Sezóna | Datum | Událost | 3 (49/112) | 2011-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - hmody | 3 (72/112) | 2011-03-29 | Tým zanikl - hmody | 5 (76/112) | 2011-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - AXSS | 5 (109/112) | 2011-12-15 | Tým zanikl - AXSS | 5 (112/112) | 2011-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - brshm | 6 (23/112) | 2012-01-10 | Tým zanikl - brshm | 6 (30/112) | 2012-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - hglkwt | 6 (53/112) | 2012-02-09 | Tým zanikl - hglkwt | 6 (81/112) | 2012-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - MagHOol | 6 (104/112) | 2012-03-31 | Tým zanikl - MagHOol | 7 (23/112) | 2012-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - love122 | 7 (46/112) | 2012-05-24 | Tým zanikl - love122 | 7 (52/112) | 2012-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - ayesh | 7 (75/112) | 2012-06-22 | Tým zanikl - ayesh | 7 (91/112) | 2012-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - sandeepae | 8 (3/112) | 2012-08-01 | Tým zanikl - sandeepae | 8 (25/112) | 2012-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - WALEED271 | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým zanikl - WALEED271 | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Elboody | 9 (8/112) | 2012-11-26 | Tým zanikl - Elboody | 9 (15/112) | 2012-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - bbb5553 | 9 (38/112) | 2012-12-26 | Tým zanikl - bbb5553 | 9 (38/112) | 2012-12-26 | Tým byl přidělen manažerovi - ronald0555 | 9 (61/112) | 2013-01-18 | Tým zanikl - ronald0555 | 9 (61/112) | 2013-01-18 | Tým byl přidělen manažerovi - van persi 20 | 9 (84/112) | 2013-02-10 | Tým zanikl - van persi 20 | 9 (84/112) | 2013-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - ftter | 9 (107/112) | 2013-03-05 | Tým zanikl - ftter | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - 123321123 | 10 (23/112) | 2013-04-02 | Tým zanikl - 123321123 | 10 (30/112) | 2013-04-09 | Tým byl přidělen manažerovi - damsty | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým zanikl - damsty | 11 (25/112) | 2013-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - abu3nadd | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým zanikl - abu3nadd | 11 (51/112) | 2013-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - mtlq | 11 (74/112) | 2013-09-12 | Tým zanikl - mtlq | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - saleh1991 | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým zanikl - saleh1991 | 12 (6/112) | 2013-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - aziz salh | 12 (29/112) | 2013-11-18 | Tým zanikl - aziz salh | 12 (42/112) | 2013-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - karlo aa | 12 (65/112) | 2013-12-24 | Tým zanikl - karlo aa | 12 (66/112) | 2013-12-25 | Tým byl přidělen manažerovi - gwardewla | 12 (89/112) | 2014-01-17 | Tým zanikl - gwardewla | 12 (94/112) | 2014-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ABDULAZIZ BIN AOUN | 13 (5/112) | 2014-02-14 | Tým zanikl - ABDULAZIZ BIN AOUN | 13 (5/112) | 2014-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - fo200912 | 13 (28/112) | 2014-03-09 | Tým zanikl - fo200912 | 13 (30/112) | 2014-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ALSOPER | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým zanikl - ALSOPER | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - ms fotball | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým zanikl - ms fotball | 13 (77/112) | 2014-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Nasser Almutairi | 13 (107/112) | 2014-05-27 | Tým zanikl - Nasser Almutairi | 13 (107/112) | 2014-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmedketo | 23 (101/112) | 2017-06-14 | Tým zanikl - ahmedketo | 23 (106/112) | 2017-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmedketo | 35 (76/112) | 2021-01-23 | Tým zanikl - ahmedketo |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
35 | ELahly.fc† |
Tým vypadl ve čtvrtfinále národního poháru. |
33. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým sestoupil do ligy II.3. |
||
20. místo v lize I.1. |
||
34 | ELahly.fc |
Tým vypadl v osmifinále národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy I.1. |
||
1. místo v lize II.3. |
||
33 | ELahly.fc |
Účast v Poháru vítězů pohárů. |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
||
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým sestoupil do ligy II.3. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize I.1. |
||
16. místo v lize I.1. |
||
32 | ELahly.fc |
Tým vypadl ve čtvrtfinále národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
17. místo v Superligovém poháru. |
||
11. místo v lize I.1. |
||
31 | ELahly.fc |
Třetí místo v Lize mistrů. |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy I.1. |
||
1. místo v lize II.3. |
||
30 | ELahly.fc |
Tým vypadl v osmifinále Ligy mistrů. |
Vítěz Národního poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.3. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
29 | ELahly.fc |
Účast v Lize mistrů. |
2. místo v národním poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
28 | ELahly.fc |
Účast v Lize mistrů. |
Vítěz Národního poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
27 | ELahly.fc |
Účast v Lize mistrů. |
Vítěz Národního poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
26 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
Vítěz Národního poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
25 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
Vítěz Národního poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
24 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
Vítěz Národního poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
23 | ahlyahmed |
Tým vypadl v osmifinále Ligy mistrů. |
2. místo v národním poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
22 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
2. místo v národním poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1. místo v lize I.1. |
||
21 | ahlyahmed |
Tým vypadl ve čtvrtfinále Ligy mistrů. |
Tým vypadl v osmifinále národního poháru. |
||
2. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize I.1. |
||
20 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
Vítěz Národního poháru. |
||
2. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize I.1. |
||
19 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
4. místo v národním poháru. |
||
1. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize I.1. |
||
18 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
4. místo v národním poháru. |
||
2. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize I.1. |
||
17 | ahlyahmed |
Účast v Lize mistrů. |
2. místo v národním poháru. |
||
3. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize I.1. |
||
16 | ahlyahmed |
4. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
513. místo v Superligovém poháru. |
||
3. místo v lize I.1. |
||
15 | ahlyahmed |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy I.1. |
||
1. místo v lize II.1. |
||
14 | ahlyahmed |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.1. |
||
1. místo v lize III.1. |
||
13 | War Legends F.C |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize III.1. |
||
12 | fc abdulaziz |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.1. |
||
11 | barsa1991 |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize III.1. |
||
10 | star al qatif |
65. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.1. |
||
9 | Udinese |
129. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.1. |
||
8 | الاهلي الملكي |
257. místo v národním poháru. |
22. místo v lize III.1. |
||
7 | atakann |
257. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.1. |
||
6 | ΜǻGΉƠĹ |
65. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize III.1. |
||
5 | AL-AHLI |
129. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.1. |
||
21. místo v lize III.3. |
||
4 | Team noname 55120 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.3. |
||
3 | Team noname 55120 |
9. místo v lize III.3. |