3 (25/112) |
2011-02-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - carlo marzola |
3 (48/112) |
2011-03-05 |
Tým zanikl - carlo marzola |
3 (48/112) |
2011-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - manuell |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Tým zanikl - manuell |
3 (75/112) |
2011-04-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lorenxes |
4 (46/112) |
2011-06-23 |
Tým zanikl - Lorenxes |
4 (62/112) |
2011-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Domenico Papagni |
4 (85/112) |
2011-08-01 |
Tým zanikl - Domenico Papagni |
4 (85/112) |
2011-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - erdila94 |
4 (108/112) |
2011-08-24 |
Tým zanikl - erdila94 |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - yui55 |
5 (32/112) |
2011-09-29 |
Tým zanikl - yui55 |
5 (32/112) |
2011-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bruto |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tým zanikl - Bruto |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - alessiogiorgieri |
5 (64/112) |
2011-10-31 |
Tým zanikl - alessiogiorgieri |
7 (38/112) |
2012-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - smok2309 |
7 (61/112) |
2012-06-08 |
Tým zanikl - smok2309 |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - paolo pesce |
7 (85/112) |
2012-07-02 |
Tým zanikl - paolo pesce |
7 (85/112) |
2012-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - nick alex |
7 (108/112) |
2012-07-25 |
Tým zanikl - nick alex |
7 (108/112) |
2012-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - cricava |
8 (19/112) |
2012-08-17 |
Tým zanikl - cricava |
8 (19/112) |
2012-08-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Groucho |
8 (42/112) |
2012-09-09 |
Tým zanikl - Groucho |
8 (42/112) |
2012-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - StefanoFrizzi |
8 (65/112) |
2012-10-02 |
Tým zanikl - StefanoFrizzi |
8 (68/112) |
2012-10-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - italiasveglia |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým zanikl - italiasveglia |
8 (93/112) |
2012-10-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Saba99 |
9 (4/112) |
2012-11-22 |
Tým zanikl - Saba99 |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Abdel Ben Dallay |
9 (36/112) |
2012-12-24 |
Tým zanikl - Abdel Ben Dallay |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ciukko |
9 (64/112) |
2013-01-21 |
Tým zanikl - Ciukko |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Frenk760 |
9 (111/112) |
2013-03-09 |
Tým zanikl - Frenk760 |
10 (8/112) |
2013-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marco Tommasini |
10 (31/112) |
2013-04-10 |
Tým zanikl - Marco Tommasini |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Twittering |
10 (57/112) |
2013-05-06 |
Tým zanikl - Twittering |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - carteinregola |
10 (68/112) |
2013-05-17 |
Tým zanikl - carteinregola |
10 (86/112) |
2013-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bat73 |
10 (109/112) |
2013-06-27 |
Tým zanikl - Bat73 |
11 (31/112) |
2013-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Umberto Ferrara |
11 (54/112) |
2013-08-23 |
Tým zanikl - Umberto Ferrara |
11 (54/112) |
2013-08-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - tiberiuvalentin |
11 (77/112) |
2013-09-15 |
Tým zanikl - tiberiuvalentin |
11 (77/112) |
2013-09-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - gia23 |
11 (100/112) |
2013-10-08 |
Tým zanikl - gia23 |
11 (101/112) |
2013-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - pupassino1977 |
12 (12/112) |
2013-11-01 |
Tým zanikl - pupassino1977 |
12 (12/112) |
2013-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - mirand |
12 (16/112) |
2013-11-05 |
Tým zanikl - mirand |
12 (19/112) |
2013-11-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - mauri71 |
12 (42/112) |
2013-12-01 |
Tým zanikl - mauri71 |
12 (42/112) |
2013-12-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - angelo300 |
12 (65/112) |
2013-12-24 |
Tým zanikl - angelo300 |
12 (65/112) |
2013-12-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alisandro93 |
12 (88/112) |
2014-01-16 |
Tým zanikl - Alisandro93 |
12 (91/112) |
2014-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - ste00brusa |
13 (2/112) |
2014-02-11 |
Tým zanikl - ste00brusa |
13 (2/112) |
2014-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Er Secco |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tým zanikl - Er Secco |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - danfug83 |
13 (52/112) |
2014-04-02 |
Tým zanikl - danfug83 |
13 (52/112) |
2014-04-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Maselli22 |
13 (75/112) |
2014-04-25 |
Tým zanikl - Maselli22 |
13 (77/112) |
2014-04-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - FrankMix |
13 (100/112) |
2014-05-20 |
Tým zanikl - FrankMix |
13 (101/112) |
2014-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - raffo89 |
14 (20/112) |
2014-06-21 |
Tým zanikl - raffo89 |
14 (20/112) |
2014-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Saveriozanetti |
14 (43/112) |
2014-07-14 |
Tým zanikl - Saveriozanetti |
14 (43/112) |
2014-07-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Levandosky |
14 (66/112) |
2014-08-06 |
Tým zanikl - Levandosky |
14 (66/112) |
2014-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Armando44 |
14 (89/112) |
2014-08-29 |
Tým zanikl - Armando44 |
14 (89/112) |
2014-08-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - JualyRu |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tým zanikl - JualyRu |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Omar980 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tým zanikl - Omar980 |
15 (25/112) |
2014-10-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - di maggio |
15 (48/112) |
2014-11-08 |
Tým zanikl - di maggio |
15 (48/112) |
2014-11-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - chris1948 |
15 (71/112) |
2014-12-01 |
Tým zanikl - chris1948 |
15 (71/112) |
2014-12-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - muchomauri95 |
15 (94/112) |
2014-12-24 |
Tým zanikl - muchomauri95 |
15 (94/112) |
2014-12-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Catalano Giuseppe |
16 (5/112) |
2015-01-16 |
Tým zanikl - Catalano Giuseppe |
16 (9/112) |
2015-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - 18444 |
16 (32/112) |
2015-02-12 |
Tým zanikl - 18444 |
16 (41/112) |
2015-02-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - lollo7 |
16 (64/112) |
2015-03-16 |
Tým zanikl - lollo7 |
16 (67/112) |
2015-03-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - alex14062002 |
16 (90/112) |
2015-04-11 |
Tým zanikl - alex14062002 |
16 (90/112) |
2015-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - PietroXps |
17 (70/112) |
2015-07-12 |
Tým zanikl - PietroXps |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - cionflix |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tým zanikl - cionflix |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - connor1978 |
18 (8/112) |
2015-08-31 |
Tým zanikl - connor1978 |
18 (11/112) |
2015-09-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ticinum |
18 (37/112) |
2015-09-29 |
Tým zanikl - Ticinum |
18 (61/112) |
2015-10-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Architre |
18 (101/112) |
2015-12-02 |
Tým zanikl - Architre |
18 (111/112) |
2015-12-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - modenafc1912 |
19 (22/112) |
2016-01-04 |
Tým zanikl - modenafc1912 |
19 (22/112) |
2016-01-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - versilia65 |
20 (5/112) |
2016-04-08 |
Tým zanikl - versilia65 |
20 (5/112) |
2016-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jilian6423 |
20 (28/112) |
2016-05-01 |
Tým zanikl - Jilian6423 |
20 (28/112) |
2016-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Antolopes |
20 (51/112) |
2016-05-24 |
Tým zanikl - Antolopes |
20 (51/112) |
2016-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Cutythewall |
20 (74/112) |
2016-06-16 |
Tým zanikl - Cutythewall |
20 (97/112) |
2016-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alberto Fuffy |
21 (8/112) |
2016-08-01 |
Tým zanikl - Alberto Fuffy |
21 (11/112) |
2016-08-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luis 2016 |
21 (34/112) |
2016-08-27 |
Tým zanikl - Luis 2016 |
21 (38/112) |
2016-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - daniel magnanini |
21 (61/112) |
2016-09-23 |
Tým zanikl - daniel magnanini |
21 (77/112) |
2016-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - ffefdfddfdfdf |
21 (100/112) |
2016-11-01 |
Tým zanikl - ffefdfddfdfdf |