Sezóna | Datum | Událost | 4 (68/112) | 2011-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Martin Guala | 4 (91/112) | 2011-08-07 | Tým zanikl - Martin Guala | 4 (92/112) | 2011-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - juliojja | 5 (3/112) | 2011-08-31 | Tým zanikl - juliojja | 5 (4/112) | 2011-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - mancussi | 5 (27/112) | 2011-09-24 | Tým zanikl - mancussi | 7 (35/112) | 2012-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - lucio mariotti | 7 (58/112) | 2012-06-05 | Tým zanikl - lucio mariotti | 7 (58/112) | 2012-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - mago811 | 7 (81/112) | 2012-06-28 | Tým zanikl - mago811 | 7 (82/112) | 2012-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - cristianll | 7 (106/112) | 2012-07-23 | Tým zanikl - cristianll | 7 (106/112) | 2012-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - damianpart | 8 (17/112) | 2012-08-15 | Tým zanikl - damianpart | 8 (20/112) | 2012-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - patokapo | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tým zanikl - patokapo | 8 (45/112) | 2012-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Alejandren | 8 (68/112) | 2012-10-05 | Tým zanikl - Alejandren | 8 (72/112) | 2012-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - eminahum | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým zanikl - eminahum | 8 (99/112) | 2012-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Nicolas Gomez Peña | 9 (11/112) | 2012-11-29 | Tým zanikl - Nicolas Gomez Peña | 9 (15/112) | 2012-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - luchi011 | 9 (39/112) | 2012-12-27 | Tým zanikl - luchi011 | 9 (39/112) | 2012-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - cubos79 | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tým zanikl - cubos79 | 9 (64/112) | 2013-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - ganjahmann | 9 (87/112) | 2013-02-13 | Tým zanikl - ganjahmann | 9 (88/112) | 2013-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - manugon | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tým zanikl - manugon | 11 (27/112) | 2013-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Naza Garcia | 11 (50/112) | 2013-08-19 | Tým zanikl - Naza Garcia | 11 (50/112) | 2013-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - medicenexe | 11 (73/112) | 2013-09-11 | Tým zanikl - medicenexe | 14 (43/112) | 2014-07-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Hernan Ruiz16 | 14 (66/112) | 2014-08-06 | Tým zanikl - Hernan Ruiz16 | 14 (66/112) | 2014-08-06 | Tým byl přidělen manažerovi - santileo | 14 (89/112) | 2014-08-29 | Tým zanikl - santileo | 14 (90/112) | 2014-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - ezequielFootballer | 15 (2/112) | 2014-09-23 | Tým zanikl - ezequielFootballer | 16 (3/112) | 2015-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - ULISES9686 | 16 (26/112) | 2015-02-06 | Tým zanikl - ULISES9686 | 16 (28/112) | 2015-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Nicolas Rossetti | 16 (51/112) | 2015-03-03 | Tým zanikl - Nicolas Rossetti | 16 (56/112) | 2015-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - tomi402 | 16 (79/112) | 2015-03-31 | Tým zanikl - tomi402 | 17 (86/112) | 2015-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - emada | 17 (109/112) | 2015-08-20 | Tým zanikl - emada | 17 (109/112) | 2015-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Agustiiin1234 | 18 (20/112) | 2015-09-12 | Tým zanikl - Agustiiin1234 | 18 (20/112) | 2015-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - thiagonob | 18 (44/112) | 2015-10-06 | Tým zanikl - thiagonob | 18 (44/112) | 2015-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Lautaro Franco | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým zanikl - Lautaro Franco | 18 (70/112) | 2015-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - martinolivanti | 18 (93/112) | 2015-11-24 | Tým zanikl - martinolivanti | 18 (94/112) | 2015-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - tomasjr | 19 (5/112) | 2015-12-18 | Tým zanikl - tomasjr | 19 (5/112) | 2015-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Nancy Guaragna | 19 (28/112) | 2016-01-10 | Tým zanikl - Nancy Guaragna | 19 (28/112) | 2016-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Celli125 | 19 (53/112) | 2016-02-04 | Tým zanikl - Celli125 | 19 (53/112) | 2016-02-04 | Tým byl přidělen manažerovi - zac135 | 19 (76/112) | 2016-02-27 | Tým zanikl - zac135 | 19 (78/112) | 2016-02-29 | Tým byl přidělen manažerovi - TOMAS125765 | 19 (101/112) | 2016-03-23 | Tým zanikl - TOMAS125765 | 19 (101/112) | 2016-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Octubrito | 20 (13/112) | 2016-04-16 | Tým zanikl - Octubrito | 20 (13/112) | 2016-04-16 | Tým byl přidělen manažerovi - kurow | 20 (50/112) | 2016-05-23 | Tým zanikl - kurow | 20 (50/112) | 2016-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - LucasGomez10 | 20 (73/112) | 2016-06-15 | Tým zanikl - LucasGomez10 | 20 (73/112) | 2016-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - exequielcurry | 20 (96/112) | 2016-07-08 | Tým zanikl - exequielcurry | 20 (96/112) | 2016-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Fermar86 | 21 (108/112) | 2016-11-09 | Tým zanikl - Fermar86 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Arkenar F.C.† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.9. |
||
45 | Arkenar F.C.† |
10. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
44 | Arkenar F.C.† |
19. místo v lize IV.9. |
43 | Arkenar F.C.† |
9. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
42 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
41 | Arkenar F.C.† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.9. |
||
40 | Arkenar F.C.† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.9. |
||
39 | Arkenar F.C.† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.9. |
||
38 | Arkenar F.C.† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.9. |
||
37 | Arkenar F.C.† |
17. místo v lize IV.9. |
36 | Arkenar F.C.† |
18. místo v lize IV.9. |
35 | Arkenar F.C.† |
17. místo v lize IV.9. |
34 | Arkenar F.C.† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.9. |
||
33 | Arkenar F.C.† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.9. |
||
32 | Arkenar F.C.† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.9. |
||
31 | Arkenar F.C.† |
6. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
30 | Arkenar F.C.† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
29 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
28 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
27 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
26 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
25 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
24 | Arkenar F.C.† |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
23 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
22 | Arkenar F.C.† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
21 | Arkenar F.C. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.9. |
||
Tým postoupil do ligy III.3. |
||
1. místo v lize IV.3. |
||
20 | Arkenar F.C. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.3. |
||
19 | CERRA EL ORTO |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.3. |
||
18 | niupi |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
10. místo v lize IV.15. |
||
17 | rayo city |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.15. |
||
16 | real barça 63724 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.15. |
||
15 | Ezequiel City FC† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.15. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize III.15. |
||
21. místo v lize III.15. |
||
14 | Ezequiel City FC |
5. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.15. |
||
Prohra v baráži o postup do ligy III.15. |
||
2. místo v lize IV.31. |
||
13 | Exe fc† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.31. |
||
12 | Exe fc† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.31. |
||
11 | Exe fc† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.31. |
||
10 | Team noname 63724 |
1025. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.31. |
||
9 | BocaLocura |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.31. |
||
8 | Colonsito |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.31. |
||
22. místo v lize IV.51. |
||
7 | los rebeldes |
2049. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.51. |
||
6 | Team noname 63724 |
1025. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.51. |
||
5 | Team noname 63724 |
129. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.51. |
||
4 | Emperadores |
11. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.51. |