3 (30/112) |
2011-02-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - fffffffffffff |
3 (53/112) |
2011-03-10 |
Tým zanikl - fffffffffffff |
3 (55/112) |
2011-03-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - spartanu |
3 (78/112) |
2011-04-04 |
Tým zanikl - spartanu |
3 (79/112) |
2011-04-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - toshiba2006 |
3 (107/112) |
2011-05-03 |
Tým zanikl - toshiba2006 |
4 (15/112) |
2011-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - barta mark |
4 (38/112) |
2011-06-15 |
Tým zanikl - barta mark |
4 (38/112) |
2011-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - geamanumadalin |
4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tým zanikl - geamanumadalin |
4 (62/112) |
2011-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - robert126 |
4 (85/112) |
2011-08-01 |
Tým zanikl - robert126 |
4 (86/112) |
2011-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - bogdanmarian |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tým zanikl - bogdanmarian |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Teddy90 |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tým zanikl - Teddy90 |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - IleanaDemian |
5 (43/112) |
2011-10-10 |
Tým zanikl - IleanaDemian |
5 (43/112) |
2011-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - JohnRoby |
5 (66/112) |
2011-11-02 |
Tým zanikl - JohnRoby |
5 (68/112) |
2011-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - alexandru22 |
5 (91/112) |
2011-11-27 |
Tým zanikl - alexandru22 |
5 (91/112) |
2011-11-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - andreidohot |
6 (1/112) |
2011-12-20 |
Tým zanikl - andreidohot |
6 (2/112) |
2011-12-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - laulinho |
6 (25/112) |
2012-01-12 |
Tým zanikl - laulinho |
6 (25/112) |
2012-01-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ionutz Dipsan |
6 (48/112) |
2012-02-04 |
Tým zanikl - Ionutz Dipsan |
6 (48/112) |
2012-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabrielmarian96 |
6 (71/112) |
2012-02-27 |
Tým zanikl - gabrielmarian96 |
6 (72/112) |
2012-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Stancu2011 |
6 (96/112) |
2012-03-23 |
Tým zanikl - Stancu2011 |
6 (100/112) |
2012-03-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mircea Biriloi |
7 (11/112) |
2012-04-19 |
Tým zanikl - Mircea Biriloi |
7 (31/112) |
2012-05-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - szabykery |
7 (107/112) |
2012-07-24 |
Tým zanikl - szabykery |
8 (39/112) |
2012-09-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alibasar |
8 (71/112) |
2012-10-08 |
Tým zanikl - Alibasar |
8 (71/112) |
2012-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - IulyCatalin |
8 (94/112) |
2012-10-31 |
Tým zanikl - IulyCatalin |
8 (94/112) |
2012-10-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Casiana Pop |
9 (14/112) |
2012-12-02 |
Tým zanikl - Casiana Pop |
9 (14/112) |
2012-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - vkdsavk |
9 (37/112) |
2012-12-25 |
Tým zanikl - vkdsavk |
9 (37/112) |
2012-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - metre |
9 (60/112) |
2013-01-17 |
Tým zanikl - metre |
9 (60/112) |
2013-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabrielw |
9 (83/112) |
2013-02-09 |
Tým zanikl - gabrielw |
9 (83/112) |
2013-02-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - RedBullPro |
9 (106/112) |
2013-03-04 |
Tým zanikl - RedBullPro |
9 (106/112) |
2013-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - razvan15 |
10 (17/112) |
2013-03-27 |
Tým zanikl - razvan15 |
10 (17/112) |
2013-03-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ardeleni |
10 (40/112) |
2013-04-19 |
Tým zanikl - Ardeleni |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Florin Eo |
10 (64/112) |
2013-05-13 |
Tým zanikl - Florin Eo |
10 (64/112) |
2013-05-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ceausescuboer |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tým zanikl - ceausescuboer |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - danutstan |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tým zanikl - danutstan |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - costy70 |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tým zanikl - costy70 |
11 (75/112) |
2013-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tudor Ciociu |
11 (98/112) |
2013-10-06 |
Tým zanikl - Tudor Ciociu |
11 (102/112) |
2013-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - djvalix |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým zanikl - djvalix |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - adelin18 |
12 (40/112) |
2013-11-29 |
Tým zanikl - adelin18 |
12 (40/112) |
2013-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dani Dani Grecu |
12 (63/112) |
2013-12-22 |
Tým zanikl - Dani Dani Grecu |
12 (104/112) |
2014-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - nicu123 |
13 (28/112) |
2014-03-09 |
Tým zanikl - nicu123 |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - sabyn12 |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tým zanikl - sabyn12 |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Timotey Gintu |
13 (89/112) |
2014-05-09 |
Tým zanikl - Timotey Gintu |
13 (92/112) |
2014-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - adrian stelistu |
14 (3/112) |
2014-06-04 |
Tým zanikl - adrian stelistu |
14 (3/112) |
2014-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - adiadibos |
14 (26/112) |
2014-06-27 |
Tým zanikl - adiadibos |
14 (27/112) |
2014-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sawyer Adelin |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým zanikl - Sawyer Adelin |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Danut Cozmin Soltuzu |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým zanikl - Danut Cozmin Soltuzu |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vyo Viorel |
14 (96/112) |
2014-09-05 |
Tým zanikl - Vyo Viorel |
14 (104/112) |
2014-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - GeorgeLC |
15 (15/112) |
2014-10-06 |
Tým zanikl - GeorgeLC |