23 | Tým zanikl - bokser1551 | 17 (108/112) | 2015-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - KamilGG | 18 (1/112) | 2015-08-24 | Tým zanikl - KamilGG | 18 (1/112) | 2015-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Wilde Donald Guerrier | 18 (24/112) | 2015-09-16 | Tým zanikl - Wilde Donald Guerrier | 18 (24/112) | 2015-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcin Lewandowski | 18 (47/112) | 2015-10-09 | Tým zanikl - Marcin Lewandowski | 18 (47/112) | 2015-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - MrGraves | 18 (70/112) | 2015-11-01 | Tým zanikl - MrGraves | 18 (70/112) | 2015-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - awesomecichy | 18 (93/112) | 2015-11-24 | Tým zanikl - awesomecichy | 18 (105/112) | 2015-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - 19mario89 | 19 (21/112) | 2016-01-03 | Tým zanikl - 19mario89 | 19 (46/112) | 2016-01-28 | Tým byl přidělen manažerovi - kinalor | 19 (69/112) | 2016-02-20 | Tým zanikl - kinalor | 19 (70/112) | 2016-02-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Koralinho | 19 (93/112) | 2016-03-15 | Tým zanikl - Koralinho | 19 (94/112) | 2016-03-16 | Tým byl přidělen manažerovi - milosz19998 | 20 (96/112) | 2016-07-08 | Tým zanikl - milosz19998 | 20 (96/112) | 2016-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Patryk Jawor | 21 (7/112) | 2016-07-31 | Tým zanikl - Patryk Jawor | 21 (27/112) | 2016-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - koala2 | 21 (50/112) | 2016-09-12 | Tým zanikl - koala2 | 21 (53/112) | 2016-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Kamil Kazyaka | 21 (76/112) | 2016-10-08 | Tým zanikl - Kamil Kazyaka | 21 (77/112) | 2016-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Kacper Skrzypski | 21 (100/112) | 2016-11-01 | Tým zanikl - Kacper Skrzypski | 21 (101/112) | 2016-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - FootballUa | 22 (12/112) | 2016-11-25 | Tým zanikl - FootballUa | 22 (23/112) | 2016-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - olek123123 | 22 (46/112) | 2016-12-29 | Tým zanikl - olek123123 | 22 (49/112) | 2017-01-01 | Tým byl přidělen manažerovi - KANSURR | 22 (73/112) | 2017-01-25 | Tým zanikl - KANSURR | 22 (75/112) | 2017-01-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Jusarjan | 23 (44/112) | 2017-04-18 | Tým zanikl - Jusarjan | 23 (67/112) | 2017-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Yusuf007 | 23 (90/112) | 2017-06-03 | Tým zanikl - Yusuf007 | 23 (111/112) | 2017-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - januszurko23 | 24 (43/112) | 2017-08-07 | Tým zanikl - januszurko23 | 24 (44/112) | 2017-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Kacper Sworacki | 24 (102/112) | 2017-10-05 | Tým zanikl - Kacper Sworacki |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | SMS Łódź† |
22. místo v lize IV.22. |
45 | SMS Łódź† |
21. místo v lize IV.22. |
44 | SMS Łódź† |
18. místo v lize IV.22. |
43 | SMS Łódź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.22. |
||
42 | SMS Łódź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.22. |
||
41 | SMS Łódź† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.22. |
||
40 | SMS Łódź† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.22. |
||
39 | SMS Łódź† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.22. |
||
38 | SMS Łódź† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.22. |
||
37 | SMS Łódź† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.22. |
||
36 | SMS Łódź† |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.22. |
||
35 | SMS Łódź† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.22. |
||
34 | SMS Łódź† |
7. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
33 | SMS Łódź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
32 | SMS Łódź† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |
||
31 | SMS Łódź† |
5. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
30 | SMS Łódź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
29 | SMS Łódź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |
||
28 | SMS Łódź† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |
||
27 | SMS Łódź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
26 | SMS Łódź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
25 | SMS Łódź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.22. |
||
24 | SMS Łódź |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.22. |
||
3. místo v lize IV.3. |
||
23 | Academica Środa Śląska† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
20. místo v lize IV.3. |
||
22 | SKS Ceramika Paradyż |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.3. |
||
21 | FcEsmi |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.3. |
||
20 | STAL NYSA |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize IV.3. |
||
19 | GKS Lokietek Brzesc |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
20. místo v lize IV.25. |
||
18 | Lads From Szczecin† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.25. |
||
17 | LKS Homola† |
7. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.25. |
||
4. místo v lize IV.62. |
||
16 | Przemsza Sosnowiec† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.62. |
||
15 | Przemsza Sosnowiec† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.62. |
||
9. místo v lize IV.16. |
||
14 | Przemsza Sosnowiec |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.16. |
||
13 | FC Gdańsk |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy IV.16. |
||
1. místo v lize V.16. |
||
12 | FC Gdańsk |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize V.16. |
||
11 | Fc Krzaczki |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.16. |
||
21. místo v lize V.42. |
||
10 | Team noname 70094 |
2049. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.42. |
||
22. místo v lize IV.42. |
||
9 | Lukas 1986 Lublin |
2049. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.42. |
||
8 | Lukas 1986 Lublin |
2049. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.42. |
||
6. místo v lize V.115. |
||
7 | Hutnik Nowa Huta |
2049. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize V.115. |
||
6 | Team noname 70094 |
4097. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize V.115. |
||
5 | Team noname 70094 |
4097. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize V.115. |