4 (74/112) |
2011-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mauro Nagel |
4 (97/112) |
2011-08-13 |
Tým zanikl - Mauro Nagel |
4 (97/112) |
2011-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - rufinense |
5 (15/112) |
2011-09-12 |
Tým zanikl - rufinense |
5 (36/112) |
2011-10-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - NEGRONET11 |
5 (59/112) |
2011-10-26 |
Tým zanikl - NEGRONET11 |
5 (83/112) |
2011-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Samaras Y Jesús |
5 (106/112) |
2011-12-12 |
Tým zanikl - Samaras Y Jesús |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - leonlp |
11 (73/112) |
2013-09-11 |
Tým zanikl - leonlp |
11 (95/112) |
2013-10-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ramon D |
12 (6/112) |
2013-10-26 |
Tým zanikl - Ramon D |
12 (6/112) |
2013-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - PipaFsa |
12 (29/112) |
2013-11-18 |
Tým zanikl - PipaFsa |
12 (30/112) |
2013-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - JoaquinD |
12 (53/112) |
2013-12-12 |
Tým zanikl - JoaquinD |
12 (53/112) |
2013-12-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Captain Tsubasa |
12 (57/112) |
2013-12-16 |
Tým zanikl - Captain Tsubasa |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - tomi131099 |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tým zanikl - tomi131099 |
12 (99/112) |
2014-01-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - ignaciioo |
13 (10/112) |
2014-02-19 |
Tým zanikl - ignaciioo |
13 (11/112) |
2014-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - fedeop98 |
13 (34/112) |
2014-03-15 |
Tým zanikl - fedeop98 |
13 (36/112) |
2014-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - FEDERICOR |
13 (59/112) |
2014-04-09 |
Tým zanikl - FEDERICOR |
13 (70/112) |
2014-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nickosoul |
13 (93/112) |
2014-05-13 |
Tým zanikl - Nickosoul |
13 (96/112) |
2014-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - ulisescasla |
14 (8/112) |
2014-06-09 |
Tým zanikl - ulisescasla |
14 (8/112) |
2014-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - ariiel14 |
14 (31/112) |
2014-07-02 |
Tým zanikl - ariiel14 |
14 (34/112) |
2014-07-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - nicoecaballero |
14 (58/112) |
2014-07-29 |
Tým zanikl - nicoecaballero |
14 (58/112) |
2014-07-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - valentino tiofalo |
14 (82/112) |
2014-08-22 |
Tým zanikl - valentino tiofalo |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Agus Aparicio |
15 (1/112) |
2014-09-22 |
Tým zanikl - Agus Aparicio |
15 (3/112) |
2014-09-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Maximiliano Gabriel |
15 (26/112) |
2014-10-17 |
Tým zanikl - Maximiliano Gabriel |
15 (27/112) |
2014-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - boca juniors xeneise |
15 (51/112) |
2014-11-11 |
Tým zanikl - boca juniors xeneise |
15 (52/112) |
2014-11-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - titicrap10 |
15 (76/112) |
2014-12-06 |
Tým zanikl - titicrap10 |
15 (77/112) |
2014-12-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - xdedomanx |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tým zanikl - xdedomanx |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - ManuuBruzzone |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým zanikl - ManuuBruzzone |
16 (15/112) |
2015-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Obras Sanitarias |
16 (38/112) |
2015-02-18 |
Tým zanikl - Obras Sanitarias |
16 (38/112) |
2015-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - AleRex10 |
16 (61/112) |
2015-03-13 |
Tým zanikl - AleRex10 |
16 (62/112) |
2015-03-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Quique Maurizi |
16 (90/112) |
2015-04-11 |
Tým zanikl - Quique Maurizi |
16 (111/112) |
2015-05-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - walter27 |
17 (23/112) |
2015-05-26 |
Tým zanikl - walter27 |
17 (23/112) |
2015-05-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - rodrigo leo |
17 (47/112) |
2015-06-19 |
Tým zanikl - rodrigo leo |
17 (47/112) |
2015-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - thor17 |
17 (51/112) |
2015-06-23 |
Tým zanikl - thor17 |
17 (52/112) |
2015-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - ElooCurcio |
17 (75/112) |
2015-07-17 |
Tým zanikl - ElooCurcio |
17 (76/112) |
2015-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thomas E Suarez |
17 (99/112) |
2015-08-10 |
Tým zanikl - Thomas E Suarez |
17 (100/112) |
2015-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - locura1977 |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tým zanikl - locura1977 |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - claudio1985 |
18 (36/112) |
2015-09-28 |
Tým zanikl - claudio1985 |
18 (36/112) |
2015-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - AriCAAB |
18 (59/112) |
2015-10-21 |
Tým zanikl - AriCAAB |
18 (60/112) |
2015-10-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tomas987456543210 |
18 (84/112) |
2015-11-15 |
Tým zanikl - Tomas987456543210 |
18 (86/112) |
2015-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marcos Antonio Melo |
18 (109/112) |
2015-12-10 |
Tým zanikl - Marcos Antonio Melo |
18 (109/112) |
2015-12-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Enzo Agustin |
19 (21/112) |
2016-01-03 |
Tým zanikl - Enzo Agustin |
19 (21/112) |
2016-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - river de buenos aires |
19 (44/112) |
2016-01-26 |
Tým zanikl - river de buenos aires |
19 (44/112) |
2016-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - camiluchi44 |
19 (67/112) |
2016-02-18 |
Tým zanikl - camiluchi44 |
19 (67/112) |
2016-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rami12345 |
19 (91/112) |
2016-03-13 |
Tým zanikl - Rami12345 |
19 (94/112) |
2016-03-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - heroeman |
20 (5/112) |
2016-04-08 |
Tým zanikl - heroeman |
20 (19/112) |
2016-04-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - nosesss |
20 (42/112) |
2016-05-15 |
Tým zanikl - nosesss |
20 (42/112) |
2016-05-15 |
Tým zanikl - nosesss |
20 (46/112) |
2016-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lbuquete |
21 (54/112) |
2016-09-16 |
Tým zanikl - Lbuquete |
21 (57/112) |
2016-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dayannn |
22 (74/112) |
2017-01-26 |
Tým zanikl - Dayannn |
22 (79/112) |
2017-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - JOAQUIN 120 |
22 (103/112) |
2017-02-24 |
Tým zanikl - JOAQUIN 120 |
22 (103/112) |
2017-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Juato |
23 (14/112) |
2017-03-19 |
Tým zanikl - Juato |
23 (15/112) |
2017-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ZoToGaMeR |
23 (39/112) |
2017-04-13 |
Tým zanikl - ZoToGaMeR |
23 (39/112) |
2017-04-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - soyunpikachu |
23 (63/112) |
2017-05-07 |
Tým zanikl - soyunpikachu |
23 (64/112) |
2017-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lucauriel12 |
23 (88/112) |
2017-06-01 |
Tým zanikl - Lucauriel12 |
23 (89/112) |
2017-06-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - wallymas |
24 (1/112) |
2017-06-26 |
Tým zanikl - wallymas |
24 (1/112) |
2017-06-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - andres rodriguez1234 |
24 (25/112) |
2017-07-20 |
Tým zanikl - andres rodriguez1234 |
24 (26/112) |
2017-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - dylansegales |
24 (49/112) |
2017-08-13 |
Tým zanikl - dylansegales |
24 (50/112) |
2017-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - sergio gabriel |
24 (74/112) |
2017-09-07 |
Tým zanikl - sergio gabriel |
24 (76/112) |
2017-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Camuén |
24 (99/112) |
2017-10-02 |
Tým zanikl - Camuén |
24 (105/112) |
2017-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucasbj |
25 (16/112) |
2017-10-31 |
Tým zanikl - lucasbj |
25 (18/112) |
2017-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - alytaaa |
25 (41/112) |
2017-11-25 |
Tým zanikl - alytaaa |
25 (45/112) |
2017-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nahu Amherdt |
25 (68/112) |
2017-12-22 |
Tým zanikl - Nahu Amherdt |
25 (69/112) |
2017-12-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lucalski |
25 (92/112) |
2018-01-15 |
Tým zanikl - Lucalski |
25 (95/112) |
2018-01-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Porotto |
26 (6/112) |
2018-02-10 |
Tým zanikl - Porotto |
26 (10/112) |
2018-02-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Joako Yañez |
26 (33/112) |
2018-03-09 |
Tým zanikl - Joako Yañez |
26 (37/112) |
2018-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - pedrojrz |
26 (67/112) |
2018-04-12 |
Tým zanikl - pedrojrz |
26 (69/112) |
2018-04-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - kfontana06 |
26 (93/112) |
2018-05-08 |
Tým zanikl - kfontana06 |
26 (96/112) |
2018-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - facubernal |
27 (105/112) |
2018-09-09 |
Tým zanikl - facubernal |
27 (108/112) |
2018-09-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - facubernal |
29 (16/112) |
2019-01-22 |
Tým zanikl - facubernal |