Sezóna | Datum | Událost | 3 (41/112) | 2011-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - peritifo | 3 (65/112) | 2011-03-22 | Tým zanikl - peritifo | 3 (65/112) | 2011-03-22 | Tým byl přidělen manažerovi - sephiroz | 3 (89/112) | 2011-04-15 | Tým zanikl - sephiroz | 3 (89/112) | 2011-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - fuertes | 3 (112/112) | 2011-05-08 | Tým zanikl - fuertes | 4 (1/112) | 2011-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - jelozano | 4 (24/112) | 2011-06-01 | Tým zanikl - jelozano | 4 (26/112) | 2011-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - fitopol | 4 (49/112) | 2011-06-26 | Tým zanikl - fitopol | 4 (54/112) | 2011-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Joan Martinez | 4 (77/112) | 2011-07-24 | Tým zanikl - Joan Martinez | 4 (77/112) | 2011-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - giovanene | 4 (101/112) | 2011-08-17 | Tým zanikl - giovanene | 4 (104/112) | 2011-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - rubiom4 | 5 (15/112) | 2011-09-12 | Tým zanikl - rubiom4 | 5 (15/112) | 2011-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Loopeez7 | 5 (38/112) | 2011-10-05 | Tým zanikl - Loopeez7 | 5 (39/112) | 2011-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - malcom3 | 5 (70/112) | 2011-11-06 | Tým zanikl - malcom3 | 5 (90/112) | 2011-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - MiguelGF | 5 (109/112) | 2011-12-15 | Tým zanikl - MiguelGF | 7 (41/112) | 2012-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - antropus | 7 (65/112) | 2012-06-12 | Tým zanikl - antropus | 7 (65/112) | 2012-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - kempachi | 7 (88/112) | 2012-07-05 | Tým zanikl - kempachi | 7 (88/112) | 2012-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Totti Can Gül | 7 (111/112) | 2012-07-28 | Tým zanikl - Totti Can Gül | 7 (111/112) | 2012-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Santti | 8 (22/112) | 2012-08-20 | Tým zanikl - Santti | 9 (8/112) | 2012-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - nietecillo | 9 (31/112) | 2012-12-19 | Tým zanikl - nietecillo | 9 (32/112) | 2012-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - alvarO16 | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým zanikl - alvarO16 | 9 (56/112) | 2013-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Juanca Chica | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým zanikl - Juanca Chica | 9 (80/112) | 2013-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - oleo | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým zanikl - oleo | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - DS7 | 10 (14/112) | 2013-03-24 | Tým zanikl - DS7 | 10 (19/112) | 2013-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - sergio 20 | 10 (42/112) | 2013-04-21 | Tým zanikl - sergio 20 | 10 (44/112) | 2013-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - RafaNowitzki | 10 (67/112) | 2013-05-16 | Tým zanikl - RafaNowitzki | 10 (72/112) | 2013-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Nan3 | 10 (96/112) | 2013-06-14 | Tým zanikl - Nan3 | 10 (101/112) | 2013-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - adri1999 | 11 (12/112) | 2013-07-12 | Tým zanikl - adri1999 | 11 (13/112) | 2013-07-13 | Tým byl přidělen manažerovi - padopoulos | 11 (36/112) | 2013-08-05 | Tým zanikl - padopoulos | 11 (54/112) | 2013-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - fon3001 | 11 (77/112) | 2013-09-15 | Tým zanikl - fon3001 | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - nenechulo | 11 (101/112) | 2013-10-09 | Tým zanikl - nenechulo | 12 (29/112) | 2013-11-18 | Tým byl přidělen manažerovi - MIGUELBOLIVIA | 12 (52/112) | 2013-12-11 | Tým zanikl - MIGUELBOLIVIA | 12 (52/112) | 2013-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - martin pavon | 12 (75/112) | 2014-01-03 | Tým zanikl - martin pavon | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - tururu | 12 (99/112) | 2014-01-27 | Tým zanikl - tururu | 12 (100/112) | 2014-01-28 | Tým byl přidělen manažerovi - sarah 136 | 13 (11/112) | 2014-02-20 | Tým zanikl - sarah 136 | 13 (11/112) | 2014-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Juan Luis Duran Solis | 13 (34/112) | 2014-03-15 | Tým zanikl - Juan Luis Duran Solis | 13 (36/112) | 2014-03-17 | Tým byl přidělen manažerovi - sergiosirius | 13 (59/112) | 2014-04-09 | Tým zanikl - sergiosirius | 13 (61/112) | 2014-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Adri2 | 13 (84/112) | 2014-05-04 | Tým zanikl - Adri2 | 13 (86/112) | 2014-05-06 | Tým byl přidělen manažerovi - jositodr220 | 13 (109/112) | 2014-05-29 | Tým zanikl - jositodr220 | 13 (109/112) | 2014-05-29 | Tým byl přidělen manažerovi - sombra10 | 14 (20/112) | 2014-06-21 | Tým zanikl - sombra10 | 14 (21/112) | 2014-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - mario1002 | 14 (44/112) | 2014-07-15 | Tým zanikl - mario1002 | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - airthon | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým zanikl - airthon | 14 (71/112) | 2014-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ivan5588 | 14 (94/112) | 2014-09-03 | Tým zanikl - ivan5588 | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - llus | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým zanikl - llus | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - cores19 | 15 (30/112) | 2014-10-21 | Tým zanikl - cores19 | 15 (30/112) | 2014-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - rubenerturo1234 | 15 (53/112) | 2014-11-13 | Tým zanikl - rubenerturo1234 | 15 (53/112) | 2014-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Racho1 | 15 (76/112) | 2014-12-06 | Tým zanikl - Racho1 | 15 (76/112) | 2014-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - lutci | 15 (99/112) | 2014-12-29 | Tým zanikl - lutci | 15 (99/112) | 2014-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - JorgeRive | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým zanikl - JorgeRive | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - marco pallaruelo | 16 (33/112) | 2015-02-13 | Tým zanikl - marco pallaruelo | 16 (34/112) | 2015-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Deivinho70 | 16 (57/112) | 2015-03-09 | Tým zanikl - Deivinho70 | 16 (62/112) | 2015-03-14 | Tým byl přidělen manažerovi - juanrivas00 | 16 (85/112) | 2015-04-06 | Tým zanikl - juanrivas00 | 16 (91/112) | 2015-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - David Sab | 17 (3/112) | 2015-05-06 | Tým zanikl - David Sab | 17 (7/112) | 2015-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - budas club | 17 (30/112) | 2015-06-02 | Tým zanikl - budas club | 17 (31/112) | 2015-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Alejandro900 | 17 (54/112) | 2015-06-26 | Tým zanikl - Alejandro900 | 17 (58/112) | 2015-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - josespartano | 17 (81/112) | 2015-07-23 | Tým zanikl - josespartano | 17 (89/112) | 2015-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - armando1983 | 17 (112/112) | 2015-08-23 | Tým zanikl - armando1983 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Argaga F.C† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.14. |
||
45 | Argaga F.C† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.14. |
||
44 | Argaga F.C† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.14. |
||
43 | Argaga F.C† |
14. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.14. |
||
42 | Argaga F.C† |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.14. |
||
41 | Argaga F.C† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.14. |
||
40 | Argaga F.C† |
21. místo v lize IV.14. |
39 | Argaga F.C† |
22. místo v lize IV.14. |
38 | Argaga F.C† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.14. |
||
37 | Argaga F.C† |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.14. |
||
36 | Argaga F.C† |
9. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.14. |
||
35 | Argaga F.C† |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.14. |
||
34 | Argaga F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.14. |
||
33 | Argaga F.C† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.14. |
||
32 | Argaga F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.14. |
||
31 | Argaga F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.14. |
||
30 | Argaga F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.14. |
||
29 | Argaga F.C† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.14. |
||
28 | Argaga F.C† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.14. |
||
27 | Argaga F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
26 | Argaga F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
25 | Argaga F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
24 | Argaga F.C† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
23 | Argaga F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.14. |
||
22 | Argaga F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
21 | Argaga F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
20 | Argaga F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
19 | Argaga F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
18 | Argaga F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.14. |
||
17 | Argaga F.C |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.14. |
||
Výhra v baráži o záchranu v lize III.3. |
||
21. místo v lize III.3. |
||
16 | KTAL FC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.3. |
||
15 | Real madrid fantastic |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
3. místo v lize IV.2. |
||
14 | granados |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.2. |
||
13 | Atlético de Madrid J |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.2. |
||
12 | tikiti tikiti |
11. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.2. |
||
10. místo v lize IV.30. |
||
11 | saya team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.30. |
||
20. místo v lize IV.23. |
||
10 | David7 |
1025. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.23. |
||
12. místo v lize IV.42. |
||
9 | Team noname 53440 |
1025. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.42. |
||
8 | Team noname 53440 |
513. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.42. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize III.11. |
||
17. místo v lize III.11. |
||
7 | ÇoRum GençLiKSpR |
513. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.11. |
||
1. místo v lize IV.41. |
||
6 | Team noname 53440 |
1025. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.41. |
||
5 | The Whiplash |
513. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.41. |
||
4 | Vans of the wall |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.41. |
||
3 | Sporting Burgo |
12. místo v lize IV.41. |