Sezóna | Datum | Událost | 4 (78/112) | 2011-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - guilleroitman | 4 (104/112) | 2011-08-20 | Tým zanikl - guilleroitman | 4 (104/112) | 2011-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - killerlogic | 5 (16/112) | 2011-09-13 | Tým zanikl - killerlogic | 5 (39/112) | 2011-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - erick 13 | 5 (63/112) | 2011-10-30 | Tým zanikl - erick 13 | 11 (51/112) | 2013-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - exe14 | 12 (40/112) | 2013-11-29 | Tým zanikl - exe14 | 12 (40/112) | 2013-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - MORELLA06 | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým zanikl - MORELLA06 | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - river papa | 12 (87/112) | 2014-01-15 | Tým zanikl - river papa | 12 (87/112) | 2014-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - matimartinez97 | 12 (111/112) | 2014-02-08 | Tým zanikl - matimartinez97 | 12 (111/112) | 2014-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - AndyRiver | 13 (23/112) | 2014-03-04 | Tým zanikl - AndyRiver | 13 (23/112) | 2014-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - MATIAS MEDERA | 13 (47/112) | 2014-03-28 | Tým zanikl - MATIAS MEDERA | 13 (57/112) | 2014-04-07 | Tým byl přidělen manažerovi - mayf22 | 13 (80/112) | 2014-04-30 | Tým zanikl - mayf22 | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým byl přidělen manažerovi - EZEQUIEL MONJES | 13 (107/112) | 2014-05-27 | Tým zanikl - EZEQUIEL MONJES | 14 (18/112) | 2014-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - nicotorosr | 14 (49/112) | 2014-07-20 | Tým zanikl - nicotorosr | 14 (49/112) | 2014-07-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Gabriel Galveston | 14 (72/112) | 2014-08-12 | Tým zanikl - Gabriel Galveston | 14 (72/112) | 2014-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - facbz17 | 14 (95/112) | 2014-09-04 | Tým zanikl - facbz17 | 15 (36/112) | 2014-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - DAMITO037 | 15 (59/112) | 2014-11-19 | Tým zanikl - DAMITO037 | 15 (59/112) | 2014-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - max1b | 15 (82/112) | 2014-12-12 | Tým zanikl - max1b | 15 (82/112) | 2014-12-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcos Apiqui | 15 (106/112) | 2015-01-05 | Tým zanikl - Marcos Apiqui | 15 (106/112) | 2015-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - superpeshe | 16 (18/112) | 2015-01-29 | Tým zanikl - superpeshe | 16 (24/112) | 2015-02-04 | Tým byl přidělen manažerovi - juanmar08 | 16 (47/112) | 2015-02-27 | Tým zanikl - juanmar08 | 16 (47/112) | 2015-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - gocoolman | 16 (70/112) | 2015-03-22 | Tým zanikl - gocoolman | 16 (70/112) | 2015-03-22 | Tým byl přidělen manažerovi - MarkoMayola | 17 (67/112) | 2015-07-09 | Tým zanikl - MarkoMayola | 17 (67/112) | 2015-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - ddm19 | 17 (90/112) | 2015-08-01 | Tým zanikl - ddm19 | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - tomi10mansilla | 18 (19/112) | 2015-09-11 | Tým zanikl - tomi10mansilla | 19 (73/112) | 2016-02-24 | Tým byl přidělen manažerovi - joshelo9 | 19 (96/112) | 2016-03-18 | Tým zanikl - joshelo9 | 19 (96/112) | 2016-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - francogonza | 20 (7/112) | 2016-04-10 | Tým zanikl - francogonza | 20 (7/112) | 2016-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Santiago Passera | 20 (31/112) | 2016-05-04 | Tým zanikl - Santiago Passera | 20 (31/112) | 2016-05-04 | Tým byl přidělen manažerovi - emacora | 20 (55/112) | 2016-05-28 | Tým zanikl - emacora | 20 (55/112) | 2016-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Exequiel1998 | 20 (78/112) | 2016-06-20 | Tým zanikl - Exequiel1998 | 20 (78/112) | 2016-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - LucioBr | 20 (102/112) | 2016-07-14 | Tým zanikl - LucioBr | 20 (102/112) | 2016-07-14 | Tým byl přidělen manažerovi - MARQUEZ ANDRES | 21 (14/112) | 2016-08-07 | Tým zanikl - MARQUEZ ANDRES | 21 (14/112) | 2016-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - natalio guglielmi | 21 (38/112) | 2016-08-31 | Tým zanikl - natalio guglielmi | 21 (38/112) | 2016-08-31 | Tým byl přidělen manažerovi - lucaswtf | 21 (61/112) | 2016-09-23 | Tým zanikl - lucaswtf | 21 (63/112) | 2016-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Facu Ferreyra | 21 (87/112) | 2016-10-19 | Tým zanikl - Facu Ferreyra | 21 (87/112) | 2016-10-19 | Tým byl přidělen manažerovi - independien | 21 (110/112) | 2016-11-11 | Tým zanikl - independien | 21 (110/112) | 2016-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Montene | 22 (21/112) | 2016-12-04 | Tým zanikl - Montene | 22 (21/112) | 2016-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - neron24 | 22 (88/112) | 2017-02-09 | Tým zanikl - neron24 | 22 (96/112) | 2017-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - CANDOMBERO | 23 (21/112) | 2017-03-26 | Tým zanikl - CANDOMBERO | 23 (22/112) | 2017-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcos David Figueroa | 23 (76/112) | 2017-05-20 | Tým zanikl - Marcos David Figueroa | 23 (90/112) | 2017-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - evilgoku123 | 24 (1/112) | 2017-06-26 | Tým zanikl - evilgoku123 | 24 (1/112) | 2017-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Uriel Farias | 24 (25/112) | 2017-07-20 | Tým zanikl - Uriel Farias | 24 (26/112) | 2017-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - juanbengolea | 24 (49/112) | 2017-08-13 | Tým zanikl - juanbengolea | 24 (50/112) | 2017-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - TRES IDIOTAS EN YOUTUBE | 24 (73/112) | 2017-09-06 | Tým zanikl - TRES IDIOTAS EN YOUTUBE | 24 (74/112) | 2017-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Mariano03 | 24 (98/112) | 2017-10-01 | Tým zanikl - Mariano03 | 24 (104/112) | 2017-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Jeremias1 | 25 (15/112) | 2017-10-30 | Tým zanikl - Jeremias1 | 25 (18/112) | 2017-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - monono06 | 25 (41/112) | 2017-11-25 | Tým zanikl - monono06 | 25 (45/112) | 2017-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Omarmillo | 25 (69/112) | 2017-12-23 | Tým zanikl - Omarmillo | 25 (69/112) | 2017-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - AgustinDelamorclaz | 25 (92/112) | 2018-01-15 | Tým zanikl - AgustinDelamorclaz | 25 (96/112) | 2018-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Nanof | 26 (7/112) | 2018-02-11 | Tým zanikl - Nanof | 26 (11/112) | 2018-02-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Fernandito maricon | 26 (34/112) | 2018-03-10 | Tým zanikl - Fernandito maricon | 26 (41/112) | 2018-03-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Guido12 | 26 (64/112) | 2018-04-09 | Tým zanikl - Guido12 | 26 (74/112) | 2018-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - lautaro18 | 26 (97/112) | 2018-05-12 | Tým zanikl - lautaro18 | 26 (101/112) | 2018-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - tutiano | 27 (12/112) | 2018-06-08 | Tým zanikl - tutiano | 27 (12/112) | 2018-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - agusbasualdo123 | 27 (35/112) | 2018-07-01 | Tým zanikl - agusbasualdo123 | 27 (35/112) | 2018-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Martinfink | 27 (58/112) | 2018-07-24 | Tým zanikl - Martinfink | 27 (58/112) | 2018-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Genova | 27 (82/112) | 2018-08-17 | Tým zanikl - Daniel Genova | 28 (1/112) | 2018-09-17 | Tým byl přidělen manažerovi - jose018 | 28 (25/112) | 2018-10-11 | Tým zanikl - jose018 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | el niupi fc 65602 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.9. |
||
45 | el niupi fc 65602 † |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.9. |
||
44 | el niupi fc 65602 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.9. |
||
43 | el niupi fc 65602 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.9. |
||
42 | el niupi fc 65602 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.9. |
||
41 | el niupi fc 65602 † |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.9. |
||
40 | el niupi fc 65602 † |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.9. |
||
39 | el niupi fc 65602 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.9. |
||
38 | el niupi fc 65602 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.9. |
||
37 | el niupi fc 65602 † |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.9. |
||
36 | el niupi fc 65602 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.9. |
||
35 | el niupi fc 65602 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.9. |
||
34 | el niupi fc 65602 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.9. |
||
33 | el niupi fc 65602 † |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.9. |
||
32 | el niupi fc 65602 † |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.9. |
||
31 | el niupi fc 65602 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.9. |
||
30 | el niupi fc 65602 † |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.9. |
||
29 | el niupi fc 65602 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.9. |
||
28 | el niupi fc 65602 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.9. |
||
20. místo v lize III.3. |
||
27 | rey del futbol† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.3. |
||
26 | river plate argentina† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
22. místo v lize III.3. |
||
25 | Los Chetitos |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.3. |
||
24 | AllStars1† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.3. |
||
23 | fran fc |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize III.3. |
||
22 | SAN TELMO |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.3. |
||
21 | independiente de rivera |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
3. místo v lize IV.8. |
||
20 | los campeones |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.8. |
||
19 | club atleticboca juniors |
9. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.8. |
||
18 | roberto† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
10. místo v lize III.8. |
||
17 | ddm19† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
513. místo v Superligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.8. |
||
16 | Deportivo Marko |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.8. |
||
4. místo v lize IV.24. |
||
15 | LeonesFC |
5. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.24. |
||
14 | FC.BAYERN† |
8. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.24. |
||
13 | MILSHWARE |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.24. |
||
8. místo v lize IV.5. |
||
12 | Canalense |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.5. |
||
11 | Gimnasia y Esgrima |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
Tým postoupil do ligy IV.35. |
||
1. místo v lize V.35. |
||
10 | Team noname 65602 |
2049. místo v národním poháru. |
17. místo v lize V.35. |
||
9 | Team noname 65602 |
2049. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize V.35. |
||
8 | Team noname 65602 |
2049. místo v národním poháru. |
22. místo v lize V.35. |
||
7 | Team noname 65602 |
2049. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize V.35. |
||
6 | Team noname 65602 |
2049. místo v národním poháru. |
22. místo v lize V.35. |
||
5 | Team noname 65602 |
1025. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize V.35. |
||
4 | la academia de guillote |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.35. |