3 (27/112) |
2011-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - luiscrack |
3 (50/112) |
2011-03-07 |
Tým zanikl - luiscrack |
3 (50/112) |
2011-03-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sempras |
3 (73/112) |
2011-03-30 |
Tým zanikl - Sempras |
3 (81/112) |
2011-04-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - anuskavalencia |
3 (104/112) |
2011-04-30 |
Tým zanikl - anuskavalencia |
3 (105/112) |
2011-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - jonii08 |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tým zanikl - jonii08 |
4 (20/112) |
2011-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - A300kmh |
4 (47/112) |
2011-06-24 |
Tým zanikl - A300kmh |
4 (47/112) |
2011-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - noeltguilhon |
4 (70/112) |
2011-07-17 |
Tým zanikl - noeltguilhon |
4 (70/112) |
2011-07-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - josemi82 |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tým zanikl - josemi82 |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - blm22 |
5 (6/112) |
2011-09-03 |
Tým zanikl - blm22 |
5 (7/112) |
2011-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - WaxOn |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tým zanikl - WaxOn |
5 (37/112) |
2011-10-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - alarcon67 |
5 (61/112) |
2011-10-28 |
Tým zanikl - alarcon67 |
5 (112/112) |
2011-12-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - hernialde |
6 (23/112) |
2012-01-10 |
Tým zanikl - hernialde |
6 (28/112) |
2012-01-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - jovan005 |
7 (69/112) |
2012-06-16 |
Tým zanikl - jovan005 |
7 (83/112) |
2012-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - fontquerna |
7 (106/112) |
2012-07-23 |
Tým zanikl - fontquerna |
8 (40/112) |
2012-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - adrigonzanew |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tým zanikl - adrigonzanew |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - mohamed abanjamal |
8 (93/112) |
2012-10-30 |
Tým zanikl - mohamed abanjamal |
8 (104/112) |
2012-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - alejandrozamoralazaro |
9 (15/112) |
2012-12-03 |
Tým zanikl - alejandrozamoralazaro |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Santi999 |
9 (63/112) |
2013-01-20 |
Tým zanikl - Santi999 |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - ECuello |
9 (92/112) |
2013-02-18 |
Tým zanikl - ECuello |
9 (103/112) |
2013-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - pochilakd |
10 (14/112) |
2013-03-24 |
Tým zanikl - pochilakd |
10 (29/112) |
2013-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Shazzam |
10 (73/112) |
2013-05-22 |
Tým zanikl - Shazzam |
10 (77/112) |
2013-05-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Guillermo López |
10 (100/112) |
2013-06-18 |
Tým zanikl - Guillermo López |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - juanfritta |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tým zanikl - juanfritta |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - huguiton |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tým zanikl - huguiton |
12 (3/112) |
2013-10-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - mergopedro |
12 (26/112) |
2013-11-15 |
Tým zanikl - mergopedro |
12 (26/112) |
2013-11-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - gallardo89 |
12 (49/112) |
2013-12-08 |
Tým zanikl - gallardo89 |
12 (49/112) |
2013-12-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ignacio Estrems Amestoy |
12 (72/112) |
2013-12-31 |
Tým zanikl - Ignacio Estrems Amestoy |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - alexande go |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tým zanikl - alexande go |
13 (4/112) |
2014-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Witochico |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tým zanikl - Witochico |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - alvaro77 |
13 (76/112) |
2014-04-26 |
Tým zanikl - alvaro77 |
13 (76/112) |
2014-04-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Killian García Herrera |
13 (99/112) |
2014-05-19 |
Tým zanikl - Killian García Herrera |
13 (99/112) |
2014-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Judit 11 |
14 (10/112) |
2014-06-11 |
Tým zanikl - Judit 11 |
14 (11/112) |
2014-06-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rossello53 |
14 (34/112) |
2014-07-05 |
Tým zanikl - Rossello53 |
14 (36/112) |
2014-07-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - raul perez martin |
14 (59/112) |
2014-07-30 |
Tým zanikl - raul perez martin |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - 123elvis |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tým zanikl - 123elvis |
15 (37/112) |
2014-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - MrPedro |
15 (60/112) |
2014-11-20 |
Tým zanikl - MrPedro |
15 (60/112) |
2014-11-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - pablaco12 |
15 (84/112) |
2014-12-14 |
Tým zanikl - pablaco12 |
15 (84/112) |
2014-12-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Francisco Antequera |
15 (107/112) |
2015-01-06 |
Tým zanikl - Francisco Antequera |
15 (109/112) |
2015-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - dormir555 |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tým zanikl - dormir555 |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - SARA1011 |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tým zanikl - SARA1011 |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - davod50 |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým zanikl - davod50 |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - salvakekos99 |
16 (111/112) |
2015-05-02 |
Tým zanikl - salvakekos99 |
16 (111/112) |
2015-05-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - smarzal68 |
17 (22/112) |
2015-05-25 |
Tým zanikl - smarzal68 |
17 (23/112) |
2015-05-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - rodrigolh |
17 (46/112) |
2015-06-18 |
Tým zanikl - rodrigolh |
17 (46/112) |
2015-06-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - manuelchocano9 |
17 (69/112) |
2015-07-11 |
Tým zanikl - manuelchocano9 |
17 (69/112) |
2015-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Manuel Gomez |
17 (92/112) |
2015-08-03 |
Tým zanikl - Manuel Gomez |
17 (93/112) |
2015-08-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nere02 |
18 (4/112) |
2015-08-27 |
Tým zanikl - Nere02 |
18 (5/112) |
2015-08-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Hectorx121 |
18 (28/112) |
2015-09-20 |
Tým zanikl - Hectorx121 |
19 (17/112) |
2015-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mig267 |
19 (40/112) |
2016-01-22 |
Tým zanikl - Mig267 |
19 (40/112) |
2016-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Xxxproo |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tým zanikl - Xxxproo |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alex H R |
20 (2/112) |
2016-04-05 |
Tým zanikl - Alex H R |
20 (23/112) |
2016-04-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - parrero |
20 (46/112) |
2016-05-19 |
Tým zanikl - parrero |
20 (46/112) |
2016-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - angelmanger |
20 (69/112) |
2016-06-11 |
Tým zanikl - angelmanger |
20 (71/112) |
2016-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - David Maldonado |
20 (95/112) |
2016-07-07 |
Tým zanikl - David Maldonado |
20 (106/112) |
2016-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - ironjaime12 |
21 (17/112) |
2016-08-10 |
Tým zanikl - ironjaime12 |
21 (20/112) |
2016-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ITALA |
21 (43/112) |
2016-09-05 |
Tým zanikl - ITALA |
21 (44/112) |
2016-09-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - josemartinez01 |
21 (67/112) |
2016-09-29 |
Tým zanikl - josemartinez01 |
21 (84/112) |
2016-10-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - NADALONE FC |
22 (6/112) |
2016-11-19 |
Tým zanikl - NADALONE FC |
22 (22/112) |
2016-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - BertoValen |
22 (75/112) |
2017-01-27 |
Tým zanikl - BertoValen |
22 (90/112) |
2017-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - byPau99 |
23 (1/112) |
2017-03-06 |
Tým zanikl - byPau99 |
23 (71/112) |
2017-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Joselu Ga |
23 (95/112) |
2017-06-08 |
Tým zanikl - Joselu Ga |
24 (67/112) |
2017-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - mikreus |
24 (93/112) |
2017-09-26 |
Tým zanikl - mikreus |
25 (3/112) |
2017-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Axl77 |
25 (26/112) |
2017-11-10 |
Tým zanikl - Axl77 |