3 (34/112) |
2011-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Uray Kristof |
3 (57/112) |
2011-03-14 |
Tým zanikl - Uray Kristof |
3 (61/112) |
2011-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - ketamas |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tým zanikl - ketamas |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - BBELSO |
3 (107/112) |
2011-05-03 |
Tým zanikl - BBELSO |
3 (107/112) |
2011-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - 3Maldini |
4 (18/112) |
2011-05-26 |
Tým zanikl - 3Maldini |
4 (18/112) |
2011-05-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - JóskaGéza8 |
4 (56/112) |
2011-07-03 |
Tým zanikl - JóskaGéza8 |
4 (56/112) |
2011-07-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Adamboy97 |
4 (79/112) |
2011-07-26 |
Tým zanikl - Adamboy97 |
4 (99/112) |
2011-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gercii97 |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tým zanikl - Gercii97 |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - HAJRÁ DEBRECEN |
5 (101/112) |
2011-12-07 |
Tým zanikl - HAJRÁ DEBRECEN |
6 (7/112) |
2011-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - MrStep |
6 (94/112) |
2012-03-21 |
Tým zanikl - MrStep |
6 (94/112) |
2012-03-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - locomotiv |
7 (44/112) |
2012-05-22 |
Tým zanikl - locomotiv |
7 (44/112) |
2012-05-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fuckklll |
7 (77/112) |
2012-06-24 |
Tým zanikl - Fuckklll |
8 (14/112) |
2012-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gyula Kiss |
8 (61/112) |
2012-09-28 |
Tým zanikl - Gyula Kiss |
8 (61/112) |
2012-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - répafejü77 |
8 (84/112) |
2012-10-21 |
Tým zanikl - répafejü77 |
8 (84/112) |
2012-10-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - kecsute |
8 (107/112) |
2012-11-13 |
Tým zanikl - kecsute |
8 (107/112) |
2012-11-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Oszy88 |
9 (18/112) |
2012-12-06 |
Tým zanikl - Oszy88 |
9 (18/112) |
2012-12-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - szeibertmisi |
9 (41/112) |
2012-12-29 |
Tým zanikl - szeibertmisi |
9 (41/112) |
2012-12-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - kerperrichard |
11 (99/112) |
2013-10-07 |
Tým zanikl - kerperrichard |