Sezóna | Datum | Událost | 7 (40/112) | 2012-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - BinariKode | 7 (65/112) | 2012-06-12 | Tým zanikl - BinariKode | 7 (65/112) | 2012-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - 5u5p3c7 | 7 (89/112) | 2012-07-06 | Tým zanikl - 5u5p3c7 | 7 (92/112) | 2012-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - BOZSEO | 8 (3/112) | 2012-08-01 | Tým zanikl - BOZSEO | 9 (1/112) | 2012-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - mkn99 | 9 (24/112) | 2012-12-12 | Tým zanikl - mkn99 | 9 (26/112) | 2012-12-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Mitza24 | 9 (50/112) | 2013-01-07 | Tým zanikl - Mitza24 | 9 (51/112) | 2013-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - narkysss | 9 (74/112) | 2013-01-31 | Tým zanikl - narkysss | 9 (91/112) | 2013-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - scubyyyyy | 10 (2/112) | 2013-03-12 | Tým zanikl - scubyyyyy | 10 (2/112) | 2013-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - k1NNd3r | 10 (25/112) | 2013-04-04 | Tým zanikl - k1NNd3r | 10 (26/112) | 2013-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - alinutzu27 | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým zanikl - alinutzu27 | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - GellertMIIM | 10 (72/112) | 2013-05-21 | Tým zanikl - GellertMIIM | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Movir Sagace | 10 (108/112) | 2013-06-26 | Tým zanikl - Movir Sagace | 10 (108/112) | 2013-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - DinamoMario | 11 (19/112) | 2013-07-19 | Tým zanikl - DinamoMario | 11 (32/112) | 2013-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ana maria rosu | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým zanikl - ana maria rosu | 11 (57/112) | 2013-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Flutyke13 | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým zanikl - Flutyke13 | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - dodu11 | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým zanikl - dodu11 | 11 (104/112) | 2013-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - cipilic | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým zanikl - cipilic | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Cristi Ciobotaru | 12 (38/112) | 2013-11-27 | Tým zanikl - Cristi Ciobotaru | 12 (38/112) | 2013-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Boby Mar | 12 (61/112) | 2013-12-20 | Tým zanikl - Boby Mar | 12 (61/112) | 2013-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - UnNesimtit | 12 (75/112) | 2014-01-03 | Tým zanikl - UnNesimtit | 12 (95/112) | 2014-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - demon5026 | 13 (6/112) | 2014-02-15 | Tým zanikl - demon5026 | 13 (15/112) | 2014-02-24 | Tým byl přidělen manažerovi - yoSuntPaliu | 13 (45/112) | 2014-03-26 | Tým zanikl - yoSuntPaliu | 13 (55/112) | 2014-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - buldum90 | 13 (78/112) | 2014-04-28 | Tým zanikl - buldum90 | 13 (89/112) | 2014-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - HitmanAndrey | 13 (112/112) | 2014-06-01 | Tým zanikl - HitmanAndrey | 14 (13/112) | 2014-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Ginagini | 14 (36/112) | 2014-07-07 | Tým zanikl - Ginagini | 14 (36/112) | 2014-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Vampiras99 | 14 (76/112) | 2014-08-16 | Tým zanikl - Vampiras99 | 14 (76/112) | 2014-08-16 | Tým byl přidělen manažerovi - GeorgescuDan | 14 (99/112) | 2014-09-08 | Tým zanikl - GeorgescuDan | 14 (103/112) | 2014-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - nicugvd | 15 (14/112) | 2014-10-05 | Tým zanikl - nicugvd | 15 (22/112) | 2014-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - catalinroata | 15 (45/112) | 2014-11-05 | Tým zanikl - catalinroata | 16 (18/112) | 2015-01-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Dalles | 16 (42/112) | 2015-02-22 | Tým zanikl - Dalles | 16 (42/112) | 2015-02-22 | Tým byl přidělen manažerovi - levilevente92 | 16 (65/112) | 2015-03-17 | Tým zanikl - levilevente92 | 16 (66/112) | 2015-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - catalin67 | 16 (89/112) | 2015-04-10 | Tým zanikl - catalin67 | 16 (90/112) | 2015-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - nsa2002 | 17 (1/112) | 2015-05-04 | Tým zanikl - nsa2002 | 17 (2/112) | 2015-05-05 | Tým byl přidělen manažerovi - sergiu0 | 17 (25/112) | 2015-05-28 | Tým zanikl - sergiu0 | 17 (42/112) | 2015-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - ati2001 | 17 (81/112) | 2015-07-23 | Tým zanikl - ati2001 | 17 (82/112) | 2015-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - dghdg | 17 (105/112) | 2015-08-16 | Tým zanikl - dghdg | 17 (106/112) | 2015-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - claudiu48ucv | 18 (17/112) | 2015-09-09 | Tým zanikl - claudiu48ucv | 18 (19/112) | 2015-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ionut6668 | 18 (42/112) | 2015-10-04 | Tým zanikl - ionut6668 | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - LEII Leii | 18 (103/112) | 2015-12-04 | Tým zanikl - LEII Leii | 18 (111/112) | 2015-12-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Vasilescu Stefan Mihai | 19 (22/112) | 2016-01-04 | Tým zanikl - Vasilescu Stefan Mihai | 19 (26/112) | 2016-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Vali Valentin | 19 (49/112) | 2016-01-31 | Tým zanikl - Vali Valentin | 19 (52/112) | 2016-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - NofeS | 19 (75/112) | 2016-02-26 | Tým zanikl - NofeS | 19 (76/112) | 2016-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Gyurika Vargyasi | 19 (99/112) | 2016-03-21 | Tým zanikl - Gyurika Vargyasi | 19 (101/112) | 2016-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - catalin721 | 20 (12/112) | 2016-04-15 | Tým zanikl - catalin721 | 20 (13/112) | 2016-04-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Serban David | 20 (36/112) | 2016-05-09 | Tým zanikl - Serban David | 20 (36/112) | 2016-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - florin1511 | 21 (9/112) | 2016-08-02 | Tým zanikl - florin1511 | 21 (35/112) | 2016-08-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Mugur manea | 21 (74/112) | 2016-10-06 | Tým zanikl - Mugur manea |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC Mugur† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
45 | FC Mugur† |
22. místo v lize III.13. |
44 | FC Mugur† |
21. místo v lize III.13. |
43 | FC Mugur† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.13. |
||
42 | FC Mugur† |
5. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.13. |
||
41 | FC Mugur† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.13. |
||
40 | FC Mugur† |
4. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.13. |
||
39 | FC Mugur† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.13. |
||
38 | FC Mugur† |
8. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
37 | FC Mugur† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
36 | FC Mugur† |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
35 | FC Mugur† |
8. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
34 | FC Mugur† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
33 | FC Mugur† |
16. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
32 | FC Mugur† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
31 | FC Mugur† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
30 | FC Mugur† |
10. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.13. |
||
29 | FC Mugur† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.13. |
||
28 | FC Mugur† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.13. |
||
27 | FC Mugur† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.13. |
||
26 | FC Mugur† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
25 | FC Mugur† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.13. |
||
24 | FC Mugur† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.13. |
||
23 | FC Mugur† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.13. |
||
22 | FC Mugur† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.13. |
||
21 | FC Mugur† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
10. místo v lize III.5. |
||
20 | FC Dorobanti |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.5. |
||
19 | Fc Nyujtod |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
20. místo v lize III.5. |
||
18 | FC LEII |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.5. |
||
16. místo v lize III.15. |
||
17 | Aston Villa |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.15. |
||
16 | S.C Vaslui |
7. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.15. |
||
Prohra v baráži o postup do ligy III.4. |
||
2. místo v lize IV.4. |
||
15 | Steaua Bucuresti 70044 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.4. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize III.4. |
||
21. místo v lize III.4. |
||
14 | National Urziceni |
5. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
Prohra v baráži o postup do ligy III.16. |
||
2. místo v lize IV.16. |
||
13 | FC Mangalia |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.16. |
||
18. místo v lize IV.7. |
||
12 | Spicy Pickles |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.7. |
||
11 | Junior F.c |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.7. |
||
17. místo v lize IV.46. |
||
10 | F.C Dinamo |
513. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.46. |
||
9 | Atlanty |
1025. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.46. |
||
8 | Team noname 70044 |
513. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.46. |
||
21. místo v lize III.12. |
||
7 | RECOLTA BRASOV |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
2049. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.12. |
||
1. místo v lize IV.46. |
||
6 | Team noname 70044 |
1025. místo v národním poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize IV.46. |
||
5 | Team noname 70044 |
1025. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize IV.46. |