Sezóna | Datum | Událost | 3 (30/112) | 2011-02-15 | Tým byl přidělen manažerovi - daios | 3 (53/112) | 2011-03-10 | Tým zanikl - daios | 3 (85/112) | 2011-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - kris76 | 3 (108/112) | 2011-05-04 | Tým zanikl - kris76 | 4 (25/112) | 2011-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - anr s3 | 4 (48/112) | 2011-06-25 | Tým zanikl - anr s3 | 4 (62/112) | 2011-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Labis | 4 (90/112) | 2011-08-06 | Tým zanikl - Labis | 5 (34/112) | 2011-10-01 | Tým byl přidělen manažerovi - PSILOS | 5 (57/112) | 2011-10-24 | Tým zanikl - PSILOS | 5 (59/112) | 2011-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Koularas | 5 (82/112) | 2011-11-18 | Tým zanikl - Koularas | 7 (41/112) | 2012-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - ARIS FC | 7 (64/112) | 2012-06-11 | Tým zanikl - ARIS FC | 7 (111/112) | 2012-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - pantosssssss7 | 8 (22/112) | 2012-08-20 | Tým zanikl - pantosssssss7 | 8 (23/112) | 2012-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - zabias | 8 (46/112) | 2012-09-13 | Tým zanikl - zabias | 8 (51/112) | 2012-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - markoyannis | 8 (95/112) | 2012-11-01 | Tým zanikl - markoyannis | 9 (1/112) | 2012-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - blueeyes93 | 9 (9/112) | 2012-11-27 | Tým zanikl - blueeyes93 | 9 (21/112) | 2012-12-09 | Tým byl přidělen manažerovi - aris21 | 9 (44/112) | 2013-01-01 | Tým zanikl - aris21 | 9 (64/112) | 2013-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - XARALAMPOS SAM | 9 (88/112) | 2013-02-14 | Tým zanikl - XARALAMPOS SAM | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - kokkinakis | 10 (8/112) | 2013-03-18 | Tým zanikl - kokkinakis | 10 (80/112) | 2013-05-29 | Tým byl přidělen manažerovi - bloef | 10 (103/112) | 2013-06-21 | Tým zanikl - bloef | 10 (107/112) | 2013-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Billy13 | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým zanikl - Billy13 | 11 (23/112) | 2013-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - tasosntinos | 11 (46/112) | 2013-08-15 | Tým zanikl - tasosntinos | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - lordall | 11 (99/112) | 2013-10-07 | Tým zanikl - lordall | 14 (24/112) | 2014-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - parolakias | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým zanikl - parolakias | 14 (67/112) | 2014-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - sasuke shark skin | 14 (91/112) | 2014-08-31 | Tým zanikl - sasuke shark skin |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | elefsina titans† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.3. |
||
45 | elefsina titans† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.3. |
||
44 | elefsina titans† |
13. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.3. |
||
43 | elefsina titans† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.3. |
||
42 | elefsina titans† |
21. místo v lize III.3. |
41 | elefsina titans† |
20. místo v lize III.3. |
40 | elefsina titans† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.3. |
||
39 | elefsina titans† |
22. místo v lize III.3. |
38 | elefsina titans† |
2. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.3. |
||
37 | elefsina titans† |
20. místo v lize III.3. |
36 | elefsina titans† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.3. |
||
35 | elefsina titans† |
22. místo v lize III.3. |
34 | elefsina titans† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.3. |
||
33 | elefsina titans† |
14. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.3. |
||
32 | elefsina titans† |
11. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.3. |
||
31 | elefsina titans† |
9. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.3. |
||
30 | elefsina titans† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.3. |
||
29 | elefsina titans† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.3. |
||
28 | elefsina titans† |
18. místo v lize III.3. |
27 | elefsina titans† |
18. místo v lize III.3. |
26 | elefsina titans† |
18. místo v lize III.3. |
25 | elefsina titans† |
21. místo v lize III.3. |
24 | elefsina titans† |
18. místo v lize III.3. |
23 | elefsina titans† |
20. místo v lize III.3. |
22 | elefsina titans† |
19. místo v lize III.3. |
21 | elefsina titans† |
18. místo v lize III.3. |
20 | elefsina titans† |
17. místo v lize III.3. |
19 | elefsina titans† |
19. místo v lize III.3. |
18 | elefsina titans† |
20. místo v lize III.3. |
17 | elefsina titans† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.3. |
||
16 | elefsina titans† |
20. místo v lize III.3. |
15 | elefsina titans† |
20. místo v lize III.3. |
14 | elefsina titans† |
17. místo v lize III.3. |
13 | Keravnos Arkadikou F.C† |
17. místo v lize III.3. |
12 | Keravnos Arkadikou F.C† |
1. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.3. |
||
11 | Keravnos Arkadikou F.C |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
20. místo v lize II.4. |
||
10 | likanthrwpoi |
129. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize II.4. |
||
9 | Hellas |
129. místo v národním poháru. |
21. místo v lize II.4. |
||
8 | Petrohori F.C. |
65. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize II.4. |
||
7 | Team noname 52630 |
129. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.4. |
||
13. místo v lize III.2. |
||
6 | Team noname 52630 |
257. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.2. |
||
5 | Team noname 52630 |
65. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.2. |
||
4 | Team noname 52630 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize III.2. |
||
3 | asteras |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.2. |