4 (80/112) |
2011-07-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - arogorn06 |
4 (103/112) |
2011-08-19 |
Tým zanikl - arogorn06 |
6 (40/112) |
2012-01-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - kah1907 |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tým zanikl - kah1907 |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - korsan00 |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Tým zanikl - korsan00 |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zelozika |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Tým zanikl - Zelozika |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - onurgumus |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Tým zanikl - onurgumus |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - ilkay71 |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tým zanikl - ilkay71 |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - eneskqan |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tým zanikl - eneskqan |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jennese |
7 (89/112) |
2012-07-06 |
Tým zanikl - Jennese |
7 (89/112) |
2012-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - metin gorkem |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tým zanikl - metin gorkem |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - naberya |
8 (23/112) |
2012-08-21 |
Tým zanikl - naberya |
8 (25/112) |
2012-08-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - aslankıral |
8 (48/112) |
2012-09-15 |
Tým zanikl - aslankıral |
8 (49/112) |
2012-09-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - morinho23 |
8 (72/112) |
2012-10-09 |
Tým zanikl - morinho23 |
8 (72/112) |
2012-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Serkanaria |
8 (95/112) |
2012-11-01 |
Tým zanikl - Serkanaria |
8 (100/112) |
2012-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - puma4402 |
9 (11/112) |
2012-11-29 |
Tým zanikl - puma4402 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - mertçetin |
9 (39/112) |
2012-12-27 |
Tým zanikl - mertçetin |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - athandro |
9 (63/112) |
2013-01-20 |
Tým zanikl - athandro |
9 (63/112) |
2013-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - isomail27 |
9 (86/112) |
2013-02-12 |
Tým zanikl - isomail27 |
9 (87/112) |
2013-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - memo05 |
10 (1/112) |
2013-03-11 |
Tým zanikl - memo05 |
10 (5/112) |
2013-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - burakkaya |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tým zanikl - burakkaya |
10 (45/112) |
2013-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alexsis De Mozquela |
10 (68/112) |
2013-05-17 |
Tým zanikl - Alexsis De Mozquela |
10 (71/112) |
2013-05-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - kerem5zz |
10 (95/112) |
2013-06-13 |
Tým zanikl - kerem5zz |
10 (102/112) |
2013-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - reohka |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tým zanikl - reohka |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - cıstoo |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tým zanikl - cıstoo |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - serqantr |
11 (59/112) |
2013-08-28 |
Tým zanikl - serqantr |
11 (62/112) |
2013-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Halil İbrahim Tütüncü |
11 (85/112) |
2013-09-23 |
Tým zanikl - Halil İbrahim Tütüncü |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - nowys955 |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tým zanikl - nowys955 |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - aliyavuz |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tým zanikl - aliyavuz |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - BatuhanKochan |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým zanikl - BatuhanKochan |
12 (45/112) |
2013-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - BÜNYAMİ |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tým zanikl - BÜNYAMİ |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - NOLİHEY |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tým zanikl - NOLİHEY |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - ertyuyu |
13 (7/112) |
2014-02-16 |
Tým zanikl - ertyuyu |
13 (7/112) |
2014-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Hãmdî Gök |
13 (30/112) |
2014-03-11 |
Tým zanikl - Hãmdî Gök |
13 (70/112) |
2014-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - maraz 05 |
13 (93/112) |
2014-05-13 |
Tým zanikl - maraz 05 |
13 (95/112) |
2014-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - ololok |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým zanikl - ololok |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - kumluca |
14 (41/112) |
2014-07-12 |
Tým zanikl - kumluca |
14 (41/112) |
2014-07-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - batuhanardak |
14 (64/112) |
2014-08-04 |
Tým zanikl - batuhanardak |
14 (81/112) |
2014-08-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - bilic34 |
14 (104/112) |
2014-09-13 |
Tým zanikl - bilic34 |
14 (104/112) |
2014-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - martin luther |
15 (16/112) |
2014-10-07 |
Tým zanikl - martin luther |
15 (20/112) |
2014-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bayram KüçükŞahin |
15 (43/112) |
2014-11-03 |
Tým zanikl - Bayram KüçükŞahin |
15 (43/112) |
2014-11-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - expafi |
15 (67/112) |
2014-11-27 |
Tým zanikl - expafi |
15 (68/112) |
2014-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mehmet Gürtürk |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tým zanikl - Mehmet Gürtürk |
15 (94/112) |
2014-12-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - karmonik |
16 (5/112) |
2015-01-16 |
Tým zanikl - karmonik |
16 (5/112) |
2015-01-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - bogdanovi |
16 (28/112) |
2015-02-08 |
Tým zanikl - bogdanovi |
16 (33/112) |
2015-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - onuryağız |
16 (56/112) |
2015-03-08 |
Tým zanikl - onuryağız |
16 (64/112) |
2015-03-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - atakan123 |
16 (87/112) |
2015-04-08 |
Tým zanikl - atakan123 |
16 (103/112) |
2015-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - murat199 |
17 (14/112) |
2015-05-17 |
Tým zanikl - murat199 |
17 (16/112) |
2015-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - fbberkant |
17 (39/112) |
2015-06-11 |
Tým zanikl - fbberkant |
17 (41/112) |
2015-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - kıtasıs |
17 (65/112) |
2015-07-07 |
Tým zanikl - kıtasıs |
17 (65/112) |
2015-07-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - bayt |
17 (88/112) |
2015-07-30 |
Tým zanikl - bayt |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Muharrem2010 |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tým zanikl - Muharrem2010 |