Sezóna | Datum | Událost | 2 (87/112) | 2010-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - amorul | 2 (110/112) | 2011-01-14 | Tým zanikl - amorul | 2 (110/112) | 2011-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - csabbi13 | 3 (21/112) | 2011-02-06 | Tým zanikl - csabbi13 | 3 (21/112) | 2011-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - tihamer | 3 (61/112) | 2011-03-18 | Tým zanikl - tihamer | 3 (61/112) | 2011-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - jarood | 3 (84/112) | 2011-04-10 | Tým zanikl - jarood | 3 (90/112) | 2011-04-16 | Tým byl přidělen manažerovi - tarnavean | 3 (112/112) | 2011-05-09 | Tým zanikl - tarnavean | 7 (39/112) | 2012-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Oltean Lucian | 7 (62/112) | 2012-06-09 | Tým zanikl - Oltean Lucian | 7 (63/112) | 2012-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - ungur | 7 (89/112) | 2012-07-06 | Tým zanikl - ungur | 7 (91/112) | 2012-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - eeee22 | 8 (2/112) | 2012-07-31 | Tým zanikl - eeee22 | 8 (2/112) | 2012-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - VaLyBoSs | 8 (25/112) | 2012-08-23 | Tým zanikl - VaLyBoSs | 8 (25/112) | 2012-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - bogdan2002 | 8 (48/112) | 2012-09-15 | Tým zanikl - bogdan2002 | 8 (48/112) | 2012-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - emi2002 | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým zanikl - emi2002 | 8 (90/112) | 2012-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Dariusika Aldz | 9 (1/112) | 2012-11-19 | Tým zanikl - Dariusika Aldz | 9 (6/112) | 2012-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - bogdan995 | 9 (29/112) | 2012-12-17 | Tým zanikl - bogdan995 | 9 (34/112) | 2012-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - daniel stefan fc | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tým zanikl - daniel stefan fc | 9 (101/112) | 2013-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Geom | 10 (12/112) | 2013-03-22 | Tým zanikl - Geom | 10 (17/112) | 2013-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - florinradu | 10 (40/112) | 2013-04-19 | Tým zanikl - florinradu | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - razvan153 | 10 (72/112) | 2013-05-21 | Tým zanikl - razvan153 | 10 (76/112) | 2013-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - ioana20 | 10 (99/112) | 2013-06-17 | Tým zanikl - ioana20 | 10 (101/112) | 2013-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - ANDRIES ROBERT | 11 (12/112) | 2013-07-12 | Tým zanikl - ANDRIES ROBERT | 11 (90/112) | 2013-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - andres135 | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým zanikl - andres135 | 12 (4/112) | 2013-10-24 | Tým byl přidělen manažerovi - catalin2002 | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tým zanikl - catalin2002 | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - paranteza | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tým zanikl - paranteza | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tým byl přidělen manažerovi - MISU82 | 12 (73/112) | 2014-01-01 | Tým zanikl - MISU82 | 12 (73/112) | 2014-01-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ilie nastase | 13 (14/112) | 2014-02-23 | Tým zanikl - ilie nastase | 13 (14/112) | 2014-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - aleex99 | 13 (37/112) | 2014-03-18 | Tým zanikl - aleex99 | 13 (37/112) | 2014-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - pulamea | 13 (60/112) | 2014-04-10 | Tým zanikl - pulamea | 13 (60/112) | 2014-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Alex Bdc | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým zanikl - Alex Bdc | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým byl přidělen manažerovi - addu | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým zanikl - addu | 13 (108/112) | 2014-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - DenisaMuresan | 14 (19/112) | 2014-06-20 | Tým zanikl - DenisaMuresan | 14 (19/112) | 2014-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - ius ius boss | 14 (42/112) | 2014-07-13 | Tým zanikl - ius ius boss | 14 (42/112) | 2014-07-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexandru Micu | 14 (69/112) | 2014-08-09 | Tým zanikl - Alexandru Micu | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - howhigh420 | 14 (97/112) | 2014-09-06 | Tým zanikl - howhigh420 | 15 (40/112) | 2014-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - icigo | 15 (63/112) | 2014-11-23 | Tým zanikl - icigo | 15 (69/112) | 2014-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - dnny170 | 15 (92/112) | 2014-12-22 | Tým zanikl - dnny170 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC Tunarii Bucuresti† |
3. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
45 | FC Tunarii Bucuresti† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
44 | FC Tunarii Bucuresti† |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.11. |
||
43 | FC Tunarii Bucuresti† |
12. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
42 | FC Tunarii Bucuresti† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
41 | FC Tunarii Bucuresti† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
40 | FC Tunarii Bucuresti† |
2. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.11. |
||
39 | FC Tunarii Bucuresti† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
38 | FC Tunarii Bucuresti† |
14. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
37 | FC Tunarii Bucuresti† |
17. místo v lize IV.11. |
36 | FC Tunarii Bucuresti† |
5. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
35 | FC Tunarii Bucuresti† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.11. |
||
34 | FC Tunarii Bucuresti† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.11. |
||
33 | FC Tunarii Bucuresti† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
32 | FC Tunarii Bucuresti† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
31 | FC Tunarii Bucuresti† |
2. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
30 | FC Tunarii Bucuresti† |
12. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.11. |
||
29 | FC Tunarii Bucuresti† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
28 | FC Tunarii Bucuresti† |
19. místo v lize IV.11. |
27 | FC Tunarii Bucuresti† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.11. |
||
26 | FC Tunarii Bucuresti† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.11. |
||
25 | FC Tunarii Bucuresti† |
20. místo v lize IV.11. |
24 | FC Tunarii Bucuresti† |
19. místo v lize IV.11. |
23 | FC Tunarii Bucuresti† |
18. místo v lize IV.11. |
22 | FC Tunarii Bucuresti† |
20. místo v lize IV.11. |
21 | FC Tunarii Bucuresti† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
20 | FC Tunarii Bucuresti† |
17. místo v lize IV.11. |
19 | FC Tunarii Bucuresti† |
17. místo v lize IV.11. |
18 | FC Tunarii Bucuresti† |
19. místo v lize IV.11. |
17 | FC Tunarii Bucuresti† |
20. místo v lize IV.11. |
16 | FC Tunarii Bucuresti† |
19. místo v lize IV.11. |
15 | FC Tunarii Bucuresti† |
17. místo v lize IV.11. |
14 | FCP 1924† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.11. |
||
13 | SKS IASI |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.11. |
||
12 | FC steaua |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.11. |
||
11 | FC Altero |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.11. |
||
10 | Stintza C.S.J U |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.11. |
||
9 | Team noname 46522 |
513. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.11. |
||
8 | AS Viitorul Abrud |
513. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.11. |
||
7 | Fc Real Madrid Oravita |
1025. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
2049. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
9. místo v lize IV.42. |
||
6 | Team noname 46522 |
513. místo v národním poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize IV.42. |
||
5 | Team noname 46522 |
1025. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize IV.42. |
||
4 | Team noname 46522 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.42. |
||
Tým sestoupil do ligy IV.24. |
||
19. místo v lize III.6. |
||
3 | FC Tarnaveni |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým postoupil do ligy III.6. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy III.6. |
||
2. místo v lize IV.22. |
||
2 | Uruguay |
4. místo v lize IV.22. |