1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sae |
2 (17/112) |
2010-10-13 |
Tým zanikl - Sae |
2 (17/112) |
2010-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - krošlak |
2 (99/112) |
2011-01-03 |
Tým zanikl - krošlak |
2 (99/112) |
2011-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Shacalik |
3 (10/112) |
2011-01-26 |
Tým zanikl - Shacalik |
3 (12/112) |
2011-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - milan584 |
3 (35/112) |
2011-02-20 |
Tým zanikl - milan584 |
3 (35/112) |
2011-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marek Purgy |
3 (66/112) |
2011-03-23 |
Tým zanikl - Marek Purgy |
3 (66/112) |
2011-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Stylo10 |
3 (99/112) |
2011-04-25 |
Tým zanikl - Stylo10 |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - GoSu12 |
4 (12/112) |
2011-05-20 |
Tým zanikl - GoSu12 |
4 (30/112) |
2011-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - sinep |
4 (58/112) |
2011-07-05 |
Tým zanikl - sinep |
4 (58/112) |
2011-07-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Razor00 |
4 (81/112) |
2011-07-28 |
Tým zanikl - Razor00 |
4 (92/112) |
2011-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - debilcek |
5 (3/112) |
2011-08-31 |
Tým zanikl - debilcek |
5 (3/112) |
2011-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - 7Rusky |
5 (26/112) |
2011-09-23 |
Tým zanikl - 7Rusky |
5 (26/112) |
2011-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - petko12 |
5 (56/112) |
2011-10-23 |
Tým zanikl - petko12 |
5 (56/112) |
2011-10-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pajet |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým zanikl - Pajet |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Theo5 |
5 (105/112) |
2011-12-11 |
Tým zanikl - Theo5 |
5 (105/112) |
2011-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - BillyClarke |
9 (86/112) |
2013-02-12 |
Tým zanikl - BillyClarke |