4 (46/112) |
2011-06-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - victorkok |
4 (69/112) |
2011-07-16 |
Tým zanikl - victorkok |
4 (73/112) |
2011-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - jaoantunes |
4 (97/112) |
2011-08-13 |
Tým zanikl - jaoantunes |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - icaroemanuel |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tým zanikl - icaroemanuel |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Eduardo Greco Rodrigues |
5 (43/112) |
2011-10-10 |
Tým zanikl - Eduardo Greco Rodrigues |
5 (43/112) |
2011-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ricazica |
5 (66/112) |
2011-11-02 |
Tým zanikl - Ricazica |
5 (66/112) |
2011-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - abnne |
5 (89/112) |
2011-11-25 |
Tým zanikl - abnne |
6 (97/112) |
2012-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - theumab |
7 (8/112) |
2012-04-16 |
Tým zanikl - theumab |
7 (10/112) |
2012-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Anelkinha10 |
7 (34/112) |
2012-05-12 |
Tým zanikl - Anelkinha10 |
7 (34/112) |
2012-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Slape |
7 (57/112) |
2012-06-04 |
Tým zanikl - Slape |
7 (57/112) |
2012-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - wandersonrenan |
8 (20/112) |
2012-08-18 |
Tým zanikl - wandersonrenan |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - PH Ganso |
8 (73/112) |
2012-10-10 |
Tým zanikl - PH Ganso |
8 (105/112) |
2012-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - caco14 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tým zanikl - caco14 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - emerson 28 |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tým zanikl - emerson 28 |
9 (41/112) |
2012-12-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - henriquegal |
9 (64/112) |
2013-01-21 |
Tým zanikl - henriquegal |
9 (64/112) |
2013-01-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jonathan Fernandys |
10 (19/112) |
2013-03-29 |
Tým zanikl - Jonathan Fernandys |
10 (25/112) |
2013-04-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - SvK Junior |
10 (49/112) |
2013-04-28 |
Tým zanikl - SvK Junior |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - VINICIUS SA |
10 (74/112) |
2013-05-23 |
Tým zanikl - VINICIUS SA |
10 (74/112) |
2013-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - EvertonCruzeiro |
10 (98/112) |
2013-06-16 |
Tým zanikl - EvertonCruzeiro |
10 (98/112) |
2013-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - italocd |
11 (10/112) |
2013-07-10 |
Tým zanikl - italocd |