4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - 1991Bboy |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tým zanikl - 1991Bboy |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - El Sombre |
5 (7/112) |
2011-09-04 |
Tým zanikl - El Sombre |
5 (7/112) |
2011-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - nindzsa27 |
5 (30/112) |
2011-09-27 |
Tým zanikl - nindzsa27 |
6 (2/112) |
2011-12-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - managermarci |
6 (25/112) |
2012-01-12 |
Tým zanikl - managermarci |
6 (26/112) |
2012-01-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - martin0702 |
6 (49/112) |
2012-02-05 |
Tým zanikl - martin0702 |
6 (50/112) |
2012-02-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - rossz fiuk |
6 (74/112) |
2012-03-01 |
Tým zanikl - rossz fiuk |
6 (74/112) |
2012-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bálint Jackson Karászi |
6 (97/112) |
2012-03-24 |
Tým zanikl - Bálint Jackson Karászi |
6 (97/112) |
2012-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - kuka66 |
7 (8/112) |
2012-04-16 |
Tým zanikl - kuka66 |
7 (8/112) |
2012-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Borso2020 |
7 (31/112) |
2012-05-09 |
Tým zanikl - Borso2020 |
7 (31/112) |
2012-05-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - loriánt5 |
7 (85/112) |
2012-07-02 |
Tým zanikl - loriánt5 |
8 (4/112) |
2012-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - gergely01 |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tým zanikl - gergely01 |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - interlala |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tým zanikl - interlala |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Brendon LÍ |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým zanikl - Brendon LÍ |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - nagy zsoltika |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým zanikl - nagy zsoltika |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - László Hornyák |
9 (25/112) |
2012-12-13 |
Tým zanikl - László Hornyák |
9 (34/112) |
2012-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - albertbenedek |
9 (57/112) |
2013-01-14 |
Tým zanikl - albertbenedek |
9 (57/112) |
2013-01-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - dani121 |
9 (80/112) |
2013-02-06 |
Tým zanikl - dani121 |
9 (81/112) |
2013-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - bulata |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tým zanikl - bulata |