Sezóna | Datum | Událost | 3 (28/112) | 2011-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Petikiraly | 3 (52/112) | 2011-03-09 | Tým zanikl - Petikiraly | 3 (52/112) | 2011-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - bogdan1996 | 3 (75/112) | 2011-04-01 | Tým zanikl - bogdan1996 | 3 (78/112) | 2011-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - alexbuc | 3 (101/112) | 2011-04-27 | Tým zanikl - alexbuc | 3 (101/112) | 2011-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - dorryn23 | 4 (12/112) | 2011-05-20 | Tým zanikl - dorryn23 | 4 (13/112) | 2011-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Aporka | 4 (36/112) | 2011-06-13 | Tým zanikl - Aporka | 4 (36/112) | 2011-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - chelas | 4 (59/112) | 2011-07-06 | Tým zanikl - chelas | 4 (61/112) | 2011-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Ronaldo Lacika 77 | 4 (84/112) | 2011-07-31 | Tým zanikl - Ronaldo Lacika 77 | 4 (84/112) | 2011-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Marian Scarlat | 4 (108/112) | 2011-08-24 | Tým zanikl - Marian Scarlat | 4 (108/112) | 2011-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Cristi Cirneanu | 5 (19/112) | 2011-09-16 | Tým zanikl - Cristi Cirneanu | 5 (19/112) | 2011-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Gheorghe Dumitru Catalin | 6 (94/112) | 2012-03-21 | Tým zanikl - Gheorghe Dumitru Catalin | 6 (102/112) | 2012-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Adrian1001 | 7 (13/112) | 2012-04-21 | Tým zanikl - Adrian1001 | 7 (15/112) | 2012-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Mate Alin | 7 (38/112) | 2012-05-16 | Tým zanikl - Mate Alin | 7 (38/112) | 2012-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - iofigo | 7 (61/112) | 2012-06-08 | Tým zanikl - iofigo | 7 (61/112) | 2012-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - vulturmic | 7 (84/112) | 2012-07-01 | Tým zanikl - vulturmic | 7 (87/112) | 2012-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - hazota | 7 (110/112) | 2012-07-27 | Tým zanikl - hazota | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - mariusrusescu | 8 (59/112) | 2012-09-26 | Tým zanikl - mariusrusescu | 8 (59/112) | 2012-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - mihiste | 8 (82/112) | 2012-10-19 | Tým zanikl - mihiste | 8 (82/112) | 2012-10-19 | Tým byl přidělen manažerovi - neymarraz | 8 (105/112) | 2012-11-11 | Tým zanikl - neymarraz | 8 (105/112) | 2012-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - dark952012 | 9 (16/112) | 2012-12-04 | Tým zanikl - dark952012 | 9 (16/112) | 2012-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Craciun Florin | 9 (39/112) | 2012-12-27 | Tým zanikl - Craciun Florin | 9 (40/112) | 2012-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - me4s12 | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tým zanikl - me4s12 | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - rrraul80 | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tým zanikl - rrraul80 | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - nikmann | 9 (109/112) | 2013-03-07 | Tým zanikl - nikmann | 9 (109/112) | 2013-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Gabytza Gabi | 10 (20/112) | 2013-03-30 | Tým zanikl - Gabytza Gabi | 10 (20/112) | 2013-03-30 | Tým byl přidělen manažerovi - klaudiu23 | 10 (43/112) | 2013-04-22 | Tým zanikl - klaudiu23 | 10 (47/112) | 2013-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - vasvasile | 10 (70/112) | 2013-05-19 | Tým zanikl - vasvasile | 10 (70/112) | 2013-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - popanghita | 10 (93/112) | 2013-06-11 | Tým zanikl - popanghita | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - alinferguson | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - alinferguson | 11 (7/112) | 2013-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - iulian2001 | 11 (30/112) | 2013-07-30 | Tým zanikl - iulian2001 | 11 (32/112) | 2013-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - mariusradu | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým zanikl - mariusradu | 11 (57/112) | 2013-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - gabi maria04 | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým zanikl - gabi maria04 | 11 (104/112) | 2013-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - SoriNeluSh | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým zanikl - SoriNeluSh | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Andrei PiCiu | 12 (38/112) | 2013-11-27 | Tým zanikl - Andrei PiCiu | 12 (40/112) | 2013-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Aal33xXx | 12 (63/112) | 2013-12-22 | Tým zanikl - Aal33xXx | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - DemYY | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tým zanikl - DemYY | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Dragos Tudosa | 13 (2/112) | 2014-02-11 | Tým zanikl - Dragos Tudosa | 13 (5/112) | 2014-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - jardelut | 13 (28/112) | 2014-03-09 | Tým zanikl - jardelut | 13 (28/112) | 2014-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - JackBalosu | 13 (52/112) | 2014-04-02 | Tým zanikl - JackBalosu | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - danykobra | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým zanikl - danykobra | 13 (81/112) | 2014-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - donito | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tým zanikl - donito |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Steaua Bucurestri† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.23. |
||
45 | Steaua Bucurestri† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.23. |
||
44 | Steaua Bucurestri† |
1. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.23. |
||
43 | Steaua Bucurestri† |
2. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.23. |
||
42 | Steaua Bucurestri† |
6. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.23. |
||
41 | Steaua Bucurestri† |
1. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.23. |
||
40 | Steaua Bucurestri† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.23. |
||
39 | Steaua Bucurestri† |
10. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.23. |
||
38 | Steaua Bucurestri† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.23. |
||
37 | Steaua Bucurestri† |
3. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.23. |
||
36 | Steaua Bucurestri† |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.23. |
||
35 | Steaua Bucurestri† |
19. místo v lize IV.23. |
34 | Steaua Bucurestri† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.23. |
||
33 | Steaua Bucurestri† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.23. |
||
32 | Steaua Bucurestri† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.23. |
||
31 | Steaua Bucurestri† |
15. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.23. |
||
30 | Steaua Bucurestri† |
10. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.23. |
||
29 | Steaua Bucurestri† |
6. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.23. |
||
28 | Steaua Bucurestri† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.23. |
||
27 | Steaua Bucurestri† |
15. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.23. |
||
26 | Steaua Bucurestri† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.23. |
||
25 | Steaua Bucurestri† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.23. |
||
24 | Steaua Bucurestri† |
17. místo v lize IV.23. |
23 | Steaua Bucurestri† |
7. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.23. |
||
22 | Steaua Bucurestri† |
11. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.23. |
||
21 | Steaua Bucurestri† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.23. |
||
20 | Steaua Bucurestri† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.23. |
||
19 | Steaua Bucurestri† |
5. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.23. |
||
18 | Steaua Bucurestri† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.23. |
||
17 | Steaua Bucurestri† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.23. |
||
16 | Steaua Bucurestri† |
16. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.23. |
||
15 | Steaua Bucurestri† |
17. místo v lize IV.23. |
14 | Steaua Bucurestri† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.23. |
||
13 | Steaua Bucurestri |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.23. |
||
12 | FCM Todiresti |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.23. |
||
11 | man blu† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.23. |
||
11. místo v lize IV.44. |
||
10 | Fc Reactor Nuclear |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.44. |
||
9 | FC. DARK |
513. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.44. |
||
8 | wwmariusww |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize IV.44. |
||
7 | vaslui |
1025. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.44. |
||
16. místo v lize IV.15. |
||
6 | Team noname 52340 |
257. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.15. |
||
5 | casio |
513. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.15. |
||
4 | fcp 1924 petrolul ploiest |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.15. |
||
8. místo v lize IV.43. |
||
3 | fc cucuietii srl |
19. místo v lize IV.43. |