Sezóna | Datum | Událost | 3 (25/112) | 2011-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - aybars7 | 3 (48/112) | 2011-03-05 | Tým zanikl - aybars7 | 3 (52/112) | 2011-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - furkan şenli | 3 (75/112) | 2011-04-01 | Tým zanikl - furkan şenli | 3 (86/112) | 2011-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Mehmet Sakallı | 3 (109/112) | 2011-05-05 | Tým zanikl - Mehmet Sakallı | 4 (31/112) | 2011-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - dran | 4 (54/112) | 2011-07-01 | Tým zanikl - dran | 4 (58/112) | 2011-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - kinowa15 | 4 (81/112) | 2011-07-28 | Tým zanikl - kinowa15 | 4 (82/112) | 2011-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Mahmutcaan | 4 (105/112) | 2011-08-21 | Tým zanikl - Mahmutcaan | 6 (33/112) | 2012-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - efe190752 | 6 (57/112) | 2012-02-13 | Tým zanikl - efe190752 | 6 (57/112) | 2012-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - sinan25 | 6 (80/112) | 2012-03-07 | Tým zanikl - sinan25 | 6 (80/112) | 2012-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - berkekocak | 6 (103/112) | 2012-03-30 | Tým zanikl - berkekocak | 6 (104/112) | 2012-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - hilmican | 7 (15/112) | 2012-04-23 | Tým zanikl - hilmican | 10 (18/112) | 2013-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - smyrna989 | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým zanikl - smyrna989 | 10 (43/112) | 2013-04-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Doctore10 | 10 (66/112) | 2013-05-15 | Tým zanikl - Doctore10 | 10 (68/112) | 2013-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - oguzhan yazici | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým zanikl - oguzhan yazici | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ustamenajer | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - ustamenajer | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - csdf | 11 (28/112) | 2013-07-28 | Tým zanikl - csdf | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - eser61 | 11 (52/112) | 2013-08-21 | Tým zanikl - eser61 | 11 (77/112) | 2013-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - YasinSezgin | 11 (100/112) | 2013-10-08 | Tým zanikl - YasinSezgin | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - fatihkingbaba123 | 12 (25/112) | 2013-11-14 | Tým zanikl - fatihkingbaba123 | 12 (26/112) | 2013-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - nodragon | 12 (49/112) | 2013-12-08 | Tým zanikl - nodragon | 12 (72/112) | 2013-12-31 | Tým byl přidělen manažerovi - ayberkgür | 12 (95/112) | 2014-01-23 | Tým zanikl - ayberkgür | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - yuyyyyy | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým zanikl - yuyyyyy | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - rizatayfun | 13 (32/112) | 2014-03-13 | Tým zanikl - rizatayfun | 13 (34/112) | 2014-03-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Savaş Laçin | 13 (58/112) | 2014-04-08 | Tým zanikl - Savaş Laçin | 13 (69/112) | 2014-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Duha Cenkiz | 13 (92/112) | 2014-05-12 | Tým zanikl - Duha Cenkiz | 13 (94/112) | 2014-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - autu | 14 (5/112) | 2014-06-06 | Tým zanikl - autu | 14 (5/112) | 2014-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - BlackStar66 | 14 (28/112) | 2014-06-29 | Tým zanikl - BlackStar66 | 14 (30/112) | 2014-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - umitosbir | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Tým zanikl - umitosbir | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - penaltymonster | 14 (76/112) | 2014-08-16 | Tým zanikl - penaltymonster | 14 (93/112) | 2014-09-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Quaresma15 | 15 (4/112) | 2014-09-25 | Tým zanikl - Quaresma15 | 15 (6/112) | 2014-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Mehmet Doğruyol | 15 (29/112) | 2014-10-20 | Tým zanikl - Mehmet Doğruyol | 15 (33/112) | 2014-10-24 | Tým byl přidělen manažerovi - desiqner10 | 15 (56/112) | 2014-11-16 | Tým zanikl - desiqner10 | 15 (57/112) | 2014-11-17 | Tým byl přidělen manažerovi - erdemcellwi | 15 (80/112) | 2014-12-10 | Tým zanikl - erdemcellwi | 15 (91/112) | 2014-12-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Metin Biyke | 16 (2/112) | 2015-01-13 | Tým zanikl - Metin Biyke | 16 (2/112) | 2015-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmettalhakan | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým zanikl - ahmettalhakan | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - bahadır00 | 16 (48/112) | 2015-02-28 | Tým zanikl - bahadır00 | 16 (73/112) | 2015-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - atahanatay | 16 (96/112) | 2015-04-17 | Tým zanikl - atahanatay | 17 (83/112) | 2015-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - huzeyfe00 | 17 (106/112) | 2015-08-17 | Tým zanikl - huzeyfe00 | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet kabaoğlu | 18 (18/112) | 2015-09-10 | Tým zanikl - ahmet kabaoğlu | 18 (40/112) | 2015-10-02 | Tým byl přidělen manažerovi - fotsis5 | 18 (66/112) | 2015-10-28 | Tým zanikl - fotsis5 | 18 (104/112) | 2015-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - anestezi27 | 19 (15/112) | 2015-12-28 | Tým zanikl - anestezi27 | 19 (18/112) | 2015-12-31 | Tým byl přidělen manažerovi - erkan123456 | 19 (41/112) | 2016-01-23 | Tým zanikl - erkan123456 | 19 (42/112) | 2016-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Hayat Sana Guzel | 19 (65/112) | 2016-02-16 | Tým zanikl - Hayat Sana Guzel | 19 (107/112) | 2016-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - TelliBaykuş | 19 (111/112) | 2016-04-02 | Tým zanikl - TelliBaykuş | 20 (42/112) | 2016-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - dekobay | 20 (65/112) | 2016-06-07 | Tým zanikl - dekobay | 20 (67/112) | 2016-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - yasinn341 | 20 (90/112) | 2016-07-02 | Tým zanikl - yasinn341 | 20 (90/112) | 2016-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Çağlayan66 | 21 (2/112) | 2016-07-26 | Tým zanikl - Çağlayan66 | 21 (5/112) | 2016-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - kaddeve | 21 (28/112) | 2016-08-21 | Tým zanikl - kaddeve | 21 (28/112) | 2016-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - alperbattal | 21 (51/112) | 2016-09-13 | Tým zanikl - alperbattal | 21 (51/112) | 2016-09-13 | Tým byl přidělen manažerovi - alperen2354 | 21 (74/112) | 2016-10-06 | Tým zanikl - alperen2354 | 21 (80/112) | 2016-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Berkan Kerime Kara | 21 (103/112) | 2016-11-04 | Tým zanikl - Berkan Kerime Kara | 24 (23/112) | 2017-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - berkay026 | 24 (46/112) | 2017-08-10 | Tým zanikl - berkay026 | 24 (46/112) | 2017-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - mertan | 24 (69/112) | 2017-09-02 | Tým zanikl - mertan | 24 (69/112) | 2017-09-02 | Tým byl přidělen manažerovi - urkinez | 24 (92/112) | 2017-09-25 | Tým zanikl - urkinez | 24 (95/112) | 2017-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - iceqrank | 25 (6/112) | 2017-10-21 | Tým zanikl - iceqrank | 25 (25/112) | 2017-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Gencoo | 25 (49/112) | 2017-12-03 | Tým zanikl - Gencoo | 25 (50/112) | 2017-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - feroli | 25 (73/112) | 2017-12-27 | Tým zanikl - feroli | 25 (74/112) | 2017-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Neshter | 25 (97/112) | 2018-01-20 | Tým zanikl - Neshter | 25 (97/112) | 2018-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - MEHMETK | 26 (8/112) | 2018-02-12 | Tým zanikl - MEHMETK | 26 (9/112) | 2018-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Cengiz Akdağ | 26 (32/112) | 2018-03-08 | Tým zanikl - Cengiz Akdağ | 26 (33/112) | 2018-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - muhammed al | 26 (56/112) | 2018-04-01 | Tým zanikl - muhammed al | 26 (61/112) | 2018-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Abit Soylu | 26 (84/112) | 2018-04-29 | Tým zanikl - Abit Soylu |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | beşiktaş 51288 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
45 | beşiktaş 51288 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
44 | beşiktaş 51288 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.13. |
||
43 | beşiktaş 51288 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.13. |
||
42 | beşiktaş 51288 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
41 | beşiktaş 51288 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
40 | beşiktaş 51288 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.13. |
||
39 | beşiktaş 51288 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
38 | beşiktaş 51288 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.13. |
||
37 | beşiktaş 51288 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.13. |
||
36 | beşiktaş 51288 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.13. |
||
35 | beşiktaş 51288 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
34 | beşiktaş 51288 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.13. |
||
33 | beşiktaş 51288 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
32 | beşiktaş 51288 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
31 | beşiktaş 51288 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
30 | beşiktaş 51288 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
29 | beşiktaş 51288 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
28 | beşiktaş 51288 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.13. |
||
27 | beşiktaş 51288 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.13. |
||
26 | beşiktaş 51288 † |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
6. místo v lize III.6. |
||
25 | FENERBAHÇE SPOR |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize III.6. |
||
24 | ıcerus |
9. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.6. |
||
8. místo v lize III.13. |
||
23 | Tatanka Fk† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
22 | Tatanka Fk† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
21 | Tatanka Fk |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
Tým postoupil do ligy II.2. |
||
1. místo v lize III.10. |
||
20 | FC Mertaslan |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.10. |
||
19 | roma fc† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
16. místo v lize III.7. |
||
18 | FC Millenium 51288 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize III.7. |
||
17 | asdfghjkl |
11. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
8. místo v lize IV.9. |
||
16 | The Best† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.9. |
||
17. místo v lize III.10. |
||
15 | BAYER MÜNİH |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
6. místo v lize IV.3. |
||
14 | BEŞİKTAŞ U19 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.3. |
||
13 | uLTaSLan |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
22. místo v lize IV.44. |
||
12 | gggggggggf |
19. místo v lize IV.44. |
11 | Fc Hakima |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.44. |
||
14. místo v lize IV.15. |
||
10 | Team noname 51288 |
2049. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.15. |
||
9 | Team noname 51288 |
513. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.15. |
||
20. místo v lize III.4. |
||
8 | Team noname 51288 |
1025. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.4. |
||
7 | Team noname 51288 |
257. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.4. |
||
6 | galatsarayy |
1025. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
4. místo v lize IV.36. |
||
5 | Team noname 51288 |
1025. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize IV.36. |
||
4 | Tails |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.36. |
||
5. místo v lize III.10. |
||
3 | mellow |
Tým postoupil do ligy III.10. |
1. místo v lize IV.38. |