Sezóna | Datum | Událost | 3 (23/112) | 2011-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - yrg | 3 (46/112) | 2011-03-03 | Tým zanikl - yrg | 3 (46/112) | 2011-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - popayy | 3 (69/112) | 2011-03-26 | Tým zanikl - popayy | 3 (69/112) | 2011-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - hiho | 3 (92/112) | 2011-04-18 | Tým zanikl - hiho | 3 (92/112) | 2011-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Lilei | 4 (15/112) | 2011-05-23 | Tým zanikl - Lilei | 4 (15/112) | 2011-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - synap | 4 (38/112) | 2011-06-15 | Tým zanikl - synap | 4 (40/112) | 2011-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - sik4ityy | 4 (63/112) | 2011-07-10 | Tým zanikl - sik4ityy | 4 (64/112) | 2011-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - andreapirlo | 4 (87/112) | 2011-08-03 | Tým zanikl - andreapirlo | 4 (91/112) | 2011-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - xxxi | 5 (82/112) | 2011-11-18 | Tým zanikl - xxxi | 6 (57/112) | 2012-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - kris37 | 6 (80/112) | 2012-03-07 | Tým zanikl - kris37 | 6 (82/112) | 2012-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Kostadinn Acinov | 6 (105/112) | 2012-04-01 | Tým zanikl - Kostadinn Acinov | 6 (105/112) | 2012-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - krison99 | 7 (16/112) | 2012-04-24 | Tým zanikl - krison99 | 7 (17/112) | 2012-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - regisa | 7 (40/112) | 2012-05-18 | Tým zanikl - regisa | 7 (41/112) | 2012-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - vveselinov | 7 (64/112) | 2012-06-11 | Tým zanikl - vveselinov | 8 (53/112) | 2012-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Krasi Stoqnov | 8 (78/112) | 2012-10-15 | Tým zanikl - Krasi Stoqnov | 9 (21/112) | 2012-12-09 | Tým byl přidělen manažerovi - DuloSilis | 9 (57/112) | 2013-01-14 | Tým zanikl - DuloSilis | 9 (74/112) | 2013-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - gelee | 9 (97/112) | 2013-02-23 | Tým zanikl - gelee | 9 (100/112) | 2013-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - deni 1 | 10 (11/112) | 2013-03-21 | Tým zanikl - deni 1 | 10 (14/112) | 2013-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - David Lubomirov Pankov | 10 (37/112) | 2013-04-16 | Tým zanikl - David Lubomirov Pankov | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - stenli98 | 10 (72/112) | 2013-05-21 | Tým zanikl - stenli98 | 10 (108/112) | 2013-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Stivi Jee | 11 (19/112) | 2013-07-19 | Tým zanikl - Stivi Jee | 11 (19/112) | 2013-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - STALKE | 11 (42/112) | 2013-08-11 | Tým zanikl - STALKE | 11 (42/112) | 2013-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ikvo | 11 (65/112) | 2013-09-03 | Tým zanikl - ikvo | 11 (77/112) | 2013-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - stoikov1980 | 11 (100/112) | 2013-10-08 | Tým zanikl - stoikov1980 | 12 (11/112) | 2013-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - ivan 2004 | 12 (67/112) | 2013-12-26 | Tým zanikl - ivan 2004 | 12 (67/112) | 2013-12-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Delirium | 12 (90/112) | 2014-01-18 | Tým zanikl - Delirium | 12 (90/112) | 2014-01-18 | Tým byl přidělen manažerovi - yusein | 13 (1/112) | 2014-02-10 | Tým zanikl - yusein | 13 (1/112) | 2014-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - ACMILAN1989 | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým zanikl - ACMILAN1989 | 13 (27/112) | 2014-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Lorichka | 13 (50/112) | 2014-03-31 | Tým zanikl - Lorichka | 13 (50/112) | 2014-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Malchev Ailqka | 13 (73/112) | 2014-04-23 | Tým zanikl - Malchev Ailqka | 13 (75/112) | 2014-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - velik21 | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým zanikl - velik21 | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - ioprhjioeryh | 14 (86/112) | 2014-08-26 | Tým zanikl - ioprhjioeryh | 14 (86/112) | 2014-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - steli77 | 14 (109/112) | 2014-09-18 | Tým zanikl - steli77 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Spasov† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.2. |
||
45 | Spasov† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.2. |
||
44 | Spasov† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.2. |
||
43 | Spasov† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.2. |
||
42 | Spasov† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.2. |
||
41 | Spasov† |
18. místo v lize IV.2. |
40 | Spasov† |
11. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.2. |
||
39 | Spasov† |
14. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.2. |
||
38 | Spasov† |
14. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.2. |
||
37 | Spasov† |
6. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.2. |
||
36 | Spasov† |
17. místo v lize IV.2. |
35 | Spasov† |
13. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.2. |
||
34 | Spasov† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.2. |
||
33 | Spasov† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.2. |
||
32 | Spasov† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.2. |
||
31 | Spasov† |
2. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.2. |
||
30 | Spasov† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.2. |
||
29 | Spasov† |
1. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.2. |
||
28 | Spasov† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.2. |
||
27 | Spasov† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.2. |
||
26 | Spasov† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.2. |
||
25 | Spasov† |
4. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.2. |
||
24 | Spasov† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.2. |
||
23 | Spasov† |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.2. |
||
22 | Spasov† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.2. |
||
21 | Spasov† |
10. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.2. |
||
20 | Spasov† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.2. |
||
19 | Spasov† |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.2. |
||
18 | Spasov† |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.2. |
||
17 | Spasov† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.2. |
||
16 | Spasov† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.2. |
||
15 | Spasov† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.2. |
||
14 | Spasov |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.2. |
||
10. místo v lize III.12. |
||
13 | PFC LUDOGOREC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.12. |
||
9. místo v lize IV.3. |
||
12 | galasaray |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.3. |
||
11 | hebar |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
11. místo v lize III.11. |
||
10 | otbor link |
257. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
11. místo v lize IV.8. |
||
9 | Team noname 48252 |
513. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.8. |
||
8 | fk everton |
513. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.8. |
||
7 | Team noname 48252 |
513. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.8. |
||
6 | Цска (СОФИЯ) |
513. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.8. |
||
5 | Team noname 48252 |
257. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
20. místo v lize III.12. |
||
4 | скрита сила |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.12. |
||
12. místo v lize IV.9. |
||
3 | Midyl '11 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.9. |