Sezóna | Datum | Událost | 7 (49/112) | 2012-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - tulek72 | 7 (72/112) | 2012-06-19 | Tým zanikl - tulek72 | 7 (72/112) | 2012-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - bartoop | 7 (81/112) | 2012-06-28 | Tým zanikl - bartoop | 7 (95/112) | 2012-07-12 | Tým byl přidělen manažerovi - arekmen1234 | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Tým zanikl - arekmen1234 | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - karoix93 | 8 (32/112) | 2012-08-30 | Tým zanikl - karoix93 | 8 (32/112) | 2012-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - przemo725 | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým zanikl - przemo725 | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Klima99 | 9 (4/112) | 2012-11-22 | Tým zanikl - Klima99 | 9 (4/112) | 2012-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Jujki | 9 (27/112) | 2012-12-15 | Tým zanikl - Jujki | 9 (29/112) | 2012-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - krakus10 | 9 (52/112) | 2013-01-09 | Tým zanikl - krakus10 | 9 (52/112) | 2013-01-09 | Tým byl přidělen manažerovi - rkblin | 9 (75/112) | 2013-02-01 | Tým zanikl - rkblin | 9 (75/112) | 2013-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Adix 2 | 9 (98/112) | 2013-02-24 | Tým zanikl - Adix 2 | 10 (82/112) | 2013-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - matysjezierski | 11 (36/112) | 2013-08-05 | Tým zanikl - matysjezierski | 11 (40/112) | 2013-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - fajrancik22 | 11 (63/112) | 2013-09-01 | Tým zanikl - fajrancik22 | 11 (84/112) | 2013-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - kuba9966 | 11 (107/112) | 2013-10-15 | Tým zanikl - kuba9966 | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - figowiki7 | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým zanikl - figowiki7 | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Michał Rozner | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým zanikl - Michał Rozner | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - TheKozli | 14 (48/112) | 2014-07-19 | Tým zanikl - TheKozli | 15 (15/112) | 2014-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Pindara | 15 (38/112) | 2014-10-29 | Tým zanikl - Pindara | 15 (40/112) | 2014-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - sticz321 | 15 (63/112) | 2014-11-23 | Tým zanikl - sticz321 | 15 (64/112) | 2014-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - tobiseduro | 15 (87/112) | 2014-12-17 | Tým zanikl - tobiseduro | 15 (89/112) | 2014-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - markwat | 15 (112/112) | 2015-01-11 | Tým zanikl - markwat | 15 (112/112) | 2015-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - megapolak | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým zanikl - megapolak | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - gińzpasjansa | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým zanikl - gińzpasjansa | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - jcod | 16 (69/112) | 2015-03-21 | Tým zanikl - jcod | 16 (82/112) | 2015-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Lukasio | 16 (105/112) | 2015-04-26 | Tým zanikl - Lukasio | 17 (74/112) | 2015-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - antekzzz | 17 (98/112) | 2015-08-09 | Tým zanikl - antekzzz | 17 (103/112) | 2015-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - DevilOfSofa | 18 (19/112) | 2015-09-11 | Tým zanikl - DevilOfSofa | 18 (20/112) | 2015-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - alientees | 18 (43/112) | 2015-10-05 | Tým zanikl - alientees | 18 (45/112) | 2015-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - kyrtek | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým zanikl - kyrtek | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - MisiekTKD | 18 (91/112) | 2015-11-22 | Tým zanikl - MisiekTKD | 18 (91/112) | 2015-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Fitnes101 | 19 (2/112) | 2015-12-15 | Tým zanikl - Fitnes101 | 19 (6/112) | 2015-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Gucio09 | 19 (29/112) | 2016-01-11 | Tým zanikl - Gucio09 | 19 (31/112) | 2016-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - sawik1990 | 19 (60/112) | 2016-02-11 | Tým zanikl - sawik1990 | 19 (80/112) | 2016-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - kamil545666 | 19 (103/112) | 2016-03-25 | Tým zanikl - kamil545666 | 19 (103/112) | 2016-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - RADZIALDO111 | 20 (14/112) | 2016-04-17 | Tým zanikl - RADZIALDO111 | 20 (14/112) | 2016-04-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Ziutek MS7 | 20 (37/112) | 2016-05-10 | Tým zanikl - Ziutek MS7 | 20 (37/112) | 2016-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Adek9307 | 20 (67/112) | 2016-06-09 | Tým zanikl - Adek9307 | 20 (67/112) | 2016-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - HESSUS HES | 20 (90/112) | 2016-07-02 | Tým zanikl - HESSUS HES | 20 (90/112) | 2016-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - gdrumia | 21 (1/112) | 2016-07-25 | Tým zanikl - gdrumia | 21 (27/112) | 2016-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Fredek 09 | 21 (50/112) | 2016-09-12 | Tým zanikl - Fredek 09 | 21 (53/112) | 2016-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - oiuoy | 21 (76/112) | 2016-10-08 | Tým zanikl - oiuoy | 21 (77/112) | 2016-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - makron79 | 21 (100/112) | 2016-11-01 | Tým zanikl - makron79 | 21 (101/112) | 2016-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Jakub Tymejczyk | 22 (12/112) | 2016-11-25 | Tým zanikl - Jakub Tymejczyk | 22 (22/112) | 2016-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - jancos175 | 22 (45/112) | 2016-12-28 | Tým zanikl - jancos175 | 22 (48/112) | 2016-12-31 | Tým byl přidělen manažerovi - kobrabiceps2 | 22 (74/112) | 2017-01-26 | Tým zanikl - kobrabiceps2 | 22 (74/112) | 2017-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Diorgo | 22 (98/112) | 2017-02-19 | Tým zanikl - Diorgo | 22 (98/112) | 2017-02-19 | Tým byl přidělen manažerovi - cherenno | 23 (9/112) | 2017-03-14 | Tým zanikl - cherenno | 23 (13/112) | 2017-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - nikplay | 23 (36/112) | 2017-04-10 | Tým zanikl - nikplay | 23 (40/112) | 2017-04-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Maniek0520 | 23 (63/112) | 2017-05-07 | Tým zanikl - Maniek0520 | 23 (66/112) | 2017-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Quater | 23 (89/112) | 2017-06-02 | Tým zanikl - Quater | 23 (110/112) | 2017-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - MrShadow | 24 (21/112) | 2017-07-16 | Tým zanikl - MrShadow | 24 (21/112) | 2017-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Mariusz90 | 24 (44/112) | 2017-08-08 | Tým zanikl - Mariusz90 | 24 (45/112) | 2017-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - SzhaQ | 24 (68/112) | 2017-09-01 | Tým zanikl - SzhaQ |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | SkunkFc† |
20. místo v lize IV.29. |
45 | SkunkFc† |
18. místo v lize IV.29. |
44 | SkunkFc† |
17. místo v lize IV.29. |
43 | SkunkFc† |
17. místo v lize IV.29. |
42 | SkunkFc† |
17. místo v lize IV.29. |
41 | SkunkFc† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.29. |
||
40 | SkunkFc† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.29. |
||
39 | SkunkFc† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.29. |
||
38 | SkunkFc† |
16. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.29. |
||
37 | SkunkFc† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.29. |
||
36 | SkunkFc† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.29. |
||
35 | SkunkFc† |
10. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.29. |
||
34 | SkunkFc† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.29. |
||
33 | SkunkFc† |
11. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.29. |
||
32 | SkunkFc† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.29. |
||
31 | SkunkFc† |
15. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.29. |
||
30 | SkunkFc† |
15. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.29. |
||
29 | SkunkFc† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.29. |
||
28 | SkunkFc† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.29. |
||
27 | SkunkFc† |
19. místo v lize IV.29. |
26 | SkunkFc† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.29. |
||
25 | SkunkFc† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.29. |
||
24 | SkunkFc† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.29. |
||
21. místo v lize IV.3. |
||
23 | AS Parówki† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.3. |
||
22 | Fc Bayern Monachium |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.3. |
||
21 | Czarni Zabrze |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.3. |
||
20 | fcrumia |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.3. |
||
19 | bbvvaa |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
18. místo v lize IV.28. |
||
18 | FC Butrymki |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
22. místo v lize IV.28. |
||
17 | LKS Babin† |
12. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.28. |
||
10. místo v lize IV.53. |
||
16 | Manchester United Pl |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.53. |
||
14. místo v lize IV.4. |
||
15 | REAL MADRIT |
10. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.4. |
||
9. místo v lize IV.57. |
||
14 | FC Bździszewo† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.57. |
||
13 | FC Bździszewo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.57. |
||
4. místo v lize V.32. |
||
12 | BvB24 |
12. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.32. |
||
11 | Barel Stalowa Wola |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize V.32. |
||
10 | Team noname 68188 |
4097. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize V.32. |
||
9 | Victoria Czernikowo |
2049. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize V.32. |
||
8 | Victoria Czernikowo |
2049. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.32. |
||
11. místo v lize V.120. |
||
7 | Sami Swoi |
4097. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize V.120. |
||
6 | Team noname 68188 |
2049. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize V.120. |
||
5 | Team noname 68188 |
4097. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize V.120. |