Sezóna | Datum | Událost | 3 (26/112) | 2011-02-11 | Tým byl přidělen manažerovi - bodyboy | 3 (49/112) | 2011-03-06 | Tým zanikl - bodyboy | 3 (51/112) | 2011-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - nico6288 | 3 (74/112) | 2011-03-31 | Tým zanikl - nico6288 | 3 (75/112) | 2011-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - la turie2 | 3 (106/112) | 2011-05-02 | Tým zanikl - la turie2 | 4 (16/112) | 2011-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - vikingjura | 4 (39/112) | 2011-06-16 | Tým zanikl - vikingjura | 4 (42/112) | 2011-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - sqazer | 4 (95/112) | 2011-08-11 | Tým zanikl - sqazer | 4 (108/112) | 2011-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Jeanheude | 5 (21/112) | 2011-09-18 | Tým zanikl - Jeanheude | 5 (34/112) | 2011-10-01 | Tým byl přidělen manažerovi - timothe72 | 5 (57/112) | 2011-10-24 | Tým zanikl - timothe72 | 5 (60/112) | 2011-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - julien031096 | 5 (85/112) | 2011-11-21 | Tým zanikl - julien031096 | 6 (1/112) | 2011-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - wewetdu21 | 6 (24/112) | 2012-01-11 | Tým zanikl - wewetdu21 | 6 (24/112) | 2012-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Marco Cetra | 6 (47/112) | 2012-02-03 | Tým zanikl - Marco Cetra | 6 (47/112) | 2012-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - giuly38 | 6 (70/112) | 2012-02-26 | Tým zanikl - giuly38 | 6 (70/112) | 2012-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Titi49320 | 6 (104/112) | 2012-03-31 | Tým zanikl - Titi49320 | 6 (104/112) | 2012-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - pionpion06 | 7 (18/112) | 2012-04-26 | Tým zanikl - pionpion06 | 7 (18/112) | 2012-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Joris Raimbault | 7 (41/112) | 2012-05-19 | Tým zanikl - Joris Raimbault | 7 (41/112) | 2012-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - julesdu16 | 7 (64/112) | 2012-06-11 | Tým zanikl - julesdu16 | 7 (64/112) | 2012-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - BILLEL86 | 7 (88/112) | 2012-07-05 | Tým zanikl - BILLEL86 | 7 (88/112) | 2012-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - gege78 | 7 (111/112) | 2012-07-28 | Tým zanikl - gege78 | 8 (18/112) | 2012-08-16 | Tým byl přidělen manažerovi - steven2406 | 8 (94/112) | 2012-10-31 | Tým zanikl - steven2406 | 8 (104/112) | 2012-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - louguiriz | 9 (15/112) | 2012-12-03 | Tým zanikl - louguiriz | 9 (17/112) | 2012-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - MAHDI11 | 9 (42/112) | 2012-12-30 | Tým zanikl - MAHDI11 | 9 (65/112) | 2013-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - MAHDI11 | 9 (88/112) | 2013-02-14 | Tým zanikl - MAHDI11 | 9 (90/112) | 2013-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - TheZert | 10 (1/112) | 2013-03-11 | Tým zanikl - TheZert | 10 (4/112) | 2013-03-14 | Tým byl přidělen manažerovi - clemagri14 | 10 (27/112) | 2013-04-06 | Tým zanikl - clemagri14 | 10 (31/112) | 2013-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Mathis deforceville | 10 (54/112) | 2013-05-03 | Tým zanikl - Mathis deforceville | 10 (64/112) | 2013-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - radawadada | 10 (87/112) | 2013-06-05 | Tým zanikl - radawadada | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - pautret | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - pautret | 11 (50/112) | 2013-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - asm007 | 11 (73/112) | 2013-09-11 | Tým zanikl - asm007 | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Diilan Oraman Dubrulle | 12 (38/112) | 2013-11-27 | Tým zanikl - Diilan Oraman Dubrulle | 12 (38/112) | 2013-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Patrick Perry | 12 (61/112) | 2013-12-20 | Tým zanikl - Patrick Perry | 12 (61/112) | 2013-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Josue87 | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tým zanikl - Josue87 | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - theoboss45 | 12 (107/112) | 2014-02-04 | Tým zanikl - theoboss45 | 12 (108/112) | 2014-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - edane | 13 (19/112) | 2014-02-28 | Tým zanikl - edane | 13 (22/112) | 2014-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - madaa | 13 (45/112) | 2014-03-26 | Tým zanikl - madaa | 13 (48/112) | 2014-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - jo49300 | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Tým zanikl - jo49300 | 13 (74/112) | 2014-04-24 | Tým byl přidělen manažerovi - abdel59100 | 13 (97/112) | 2014-05-17 | Tým zanikl - abdel59100 | 13 (97/112) | 2014-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - calguti | 14 (33/112) | 2014-07-04 | Tým zanikl - calguti | 14 (33/112) | 2014-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - clem12358 | 14 (56/112) | 2014-07-27 | Tým zanikl - clem12358 | 14 (56/112) | 2014-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - hugodu64 | 14 (100/112) | 2014-09-09 | Tým zanikl - hugodu64 | 14 (102/112) | 2014-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Alanparkour21 | 15 (13/112) | 2014-10-04 | Tým zanikl - Alanparkour21 | 15 (20/112) | 2014-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - antoine49280 | 15 (51/112) | 2014-11-11 | Tým zanikl - antoine49280 | 16 (43/112) | 2015-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - alexisbibi | 16 (68/112) | 2015-03-20 | Tým zanikl - alexisbibi | 16 (69/112) | 2015-03-21 | Tým byl přidělen manažerovi - AntoninClay95 | 16 (92/112) | 2015-04-13 | Tým zanikl - AntoninClay95 | 16 (96/112) | 2015-04-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Aspeak | 17 (7/112) | 2015-05-10 | Tým zanikl - Aspeak | 17 (26/112) | 2015-05-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Nolano35 | 17 (49/112) | 2015-06-21 | Tým zanikl - Nolano35 | 18 (79/112) | 2015-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - NISSA | 18 (105/112) | 2015-12-06 | Tým zanikl - NISSA | 25 (49/112) | 2017-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - victoire3005 | 25 (72/112) | 2017-12-26 | Tým zanikl - victoire3005 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC Thorigné† |
19. místo v lize IV.10. |
45 | FC Thorigné† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.10. |
||
44 | FC Thorigné† |
22. místo v lize IV.10. |
43 | FC Thorigné† |
19. místo v lize IV.10. |
42 | FC Thorigné† |
20. místo v lize IV.10. |
41 | FC Thorigné† |
19. místo v lize IV.10. |
40 | FC Thorigné† |
18. místo v lize IV.10. |
39 | FC Thorigné† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.10. |
||
38 | FC Thorigné† |
12. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.10. |
||
37 | FC Thorigné† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.10. |
||
36 | FC Thorigné† |
13. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.10. |
||
35 | FC Thorigné† |
19. místo v lize IV.10. |
34 | FC Thorigné† |
18. místo v lize IV.10. |
33 | FC Thorigné† |
21. místo v lize IV.10. |
32 | FC Thorigné† |
21. místo v lize IV.10. |
31 | FC Thorigné† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.10. |
||
30 | FC Thorigné† |
13. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.10. |
||
29 | FC Thorigné† |
18. místo v lize IV.10. |
28 | FC Thorigné† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.10. |
||
27 | FC Thorigné† |
20. místo v lize IV.10. |
26 | FC Thorigné† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.10. |
||
25 | FC Thorigné† |
17. místo v lize IV.10. |
24 | OGC Nice 50779 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.10. |
||
23 | OGC Nice 50779 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.10. |
||
22 | OGC Nice 50779 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.10. |
||
21 | OGC Nice 50779 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.10. |
||
20 | OGC Nice 50779 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.10. |
||
19 | OGC Nice 50779 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.10. |
||
18 | OGC Nice |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.10. |
||
17 | Fc Guichen† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
22. místo v lize IV.10. |
||
16 | FC Maulde |
14. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.10. |
||
12. místo v lize IV.23. |
||
15 | STADE OLYMPIQUE CHOLET† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.23. |
||
20. místo v lize IV.12. |
||
14 | Allemagne |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.12. |
||
5. místo v lize IV.29. |
||
13 | plesder |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.29. |
||
12 | bossteamfc |
15. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.29. |
||
11 | AS Monaco FC 50779 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.29. |
||
13. místo v lize IV.21. |
||
10 | Team noname 50779 |
513. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.21. |
||
9 | Saint-Hubert S.T.H |
513. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.21. |
||
8 | vills |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.21. |
||
7 | snoquize |
1025. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.21. |
||
6 | geeks |
513. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.21. |
||
5 | Team noname 50779 |
513. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.21. |
||
15. místo v lize IV.17. |
||
4 | Team noname 50779 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.17. |
||
18. místo v lize IV.33. |
||
3 | Oswan Fc |
3. místo v lize IV.33. |