Sezóna | Datum | Událost | 3 (28/112) | 2011-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - vicforze | 3 (51/112) | 2011-03-08 | Tým zanikl - vicforze | 3 (51/112) | 2011-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - juanbote | 3 (81/112) | 2011-04-07 | Tým zanikl - juanbote | 3 (99/112) | 2011-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Aitor Miota | 4 (10/112) | 2011-05-18 | Tým zanikl - Aitor Miota | 4 (14/112) | 2011-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Xulvi | 4 (37/112) | 2011-06-14 | Tým zanikl - Xulvi | 4 (39/112) | 2011-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - manul11 | 4 (62/112) | 2011-07-09 | Tým zanikl - manul11 | 4 (62/112) | 2011-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - franandrade12 | 4 (85/112) | 2011-08-01 | Tým zanikl - franandrade12 | 4 (86/112) | 2011-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - eliangp | 4 (109/112) | 2011-08-25 | Tým zanikl - eliangp | 4 (109/112) | 2011-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Lupas | 5 (20/112) | 2011-09-17 | Tým zanikl - Lupas | 5 (22/112) | 2011-09-19 | Tým byl přidělen manažerovi - SactoCA | 5 (47/112) | 2011-10-14 | Tým zanikl - SactoCA | 5 (47/112) | 2011-10-14 | Tým byl přidělen manažerovi - f1nico | 5 (70/112) | 2011-11-06 | Tým zanikl - f1nico | 5 (71/112) | 2011-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - laneurona | 5 (94/112) | 2011-11-30 | Tým zanikl - laneurona | 5 (98/112) | 2011-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Eloi Ruiz Deu | 6 (9/112) | 2011-12-27 | Tým zanikl - Eloi Ruiz Deu | 6 (9/112) | 2011-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - grauet | 6 (32/112) | 2012-01-19 | Tým zanikl - grauet | 6 (39/112) | 2012-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Alob Bolbaite | 6 (62/112) | 2012-02-18 | Tým zanikl - Alob Bolbaite | 6 (109/112) | 2012-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - alejandromulas | 7 (20/112) | 2012-04-28 | Tým zanikl - alejandromulas | 7 (26/112) | 2012-05-04 | Tým byl přidělen manažerovi - rivaun | 7 (34/112) | 2012-05-12 | Tým zanikl - rivaun | 7 (35/112) | 2012-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Recaba | 7 (58/112) | 2012-06-05 | Tým zanikl - Recaba | 7 (64/112) | 2012-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - xabiercantabrana12 | 7 (87/112) | 2012-07-04 | Tým zanikl - xabiercantabrana12 | 8 (29/112) | 2012-08-27 | Tým byl přidělen manažerovi - daviddelasherasRV | 8 (52/112) | 2012-09-19 | Tým zanikl - daviddelasherasRV | 8 (110/112) | 2012-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - David Allonca | 9 (90/112) | 2013-02-16 | Tým zanikl - David Allonca | 10 (107/112) | 2013-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedritoviso | 11 (18/112) | 2013-07-18 | Tým zanikl - Pedritoviso | 12 (22/112) | 2013-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - REAL G4 LIFE | 12 (45/112) | 2013-12-04 | Tým zanikl - REAL G4 LIFE | 12 (45/112) | 2013-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - ignasivalls | 13 (47/112) | 2014-03-28 | Tým zanikl - ignasivalls | 13 (63/112) | 2014-04-13 | Tým byl přidělen manažerovi - rambo77 | 13 (86/112) | 2014-05-06 | Tým zanikl - rambo77 | 13 (91/112) | 2014-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - youssef8 | 14 (2/112) | 2014-06-03 | Tým zanikl - youssef8 | 14 (3/112) | 2014-06-04 | Tým byl přidělen manažerovi - golfo12 | 14 (26/112) | 2014-06-27 | Tým zanikl - golfo12 | 14 (30/112) | 2014-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - davidmolamazo | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Tým zanikl - davidmolamazo | 15 (21/112) | 2014-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Ardaturan10 | 15 (44/112) | 2014-11-04 | Tým zanikl - Ardaturan10 | 15 (48/112) | 2014-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Dídac Safont Balaguer | 15 (71/112) | 2014-12-01 | Tým zanikl - Dídac Safont Balaguer | 15 (73/112) | 2014-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Fuegoroc7 YT | 15 (96/112) | 2014-12-26 | Tým zanikl - Fuegoroc7 YT | 15 (99/112) | 2014-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Mario Méndez Siurana | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým zanikl - Mario Méndez Siurana | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Vidaes | 16 (48/112) | 2015-02-28 | Tým zanikl - Vidaes | 16 (52/112) | 2015-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - ericmiguel | 16 (75/112) | 2015-03-27 | Tým zanikl - ericmiguel | 16 (76/112) | 2015-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Enrique Montosa Gruart | 16 (99/112) | 2015-04-20 | Tým zanikl - Enrique Montosa Gruart | 16 (100/112) | 2015-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - AdrianLaraOrtiz | 17 (12/112) | 2015-05-15 | Tým zanikl - AdrianLaraOrtiz | 17 (19/112) | 2015-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ximo69 | 17 (42/112) | 2015-06-14 | Tým zanikl - ximo69 | 17 (45/112) | 2015-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - borja2015 | 17 (68/112) | 2015-07-10 | Tým zanikl - borja2015 | 17 (74/112) | 2015-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Curro Caceres | 17 (103/112) | 2015-08-14 | Tým zanikl - Curro Caceres |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | sevilla city† |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.8. |
||
45 | sevilla city† |
22. místo v lize IV.8. |
44 | sevilla city† |
22. místo v lize IV.8. |
43 | sevilla city† |
18. místo v lize IV.8. |
42 | sevilla city† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.8. |
||
41 | sevilla city† |
13. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.8. |
||
40 | sevilla city† |
22. místo v lize IV.8. |
39 | sevilla city† |
7. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.8. |
||
38 | sevilla city† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.8. |
||
37 | sevilla city† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.8. |
||
36 | sevilla city† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.8. |
||
35 | sevilla city† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.8. |
||
34 | sevilla city† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.8. |
||
33 | sevilla city† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.8. |
||
32 | sevilla city† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.8. |
||
31 | sevilla city† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.8. |
||
30 | sevilla city† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.8. |
||
29 | sevilla city† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.8. |
||
28 | sevilla city† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.8. |
||
27 | sevilla city† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.8. |
||
26 | sevilla city† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.8. |
||
25 | sevilla city† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.8. |
||
24 | sevilla city† |
10. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.8. |
||
23 | sevilla city† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.8. |
||
22 | sevilla city† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.8. |
||
21 | sevilla city† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.8. |
||
20 | sevilla city† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.8. |
||
19 | sevilla city† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.8. |
||
18 | sevilla city† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.8. |
||
17 | sevilla city |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.8. |
||
16 | FC.MONTOSA |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.8. |
||
15 | YouTuber F.C.† |
8. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
9. místo v lize IV.24. |
||
14 | elmejor† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.24. |
||
14. místo v lize IV.8. |
||
13 | yoooooooousef |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.8. |
||
12 | C.E.CABRILS |
6. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
4. místo v lize IV.29. |
||
11 | Visueños FC† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.29. |
||
Výhra v baráži o záchranu v lize III.10. |
||
20. místo v lize III.10. |
||
10 | Team noname 51724 |
1025. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
8. místo v lize IV.17. |
||
9 | Real Sporting de Gijon |
1025. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.17. |
||
8 | Team noname 51724 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.17. |
||
7 | Team noname 51724 |
513. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.17. |
||
6 | Team noname 51724 |
1025. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.17. |
||
5 | CFCorbera |
1025. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.17. |
||
10. místo v lize IV.39. |
||
4 | elian |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.39. |
||
3 | Team noname 51724 |
15. místo v lize IV.39. |