5 (1/112) |
2011-08-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabit |
5 (24/112) |
2011-09-21 |
Tým zanikl - gabit |
5 (24/112) |
2011-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - athos10 |
5 (47/112) |
2011-10-14 |
Tým zanikl - athos10 |
5 (47/112) |
2011-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - sutergan |
5 (70/112) |
2011-11-06 |
Tým zanikl - sutergan |
5 (70/112) |
2011-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kazah |
5 (93/112) |
2011-11-29 |
Tým zanikl - Kazah |
5 (93/112) |
2011-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - bogdanist |
6 (4/112) |
2011-12-22 |
Tým zanikl - bogdanist |
6 (4/112) |
2011-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Janbeva |
6 (30/112) |
2012-01-17 |
Tým zanikl - Janbeva |
6 (34/112) |
2012-01-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kratos1901 |
6 (57/112) |
2012-02-13 |
Tým zanikl - Kratos1901 |
6 (57/112) |
2012-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - vladsteaua |
6 (80/112) |
2012-03-07 |
Tým zanikl - vladsteaua |
7 (36/112) |
2012-05-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - ata29 |
7 (59/112) |
2012-06-06 |
Tým zanikl - ata29 |
10 (108/112) |
2013-06-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - georgathos |
11 (19/112) |
2013-07-19 |
Tým zanikl - georgathos |
11 (20/112) |
2013-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - cr0285 |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým zanikl - cr0285 |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - roberttino |
11 (69/112) |
2013-09-07 |
Tým zanikl - roberttino |
11 (72/112) |
2013-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Hemü |
11 (95/112) |
2013-10-03 |
Tým zanikl - Hemü |
11 (97/112) |
2013-10-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - tare66 |
12 (8/112) |
2013-10-28 |
Tým zanikl - tare66 |
12 (15/112) |
2013-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - legolas112 |
12 (39/112) |
2013-11-28 |
Tým zanikl - legolas112 |
12 (40/112) |
2013-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - andreiuuuu |
12 (63/112) |
2013-12-22 |
Tým zanikl - andreiuuuu |
12 (63/112) |
2013-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gaby Ciotu |
12 (86/112) |
2014-01-14 |
Tým zanikl - Gaby Ciotu |
12 (86/112) |
2014-01-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Criminalistica |
12 (109/112) |
2014-02-06 |
Tým zanikl - Criminalistica |
12 (109/112) |
2014-02-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - bestmanager2010 |
13 (20/112) |
2014-03-01 |
Tým zanikl - bestmanager2010 |
13 (20/112) |
2014-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - DANIOPTIMUS |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tým zanikl - DANIOPTIMUS |
13 (48/112) |
2014-03-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - ionuta |
13 (71/112) |
2014-04-21 |
Tým zanikl - ionuta |
13 (73/112) |
2014-04-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alex Pascaru |
13 (96/112) |
2014-05-16 |
Tým zanikl - Alex Pascaru |
13 (102/112) |
2014-05-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - in2ition19 |
14 (13/112) |
2014-06-14 |
Tým zanikl - in2ition19 |
14 (13/112) |
2014-06-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - zsolti meneger |
14 (36/112) |
2014-07-07 |
Tým zanikl - zsolti meneger |
14 (60/112) |
2014-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - zytura |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tým zanikl - zytura |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - draku21 |
15 (1/112) |
2014-09-22 |
Tým zanikl - draku21 |
15 (1/112) |
2014-09-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - toma cosmin |
15 (34/112) |
2014-10-25 |
Tým zanikl - toma cosmin |
15 (49/112) |
2014-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - bebedero12345 |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tým zanikl - bebedero12345 |
15 (75/112) |
2014-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - verzisor21 |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tým zanikl - verzisor21 |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - muceps |
16 (66/112) |
2015-03-18 |
Tým zanikl - muceps |
16 (66/112) |
2015-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - paula28 |
16 (89/112) |
2015-04-10 |
Tým zanikl - paula28 |
16 (93/112) |
2015-04-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Popovici1234 |
17 (4/112) |
2015-05-07 |
Tým zanikl - Popovici1234 |
17 (4/112) |
2015-05-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kvailai |
17 (27/112) |
2015-05-30 |
Tým zanikl - Kvailai |
17 (27/112) |
2015-05-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marin Scarlat |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tým zanikl - Marin Scarlat |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - cosmin Gti |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tým zanikl - cosmin Gti |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - andorka021 |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tým zanikl - andorka021 |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - andreiwho |
18 (7/112) |
2015-08-30 |
Tým zanikl - andreiwho |
18 (8/112) |
2015-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - messithebest2011 |
18 (31/112) |
2015-09-23 |
Tým zanikl - messithebest2011 |
18 (32/112) |
2015-09-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - DANSPORT2014 |
18 (55/112) |
2015-10-17 |
Tým zanikl - DANSPORT2014 |
18 (57/112) |
2015-10-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rusescu123 |
18 (81/112) |
2015-11-12 |
Tým zanikl - Rusescu123 |
18 (83/112) |
2015-11-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - radu4983 |
20 (92/112) |
2016-07-04 |
Tým zanikl - radu4983 |