2 (87/112) |
2010-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - romania18 |
2 (110/112) |
2011-01-14 |
Tým zanikl - romania18 |
2 (112/112) |
2011-01-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - UCluj |
3 (37/112) |
2011-02-22 |
Tým zanikl - UCluj |
7 (37/112) |
2012-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - csipi23 |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tým zanikl - csipi23 |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - liverpool1493 |
7 (83/112) |
2012-06-30 |
Tým zanikl - liverpool1493 |
7 (106/112) |
2012-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - curca22 |
8 (17/112) |
2012-08-15 |
Tým zanikl - curca22 |
8 (17/112) |
2012-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - andrei marius |
8 (45/112) |
2012-09-12 |
Tým zanikl - andrei marius |
8 (45/112) |
2012-09-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - stavnic adrian |
8 (68/112) |
2012-10-05 |
Tým zanikl - stavnic adrian |
8 (68/112) |
2012-10-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - denisdenis |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým zanikl - denisdenis |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - paukl |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým zanikl - paukl |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - danielus10 |
9 (25/112) |
2012-12-13 |
Tým zanikl - danielus10 |
9 (25/112) |
2012-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - BalatcRobert |
9 (48/112) |
2013-01-05 |
Tým zanikl - BalatcRobert |
9 (48/112) |
2013-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - ovidiu delu |
9 (86/112) |
2013-02-12 |
Tým zanikl - ovidiu delu |
9 (86/112) |
2013-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pasulica |
9 (109/112) |
2013-03-07 |
Tým zanikl - Pasulica |
9 (109/112) |
2013-03-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - coman2012 |
10 (20/112) |
2013-03-30 |
Tým zanikl - coman2012 |
10 (20/112) |
2013-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - dumy13 |
10 (44/112) |
2013-04-23 |
Tým zanikl - dumy13 |
10 (44/112) |
2013-04-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - ice man95 |
10 (67/112) |
2013-05-16 |
Tým zanikl - ice man95 |
10 (67/112) |
2013-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - adita11 |
10 (90/112) |
2013-06-08 |
Tým zanikl - adita11 |
10 (90/112) |
2013-06-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - icata |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tým zanikl - icata |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Radoi Marius |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tým zanikl - Radoi Marius |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - ionika ionut |
11 (48/112) |
2013-08-17 |
Tým zanikl - ionika ionut |
11 (48/112) |
2013-08-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - stefanmaftei |
11 (71/112) |
2013-09-09 |
Tým zanikl - stefanmaftei |
11 (76/112) |
2013-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sewa Andrei |
11 (100/112) |
2013-10-08 |
Tým zanikl - Sewa Andrei |
11 (105/112) |
2013-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yo Allexx |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým zanikl - Yo Allexx |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - ionutzz2013 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým zanikl - ionutzz2013 |
12 (49/112) |
2013-12-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Leontiger |
12 (72/112) |
2013-12-31 |
Tým zanikl - Leontiger |
12 (89/112) |
2014-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - DanyUtzz |
12 (112/112) |
2014-02-09 |
Tým zanikl - DanyUtzz |
13 (69/112) |
2014-04-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - erikmessi11 |
13 (92/112) |
2014-05-12 |
Tým zanikl - erikmessi11 |
13 (94/112) |
2014-05-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - SirAl3x |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým zanikl - SirAl3x |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - marian147 |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým zanikl - marian147 |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - andrey1690 |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tým zanikl - andrey1690 |
14 (68/112) |
2014-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Iancu Alexandru |
14 (91/112) |
2014-08-31 |
Tým zanikl - Iancu Alexandru |
14 (109/112) |
2014-09-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - filip togeroni |
15 (20/112) |
2014-10-11 |
Tým zanikl - filip togeroni |
15 (20/112) |
2014-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - kilaruna10 |
15 (43/112) |
2014-11-03 |
Tým zanikl - kilaruna10 |
15 (45/112) |
2014-11-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - vulturul46 |
15 (49/112) |
2014-11-09 |
Tým zanikl - vulturul46 |
15 (51/112) |
2014-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - florin025 |
15 (74/112) |
2014-12-04 |
Tým zanikl - florin025 |
15 (75/112) |
2014-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Belu Gaby |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tým zanikl - Belu Gaby |
16 (31/112) |
2015-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - florinteo |
16 (54/112) |
2015-03-06 |
Tým zanikl - florinteo |
16 (54/112) |
2015-03-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - razvan003 |
16 (104/112) |
2015-04-25 |
Tým zanikl - razvan003 |
16 (104/112) |
2015-04-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - andy3355 |
17 (15/112) |
2015-05-18 |
Tým zanikl - andy3355 |
17 (21/112) |
2015-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Porculaterul Borsu |
17 (44/112) |
2015-06-16 |
Tým zanikl - Porculaterul Borsu |
17 (45/112) |
2015-06-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - SebiVL |
17 (68/112) |
2015-07-10 |
Tým zanikl - SebiVL |
17 (68/112) |
2015-07-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - oti8 |
17 (91/112) |
2015-08-02 |
Tým zanikl - oti8 |
17 (92/112) |
2015-08-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - IonutBe |
18 (3/112) |
2015-08-26 |
Tým zanikl - IonutBe |
18 (4/112) |
2015-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - edyutaa |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tým zanikl - edyutaa |
18 (29/112) |
2015-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - mpaganel |
18 (57/112) |
2015-10-19 |
Tým zanikl - mpaganel |
18 (60/112) |
2015-10-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - yetishoru |
18 (83/112) |
2015-11-14 |
Tým zanikl - yetishoru |
18 (91/112) |
2015-11-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Carbune Ionut |
19 (2/112) |
2015-12-15 |
Tým zanikl - Carbune Ionut |
19 (2/112) |
2015-12-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Capital1994 |
19 (25/112) |
2016-01-07 |
Tým zanikl - Capital1994 |
19 (27/112) |
2016-01-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marius85 |
19 (50/112) |
2016-02-01 |
Tým zanikl - Marius85 |
19 (50/112) |
2016-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vali Dunca |
19 (75/112) |
2016-02-26 |
Tým zanikl - Vali Dunca |
19 (76/112) |
2016-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - PIT D0NI |
19 (101/112) |
2016-03-23 |
Tým zanikl - PIT D0NI |
19 (101/112) |
2016-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - IoNuTz007 |
20 (12/112) |
2016-04-15 |
Tým zanikl - IoNuTz007 |
20 (13/112) |
2016-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nicolae10 |
20 (36/112) |
2016-05-09 |
Tým zanikl - Nicolae10 |
20 (37/112) |
2016-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - tatary kajmdfh |
20 (60/112) |
2016-06-02 |
Tým zanikl - tatary kajmdfh |
20 (63/112) |
2016-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - cata13 |
20 (86/112) |
2016-06-28 |
Tým zanikl - cata13 |
20 (86/112) |
2016-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - iohan2 |
20 (109/112) |
2016-07-21 |
Tým zanikl - iohan2 |
20 (111/112) |
2016-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - xerox23 |
21 (22/112) |
2016-08-15 |
Tým zanikl - xerox23 |
21 (35/112) |
2016-08-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - dragoslup |
29 (36/112) |
2019-02-11 |
Tým zanikl - dragoslup |