4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kazieta93 |
4 (86/112) |
2011-08-02 |
Tým zanikl - Kazieta93 |
4 (86/112) |
2011-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - dominikgurgul |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tým zanikl - dominikgurgul |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - FreeQu |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tým zanikl - FreeQu |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sloters |
5 (43/112) |
2011-10-10 |
Tým zanikl - Sloters |
5 (43/112) |
2011-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - nodzia |
5 (66/112) |
2011-11-02 |
Tým zanikl - nodzia |
5 (66/112) |
2011-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - remson30 |
5 (89/112) |
2011-11-25 |
Tým zanikl - remson30 |
5 (98/112) |
2011-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - rs1980 |
6 (10/112) |
2011-12-28 |
Tým zanikl - rs1980 |
6 (10/112) |
2011-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Daniel3a |
6 (33/112) |
2012-01-20 |
Tým zanikl - Daniel3a |
6 (33/112) |
2012-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - filasfcb |
6 (56/112) |
2012-02-12 |
Tým zanikl - filasfcb |
6 (56/112) |
2012-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kowboj |
6 (88/112) |
2012-03-15 |
Tým zanikl - Kowboj |
6 (93/112) |
2012-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - 99mic |
7 (4/112) |
2012-04-12 |
Tým zanikl - 99mic |
7 (26/112) |
2012-05-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - szymonno |
7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tým zanikl - szymonno |
7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Delejt |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tým zanikl - Delejt |
7 (73/112) |
2012-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - bodziokal |
7 (96/112) |
2012-07-13 |
Tým zanikl - bodziokal |
8 (108/112) |
2012-11-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - MIKI13SZYCE |
9 (94/112) |
2013-02-20 |
Tým zanikl - MIKI13SZYCE |
9 (95/112) |
2013-02-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - marko 212 |
10 (6/112) |
2013-03-16 |
Tým zanikl - marko 212 |
10 (54/112) |
2013-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - golun123 |
10 (77/112) |
2013-05-26 |
Tým zanikl - golun123 |
10 (90/112) |
2013-06-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - michua |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tým zanikl - michua |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - olek9091 |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tým zanikl - olek9091 |
11 (26/112) |
2013-07-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Grzegorz Kaczmarczyk |
11 (49/112) |
2013-08-18 |
Tým zanikl - Grzegorz Kaczmarczyk |
11 (49/112) |
2013-08-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - malkinov11 |
11 (72/112) |
2013-09-10 |
Tým zanikl - malkinov11 |
11 (73/112) |
2013-09-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - patryk49 |
11 (96/112) |
2013-10-04 |
Tým zanikl - patryk49 |
11 (99/112) |
2013-10-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - loleczek22 |
12 (10/112) |
2013-10-30 |
Tým zanikl - loleczek22 |
12 (11/112) |
2013-10-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - pacik500 |
12 (35/112) |
2013-11-24 |
Tým zanikl - pacik500 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Staniec Bartosz |
12 (66/112) |
2013-12-25 |
Tým zanikl - Staniec Bartosz |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - kuba118211 |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tým zanikl - kuba118211 |
13 (7/112) |
2014-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Krolkid |
13 (30/112) |
2014-03-11 |
Tým zanikl - Krolkid |
13 (32/112) |
2014-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - RzekaACM |
13 (55/112) |
2014-04-05 |
Tým zanikl - RzekaACM |
13 (67/112) |
2014-04-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alan Cieślik |
13 (90/112) |
2014-05-10 |
Tým zanikl - Alan Cieślik |
13 (112/112) |
2014-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - xxx008800xxx |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tým zanikl - xxx008800xxx |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - MowMiPaker |
14 (49/112) |
2014-07-20 |
Tým zanikl - MowMiPaker |
14 (56/112) |
2014-07-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - hellixior |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tým zanikl - hellixior |