Sezóna | Datum | Událost | 4 (61/112) | 2011-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Levikehh Tóth | 4 (86/112) | 2011-08-02 | Tým zanikl - Levikehh Tóth | 4 (88/112) | 2011-08-04 | Tým byl přidělen manažerovi - wr8 | 4 (111/112) | 2011-08-27 | Tým zanikl - wr8 | 5 (2/112) | 2011-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - hartyanka | 5 (25/112) | 2011-09-22 | Tým zanikl - hartyanka | 5 (28/112) | 2011-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - pendre | 5 (59/112) | 2011-10-26 | Tým zanikl - pendre | 5 (62/112) | 2011-10-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Klónocska | 5 (98/112) | 2011-12-04 | Tým zanikl - Klónocska | 7 (35/112) | 2012-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - pok10 | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým zanikl - pok10 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
11 | Fehérvári Kaszások† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.63. |
||
10 | Fehérvári Kaszások |
1025. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.63. |
||
9 | Fehérvári Kaszások |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.63. |
||
8 | Fehérvári Kaszások |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.63. |
||
7 | Fehérvári Kaszások |
2049. místo v národním poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.63. |
||
4. místo v lize V.61. |
||
6 | Team noname 60354 |
2049. místo v národním poháru. |
18. místo v lize V.61. |
||
5 | Team noname 60354 |
2049. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize V.61. |
||
4 | Ferencváros Torna Klub |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.61. |