4 (39/112) |
2011-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Janis Sprogis |
4 (62/112) |
2011-07-09 |
Tým zanikl - Janis Sprogis |
4 (67/112) |
2011-07-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - kaspijsvee |
4 (76/112) |
2011-07-23 |
Tým zanikl - kaspijsvee |
4 (91/112) |
2011-08-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gulsne |
5 (11/112) |
2011-09-08 |
Tým zanikl - Gulsne |
5 (11/112) |
2011-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kebabinjsh |
5 (35/112) |
2011-10-02 |
Tým zanikl - Kebabinjsh |
5 (35/112) |
2011-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dr1v1 |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým zanikl - Dr1v1 |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - DāvisK |
5 (81/112) |
2011-11-17 |
Tým zanikl - DāvisK |
5 (81/112) |
2011-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - rumaks |
7 (86/112) |
2012-07-03 |
Tým zanikl - rumaks |