Sezóna | Datum | Událost | 4 (70/112) | 2011-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - mateuszddd | 4 (93/112) | 2011-08-09 | Tým zanikl - mateuszddd | 4 (93/112) | 2011-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - ksrk | 5 (4/112) | 2011-09-01 | Tým zanikl - ksrk | 5 (4/112) | 2011-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - zeroooo | 5 (27/112) | 2011-09-24 | Tým zanikl - zeroooo | 5 (33/112) | 2011-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Ariel Żeleźniak | 5 (56/112) | 2011-10-23 | Tým zanikl - Ariel Żeleźniak | 5 (64/112) | 2011-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - perfik | 5 (88/112) | 2011-11-24 | Tým zanikl - perfik | 6 (21/112) | 2012-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Mister1922 | 6 (44/112) | 2012-01-31 | Tým zanikl - Mister1922 | 6 (44/112) | 2012-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - konradx13 | 6 (67/112) | 2012-02-23 | Tým zanikl - konradx13 | 6 (67/112) | 2012-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - gonzo2299 | 6 (90/112) | 2012-03-17 | Tým zanikl - gonzo2299 | 6 (90/112) | 2012-03-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Janusz Spray | 7 (1/112) | 2012-04-09 | Tým zanikl - Janusz Spray | 7 (27/112) | 2012-05-05 | Tým byl přidělen manažerovi - smal1020 | 7 (50/112) | 2012-05-28 | Tým zanikl - smal1020 | 7 (50/112) | 2012-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Krzysztof Kupiec | 7 (73/112) | 2012-06-20 | Tým zanikl - Krzysztof Kupiec | 7 (75/112) | 2012-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - duch89 | 7 (98/112) | 2012-07-15 | Tým zanikl - duch89 | 7 (100/112) | 2012-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - piotrek06032000 | 8 (11/112) | 2012-08-09 | Tým zanikl - piotrek06032000 | 8 (12/112) | 2012-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - redbuler10 | 8 (35/112) | 2012-09-02 | Tým zanikl - redbuler10 | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Lepcio | 9 (88/112) | 2013-02-14 | Tým zanikl - Lepcio | 9 (88/112) | 2013-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Kamilka15 | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tým zanikl - Kamilka15 | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - pikasiak | 10 (30/112) | 2013-04-09 | Tým zanikl - pikasiak | 11 (15/112) | 2013-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - TMEMIAOE | 11 (38/112) | 2013-08-07 | Tým zanikl - TMEMIAOE | 11 (38/112) | 2013-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Kaczorek17 | 11 (61/112) | 2013-08-30 | Tým zanikl - Kaczorek17 | 11 (94/112) | 2013-10-02 | Tým byl přidělen manažerovi - bartek5567812 | 12 (5/112) | 2013-10-25 | Tým zanikl - bartek5567812 | 12 (5/112) | 2013-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - kuniken | 12 (28/112) | 2013-11-17 | Tým zanikl - kuniken | 12 (28/112) | 2013-11-17 | Tým byl přidělen manažerovi - bohdan009 | 12 (51/112) | 2013-12-10 | Tým zanikl - bohdan009 | 12 (52/112) | 2013-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - domino2003u | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým zanikl - domino2003u | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - qopqop | 12 (110/112) | 2014-02-07 | Tým zanikl - qopqop | 12 (110/112) | 2014-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Bartosz Staniec | 13 (59/112) | 2014-04-09 | Tým zanikl - Bartosz Staniec | 13 (60/112) | 2014-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Kinga Wróbel | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým zanikl - Kinga Wróbel | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Vechpro | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým zanikl - Vechpro | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - paweł lewandowski | 14 (17/112) | 2014-06-18 | Tým zanikl - paweł lewandowski | 14 (17/112) | 2014-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Piotrek2012 | 14 (40/112) | 2014-07-11 | Tým zanikl - Piotrek2012 | 14 (40/112) | 2014-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ballas19 | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým zanikl - ballas19 | 15 (20/112) | 2014-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Milek7 | 15 (43/112) | 2014-11-03 | Tým zanikl - Milek7 | 15 (46/112) | 2014-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - bochmik | 15 (69/112) | 2014-11-29 | Tým zanikl - bochmik | 15 (69/112) | 2014-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Bartek Kotwica | 15 (92/112) | 2014-12-22 | Tým zanikl - Bartek Kotwica | 15 (92/112) | 2014-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - szymen360 | 16 (3/112) | 2015-01-14 | Tým zanikl - szymen360 | 16 (3/112) | 2015-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - zvzczx | 16 (26/112) | 2015-02-06 | Tým zanikl - zvzczx | 16 (26/112) | 2015-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Millka | 16 (49/112) | 2015-03-01 | Tým zanikl - Millka | 16 (49/112) | 2015-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcin Kubiak | 16 (73/112) | 2015-03-25 | Tým zanikl - Marcin Kubiak | 16 (80/112) | 2015-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - boco1993 | 16 (103/112) | 2015-04-24 | Tým zanikl - boco1993 | 16 (111/112) | 2015-05-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Mateos1998 | 17 (42/112) | 2015-06-14 | Tým zanikl - Mateos1998 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.1. |
||
45 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.1. |
||
44 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
17. místo v lize V.1. |
43 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.1. |
||
42 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.1. |
||
41 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.1. |
||
40 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.1. |
||
39 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.1. |
||
38 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.1. |
||
37 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.1. |
||
36 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.1. |
||
35 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.1. |
||
34 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
15. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.1. |
||
33 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.1. |
||
32 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.1. |
||
31 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
30 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.1. |
||
29 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
28 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.1. |
||
27 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
26 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.1. |
||
25 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.1. |
||
24 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
23 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
22 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
21 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
20 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
19 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.1. |
||
18 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.1. |
||
17 | Chojniczanka Chojnice 64047 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.1. |
||
15. místo v lize IV.27. |
||
16 | Staroniwa Rzeszów |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.27. |
||
15 | Sandec Olszanka |
14. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.27. |
||
4. místo v lize IV.58. |
||
14 | Orlando Pirates 64047 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.58. |
||
22. místo v lize IV.36. |
||
13 | Vechmasters Radom |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.36. |
||
8. místo v lize V.7. |
||
12 | Łaziska Munchen |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize V.7. |
||
11 | Manita prusinów |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.7. |
||
14. místo v lize V.69. |
||
10 | FC Real Wrocław |
2049. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.69. |
||
21. místo v lize IV.5. |
||
9 | Przylepy |
2049. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy IV.5. |
||
1. místo v lize V.17. |
||
8 | Przylepy |
2049. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.17. |
||
10. místo v lize V.74. |
||
7 | Team noname 64047 |
4097. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize V.74. |
||
6 | FC Huzar |
2049. místo v národním poháru. |
19. místo v lize V.74. |
||
5 | Team noname 64047 |
2049. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize V.74. |
||
4 | Alkofans Rzeszów |
3. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.74. |
||
7. místo v lize V.145. |