1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - dermonderko |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - dermonderko |
1 (6/112) |
2010-06-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - 9crest9 |
1 (27/112) |
2010-07-03 |
Tým zanikl - 9crest9 |
1 (28/112) |
2010-07-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - M43x |
2 (58/112) |
2010-11-23 |
Tým zanikl - M43x |
2 (58/112) |
2010-11-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gerrard 8 |
2 (81/112) |
2010-12-16 |
Tým zanikl - Gerrard 8 |
2 (83/112) |
2010-12-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - smejkotim |
2 (106/112) |
2011-01-10 |
Tým zanikl - smejkotim |
2 (106/112) |
2011-01-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - berner70 |
3 (17/112) |
2011-02-02 |
Tým zanikl - berner70 |
3 (17/112) |
2011-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - DieTM |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tým zanikl - DieTM |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - MarkoQQ78 |
3 (56/112) |
2011-03-13 |
Tým zanikl - MarkoQQ78 |
3 (56/112) |
2011-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - bojka431 |
3 (93/112) |
2011-04-19 |
Tým zanikl - bojka431 |
3 (98/112) |
2011-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - hokejistacz |
4 (9/112) |
2011-05-17 |
Tým zanikl - hokejistacz |
4 (9/112) |
2011-05-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jan Szabo |
4 (64/112) |
2011-07-11 |
Tým zanikl - Jan Szabo |
4 (70/112) |
2011-07-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - fikes |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tým zanikl - fikes |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dávid Kovaľuk |
5 (41/112) |
2011-10-08 |
Tým zanikl - Dávid Kovaľuk |
5 (41/112) |
2011-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pressburg |
7 (82/112) |
2012-06-29 |
Tým zanikl - Pressburg |