Sezóna | Datum | Událost | 3 (16/112) | 2011-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - rakos7 | 3 (46/112) | 2011-03-03 | Tým zanikl - rakos7 | 3 (47/112) | 2011-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - zurivapest | 3 (77/112) | 2011-04-03 | Tým zanikl - zurivapest | 3 (77/112) | 2011-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - hokis2 | 3 (100/112) | 2011-04-26 | Tým zanikl - hokis2 | 3 (100/112) | 2011-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Martin Rosa | 4 (11/112) | 2011-05-19 | Tým zanikl - Martin Rosa | 4 (11/112) | 2011-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - vasssal | 4 (34/112) | 2011-06-11 | Tým zanikl - vasssal | 4 (34/112) | 2011-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - jája 83 | 10 (54/112) | 2013-05-03 | Tým zanikl - jája 83 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
11 | Jája tým† |
Tým vypadl v 5. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.9. |
||
22. místo v lize III.9. |
||
10 | Jája tým |
257. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize III.9. |
||
9 | Jája tým |
257. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
513. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.9. |
||
1. místo v lize IV.33. |
||
8 | Jája tým |
65. místo v národním poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.33. |
||
7 | Jája tým |
257. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.33. |
||
6 | Jája tým |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.33. |
||
5 | Jája tým |
2049. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy IV.33. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy IV.33. |
||
2. místo v lize V.130. |
||
4 | Jája tým |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.130. |
||
3. místo v lize V.252. |
||
3 | Fc Frydek- |
16. místo v lize V.252. |