Sezóna | Datum | Událost | 3 (16/112) | 2011-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - erenbaylaz | 3 (39/112) | 2011-02-24 | Tým zanikl - erenbaylaz | 3 (41/112) | 2011-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - arenas00 | 3 (64/112) | 2011-03-21 | Tým zanikl - arenas00 | 3 (84/112) | 2011-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Tayfun Öztürk | 3 (107/112) | 2011-05-03 | Tým zanikl - Tayfun Öztürk | 4 (49/112) | 2011-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - ant98 | 4 (72/112) | 2011-07-19 | Tým zanikl - ant98 | 4 (99/112) | 2011-08-15 | Tým byl přidělen manažerovi - metba | 5 (10/112) | 2011-09-07 | Tým zanikl - metba | 5 (14/112) | 2011-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - erkan göktuğ koç | 5 (37/112) | 2011-10-04 | Tým zanikl - erkan göktuğ koç | 5 (40/112) | 2011-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - muratern | 5 (65/112) | 2011-11-01 | Tým zanikl - muratern | 6 (26/112) | 2012-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - emergency112 | 6 (49/112) | 2012-02-05 | Tým zanikl - emergency112 | 6 (49/112) | 2012-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Yıldırım Ilhan | 6 (72/112) | 2012-02-28 | Tým zanikl - Yıldırım Ilhan | 6 (74/112) | 2012-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - alihandro3 | 7 (4/112) | 2012-04-12 | Tým zanikl - alihandro3 | 7 (6/112) | 2012-04-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Can Saribaş | 7 (29/112) | 2012-05-07 | Tým zanikl - Can Saribaş | 7 (29/112) | 2012-05-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Mehmet Orak | 7 (52/112) | 2012-05-30 | Tým zanikl - Mehmet Orak | 7 (52/112) | 2012-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - witon | 7 (75/112) | 2012-06-22 | Tým zanikl - witon | 7 (75/112) | 2012-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - utkuak | 7 (98/112) | 2012-07-15 | Tým zanikl - utkuak | 7 (98/112) | 2012-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - caglarby | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Tým zanikl - caglarby | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - reisadam005 | 8 (33/112) | 2012-08-31 | Tým zanikl - reisadam005 | 8 (34/112) | 2012-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - bozel51 | 8 (57/112) | 2012-09-24 | Tým zanikl - bozel51 | 8 (58/112) | 2012-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Gürkan Akgündüz | 8 (81/112) | 2012-10-18 | Tým zanikl - Gürkan Akgündüz | 8 (100/112) | 2012-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - metallikatz | 9 (12/112) | 2012-11-30 | Tým zanikl - metallikatz | 9 (12/112) | 2012-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - nordinamrabat | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým zanikl - nordinamrabat | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - gfgdx | 9 (58/112) | 2013-01-15 | Tým zanikl - gfgdx | 9 (58/112) | 2013-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - fesih12345 | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým zanikl - fesih12345 | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Ali Arslan | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým zanikl - Ali Arslan | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - NsmlkKslg | 10 (15/112) | 2013-03-25 | Tým zanikl - NsmlkKslg | 10 (18/112) | 2013-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - BERKKURDDAN | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým zanikl - BERKKURDDAN | 10 (43/112) | 2013-04-22 | Tým byl přidělen manažerovi - 13ahmet1313 | 10 (66/112) | 2013-05-15 | Tým zanikl - 13ahmet1313 | 10 (69/112) | 2013-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - zxcv24 | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým zanikl - zxcv24 | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - warsetdrft | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - warsetdrft | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - talha1907 | 11 (28/112) | 2013-07-28 | Tým zanikl - talha1907 | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - 2615722 | 11 (52/112) | 2013-08-21 | Tým zanikl - 2615722 | 11 (77/112) | 2013-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Murat Emek | 11 (100/112) | 2013-10-08 | Tým zanikl - Murat Emek | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - kadimm | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým zanikl - kadimm | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - ibrahim artan | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - ibrahim artan | 12 (61/112) | 2013-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - ahves | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tým zanikl - ahves | 12 (85/112) | 2014-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - abiniz | 12 (108/112) | 2014-02-05 | Tým zanikl - abiniz | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - emre79 | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým zanikl - emre79 | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - mahmutx | 14 (77/112) | 2014-08-17 | Tým zanikl - mahmutx | 14 (78/112) | 2014-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - AhmetCan27021994 | 14 (101/112) | 2014-09-10 | Tým zanikl - AhmetCan27021994 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | AhmetCan1905 Club† |
17. místo v lize IV.59. |
45 | AhmetCan1905 Club† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.59. |
||
44 | AhmetCan1905 Club† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.59. |
||
43 | AhmetCan1905 Club† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.59. |
||
42 | AhmetCan1905 Club† |
17. místo v lize IV.59. |
41 | AhmetCan1905 Club† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.59. |
||
40 | AhmetCan1905 Club† |
5. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.59. |
||
39 | AhmetCan1905 Club† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.59. |
||
38 | AhmetCan1905 Club† |
16. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.59. |
||
37 | AhmetCan1905 Club† |
22. místo v lize IV.59. |
36 | AhmetCan1905 Club† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.59. |
||
35 | AhmetCan1905 Club† |
5. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.59. |
||
34 | AhmetCan1905 Club† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.59. |
||
33 | AhmetCan1905 Club† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.59. |
||
32 | AhmetCan1905 Club† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.59. |
||
31 | AhmetCan1905 Club† |
18. místo v lize IV.59. |
30 | AhmetCan1905 Club† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.59. |
||
29 | AhmetCan1905 Club† |
20. místo v lize IV.59. |
28 | AhmetCan1905 Club† |
18. místo v lize IV.59. |
27 | AhmetCan1905 Club† |
17. místo v lize IV.59. |
26 | AhmetCan1905 Club† |
3. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.59. |
||
25 | AhmetCan1905 Club† |
21. místo v lize IV.59. |
24 | AhmetCan1905 Club† |
17. místo v lize IV.59. |
23 | AhmetCan1905 Club† |
17. místo v lize IV.59. |
22 | AhmetCan1905 Club† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.59. |
||
21 | AhmetCan1905 Club† |
9. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.59. |
||
20 | AhmetCan1905 Club† |
10. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.59. |
||
19 | AhmetCan1905 Club† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.59. |
||
18 | AhmetCan1905 Club† |
18. místo v lize IV.59. |
17 | AhmetCan1905 Club† |
17. místo v lize IV.59. |
16 | AhmetCan1905 Club† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.59. |
||
15 | AhmetCan1905 Club† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.59. |
||
14 | AhmetCan1905 Club |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.59. |
||
13 | galatasray spor kulübüA.ކ |
14. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.59. |
||
12 | galatasray spor kulübüA.Ş |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.59. |
||
11 | Antalyaspor |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.59. |
||
4. místo v lize IV.15. |
||
10 | whıtecity |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.15. |
||
9 | Knight Riders |
513. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.15. |
||
8 | GurkAnspOr |
257. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.15. |
||
7 | KaraKartallar |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.15. |
||
6 | AlihanFc |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.15. |
||
10. místo v lize IV.30. |
||
5 | Team noname 49358 |
513. místo v národním poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.30. |
||
6. místo v lize III.9. |
||
4 | Team noname 49358 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.9. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy III.9. |
||
2. místo v lize IV.34. |
||
3 | küçükköy |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.34. |