4 (79/112) |
2011-07-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - yavuz selim |
4 (102/112) |
2011-08-18 |
Tým zanikl - yavuz selim |
6 (40/112) |
2012-01-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - erkinoo |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tým zanikl - erkinoo |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - şakıloniel |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Tým zanikl - şakıloniel |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gürkan Dağtekin |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Tým zanikl - Gürkan Dağtekin |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - serhat1907 |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Tým zanikl - serhat1907 |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - mansur ejder |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tým zanikl - mansur ejder |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - 34yakuza34 |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tým zanikl - 34yakuza34 |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - QUARESMA 11 |
7 (89/112) |
2012-07-06 |
Tým zanikl - QUARESMA 11 |
7 (89/112) |
2012-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - cixdidi02 |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tým zanikl - cixdidi02 |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - johncena53 |
8 (23/112) |
2012-08-21 |
Tým zanikl - johncena53 |
8 (26/112) |
2012-08-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - smtplt |
8 (49/112) |
2012-09-16 |
Tým zanikl - smtplt |
8 (49/112) |
2012-09-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - ozbayburak |
8 (72/112) |
2012-10-09 |
Tým zanikl - ozbayburak |
8 (73/112) |
2012-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - umutzidan4 |
8 (96/112) |
2012-11-02 |
Tým zanikl - umutzidan4 |
8 (101/112) |
2012-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - feride62 |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tým zanikl - feride62 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - emacı |
9 (39/112) |
2012-12-27 |
Tým zanikl - emacı |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - ozo393 |
9 (63/112) |
2013-01-20 |
Tým zanikl - ozo393 |
9 (63/112) |
2013-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ricardo Q |
9 (86/112) |
2013-02-12 |
Tým zanikl - ricardo Q |
9 (87/112) |
2013-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - 210can210 |
9 (110/112) |
2013-03-08 |
Tým zanikl - 210can210 |
10 (4/112) |
2013-03-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - deamon01 |
10 (27/112) |
2013-04-06 |
Tým zanikl - deamon01 |
10 (45/112) |
2013-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Onur1903 |
10 (68/112) |
2013-05-17 |
Tým zanikl - Onur1903 |
10 (71/112) |
2013-05-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ugrkcr42 |
10 (94/112) |
2013-06-12 |
Tým zanikl - ugrkcr42 |
10 (102/112) |
2013-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - selçuk21 |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tým zanikl - selçuk21 |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ismet berkan |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tým zanikl - ismet berkan |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - ferhatcakr1 |
11 (59/112) |
2013-08-28 |
Tým zanikl - ferhatcakr1 |
11 (62/112) |
2013-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - ibrahim korkmaz |
11 (85/112) |
2013-09-23 |
Tým zanikl - ibrahim korkmaz |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - barın |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tým zanikl - barın |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - serhan2004 |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tým zanikl - serhan2004 |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - urlalee35 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým zanikl - urlalee35 |
12 (45/112) |
2013-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - gonzalos9 |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tým zanikl - gonzalos9 |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Salih Kül |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tým zanikl - Salih Kül |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rampier |
13 (7/112) |
2014-02-16 |
Tým zanikl - Rampier |
13 (7/112) |
2014-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Batarya |
13 (30/112) |
2014-03-11 |
Tým zanikl - Batarya |
13 (70/112) |
2014-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - FATİHFC78 |
13 (93/112) |
2014-05-13 |
Tým zanikl - FATİHFC78 |
13 (95/112) |
2014-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - alper yıldız |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým zanikl - alper yıldız |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - ctc24ctc |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým zanikl - ctc24ctc |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Erhan Şentürk |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tým zanikl - Erhan Şentürk |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - rodin71 |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tým zanikl - rodin71 |
14 (81/112) |
2014-08-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - sagidey |
14 (104/112) |
2014-09-13 |
Tým zanikl - sagidey |
14 (105/112) |
2014-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - gallapaj123 |
16 (26/112) |
2015-02-06 |
Tým zanikl - gallapaj123 |