3 (15/112) |
2011-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Antonin Polednik |
3 (38/112) |
2011-02-23 |
Tým zanikl - Antonin Polednik |
3 (38/112) |
2011-02-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - krova |
3 (61/112) |
2011-03-18 |
Tým zanikl - krova |
3 (61/112) |
2011-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - komár7 |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tým zanikl - komár7 |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - novotnyad |
3 (107/112) |
2011-05-03 |
Tým zanikl - novotnyad |
3 (107/112) |
2011-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - pourak7 |
4 (18/112) |
2011-05-26 |
Tým zanikl - pourak7 |
4 (18/112) |
2011-05-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bossbambulos |
4 (59/112) |
2011-07-06 |
Tým zanikl - Bossbambulos |
4 (59/112) |
2011-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Milan32 |
4 (84/112) |
2011-07-31 |
Tým zanikl - Milan32 |
4 (84/112) |
2011-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - K0mar |
6 (34/112) |
2012-01-21 |
Tým zanikl - K0mar |