3 (17/112) |
2011-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Juliita |
3 (112/112) |
2011-05-09 |
Tým zanikl - Juliita |
4 (7/112) |
2011-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Smagacz |
4 (68/112) |
2011-07-15 |
Tým zanikl - Smagacz |
4 (68/112) |
2011-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - donatio |
4 (99/112) |
2011-08-15 |
Tým zanikl - donatio |
4 (99/112) |
2011-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bartol93 |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tým zanikl - Bartol93 |
5 (13/112) |
2011-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - ghh444 |
5 (36/112) |
2011-10-03 |
Tým zanikl - ghh444 |
5 (36/112) |
2011-10-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - kpr666 |
5 (59/112) |
2011-10-26 |
Tým zanikl - kpr666 |
5 (59/112) |
2011-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bayer11 |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým zanikl - Bayer11 |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alojzy Swiderek |
5 (105/112) |
2011-12-11 |
Tým zanikl - Alojzy Swiderek |
5 (105/112) |
2011-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bartek Błaszczyszyn |
6 (17/112) |
2012-01-04 |
Tým zanikl - Bartek Błaszczyszyn |
6 (17/112) |
2012-01-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Amarik |
6 (40/112) |
2012-01-27 |
Tým zanikl - Amarik |
6 (40/112) |
2012-01-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - kupciu |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tým zanikl - kupciu |
6 (75/112) |
2012-03-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kajkajtownik |
6 (99/112) |
2012-03-26 |
Tým zanikl - Kajkajtownik |
7 (34/112) |
2012-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - krystek94 |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Tým zanikl - krystek94 |
7 (103/112) |
2012-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - dudek84 |
8 (16/112) |
2012-08-14 |
Tým zanikl - dudek84 |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - przemekol12 |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tým zanikl - przemekol12 |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ahmad Musa Kattan |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tým zanikl - Ahmad Musa Kattan |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - pecu123 |
11 (57/112) |
2013-08-26 |
Tým zanikl - pecu123 |