Sezóna | Datum | Událost | 3 (34/112) | 2011-02-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Tsar | 3 (57/112) | 2011-03-14 | Tým zanikl - Tsar | 3 (63/112) | 2011-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - remak | 3 (86/112) | 2011-04-12 | Tým zanikl - remak | 3 (88/112) | 2011-04-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Nikola Nusknvp Romanovski | 3 (111/112) | 2011-05-07 | Tým zanikl - Nikola Nusknvp Romanovski | 3 (112/112) | 2011-05-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Lesiika | 4 (25/112) | 2011-06-02 | Tým zanikl - Lesiika | 4 (53/112) | 2011-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - milic stefa | 4 (76/112) | 2011-07-23 | Tým zanikl - milic stefa | 4 (77/112) | 2011-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - janko5rovic | 4 (111/112) | 2011-08-27 | Tým zanikl - janko5rovic | 7 (40/112) | 2012-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Djoka96 | 7 (63/112) | 2012-06-10 | Tým zanikl - Djoka96 | 7 (69/112) | 2012-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - makilosupilo | 7 (100/112) | 2012-07-17 | Tým zanikl - makilosupilo | 7 (112/112) | 2012-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - corbislav | 8 (24/112) | 2012-08-22 | Tým zanikl - corbislav | 8 (24/112) | 2012-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - corbislav | 8 (48/112) | 2012-09-15 | Tým zanikl - corbislav | 8 (48/112) | 2012-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - David Daks | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým zanikl - David Daks | 8 (73/112) | 2012-10-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Darkinho7 | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým zanikl - Darkinho7 | 8 (97/112) | 2012-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - stefanrasic | 9 (8/112) | 2012-11-26 | Tým zanikl - stefanrasic | 9 (18/112) | 2012-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - mareognjanovic | 9 (41/112) | 2012-12-29 | Tým zanikl - mareognjanovic | 9 (74/112) | 2013-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - virtua | 9 (97/112) | 2013-02-23 | Tým zanikl - virtua | 9 (105/112) | 2013-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - nikola90 | 10 (16/112) | 2013-03-26 | Tým zanikl - nikola90 | 10 (63/112) | 2013-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Stefan Ujedinitelj | 10 (86/112) | 2013-06-04 | Tým zanikl - Stefan Ujedinitelj | 10 (96/112) | 2013-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - nikola524 | 11 (7/112) | 2013-07-07 | Tým zanikl - nikola524 | 11 (9/112) | 2013-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - sisoj | 11 (17/112) | 2013-07-17 | Tým zanikl - sisoj | 11 (19/112) | 2013-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - vukasin ivkovic | 11 (42/112) | 2013-08-11 | Tým zanikl - vukasin ivkovic | 11 (42/112) | 2013-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Dalibor Kida Petrovic | 11 (65/112) | 2013-09-03 | Tým zanikl - Dalibor Kida Petrovic | 11 (71/112) | 2013-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - markodimic | 11 (94/112) | 2013-10-02 | Tým zanikl - markodimic | 11 (102/112) | 2013-10-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Milos Disko Veverica | 12 (13/112) | 2013-11-02 | Tým zanikl - Milos Disko Veverica | 12 (13/112) | 2013-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Stefan Laban | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým zanikl - Stefan Laban | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Vuk Vujasin | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým zanikl - Vuk Vujasin | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - lazarcleo | 12 (82/112) | 2014-01-10 | Tým zanikl - lazarcleo | 12 (105/112) | 2014-02-02 | Tým byl přidělen manažerovi - fabregas02 | 13 (17/112) | 2014-02-26 | Tým zanikl - fabregas02 | 13 (17/112) | 2014-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - king of stubica | 13 (40/112) | 2014-03-21 | Tým zanikl - king of stubica | 13 (41/112) | 2014-03-22 | Tým byl přidělen manažerovi - dejan789 | 13 (64/112) | 2014-04-14 | Tým zanikl - dejan789 | 13 (65/112) | 2014-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Strahinja Jovic | 13 (88/112) | 2014-05-08 | Tým zanikl - Strahinja Jovic | 13 (90/112) | 2014-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Littmann13 | 14 (1/112) | 2014-06-02 | Tým zanikl - Littmann13 | 14 (2/112) | 2014-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Milan Vailjevic00 | 14 (25/112) | 2014-06-26 | Tým zanikl - Milan Vailjevic00 | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - racko032 | 14 (52/112) | 2014-07-23 | Tým zanikl - racko032 | 14 (73/112) | 2014-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Sir Veljko | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým zanikl - Sir Veljko | 14 (100/112) | 2014-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - PetarPan Nedved | 15 (11/112) | 2014-10-02 | Tým zanikl - PetarPan Nedved | 15 (69/112) | 2014-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - cvexi | 36 (47/112) | 2021-04-16 | Tým zanikl - cvexi |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
36 | zr rovers† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize II.4. |
||
35 | zr rovers |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize II.4. |
||
34 | zr rovers |
Tým vypadl v osmifinále národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize II.4. |
||
33 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
33. místo v Superligovém poháru. |
||
5. místo v lize II.4. |
||
32 | zr rovers |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize II.4. |
||
31 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize II.4. |
||
30 | zr rovers |
Tým vypadl v osmifinále národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy II.4. |
||
19. místo v lize I.1. |
||
29 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy I.1. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy I.1. |
||
2. místo v lize II.1. |
||
28 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize II.1. |
||
27 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy II.1. |
||
22. místo v lize I.1. |
||
26 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
129. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy I.1. |
||
1. místo v lize II.1. |
||
25 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize II.1. |
||
24 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize II.1. |
||
23 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize II.1. |
||
22 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize II.1. |
||
21 | zr rovers |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize II.1. |
||
20 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize II.1. |
||
19 | zr rovers |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
257. místo v Superligovém poháru. |
||
10. místo v lize II.1. |
||
18 | zr rovers |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
513. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.1. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy II.1. |
||
2. místo v lize III.1. |
||
17 | zr rovers |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.1. |
||
16 | zr rovers |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.1. |
||
15 | zr rovers |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.1. |
||
14 | FK Tufe† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.1. |
||
15. místo v lize III.16. |
||
13 | FC Littmann United |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.16. |
||
12 | Skillet† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize III.16. |
||
11 | Crvena Zvezda 10† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.16. |
||
16. místo v lize IV.3. |
||
10 | FK Prokuplje |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
16. místo v lize IV.7. |
||
9 | Javor |
513. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.7. |
||
8 | DAKSI |
513. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.7. |
||
7 | sony ericsson |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.7. |
||
8. místo v lize IV.31. |
||
6 | Team noname 52982 |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
2049. místo v Superligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.31. |
||
5 | Team noname 52982 |
1025. místo v národním poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize IV.31. |
||
4 | AC Zadrugar |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.31. |
||
3 | Renamed 52982 |
11. místo v lize IV.31. |