2 (53/112) |
2010-11-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pára Adrián |
2 (76/112) |
2010-12-11 |
Tým zanikl - Pára Adrián |
2 (76/112) |
2010-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lackó87 |
2 (99/112) |
2011-01-03 |
Tým zanikl - Lackó87 |
2 (101/112) |
2011-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - perdei |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tým zanikl - perdei |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - imike0217 |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tým zanikl - imike0217 |
3 (65/112) |
2011-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - RS Focus |
3 (88/112) |
2011-04-14 |
Tým zanikl - RS Focus |
3 (89/112) |
2011-04-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Death Hawk |
3 (112/112) |
2011-05-08 |
Tým zanikl - Death Hawk |
3 (112/112) |
2011-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - bencuska1995 |
4 (23/112) |
2011-05-31 |
Tým zanikl - bencuska1995 |
4 (23/112) |
2011-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kurrah |
4 (38/112) |
2011-06-15 |
Tým zanikl - Kurrah |
4 (38/112) |
2011-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - pitty86 |
5 (56/112) |
2011-10-23 |
Tým zanikl - pitty86 |
7 (33/112) |
2012-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - kodaek |
7 (56/112) |
2012-06-03 |
Tým zanikl - kodaek |
7 (56/112) |
2012-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - yoostin |
7 (79/112) |
2012-06-26 |
Tým zanikl - yoostin |
7 (107/112) |
2012-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - CaptainDaniel |
8 (4/112) |
2012-08-02 |
Tým zanikl - CaptainDaniel |
8 (4/112) |
2012-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - OkosBotond |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tým zanikl - OkosBotond |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bánrévi Eszter |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tým zanikl - Bánrévi Eszter |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Winkler27 |
8 (73/112) |
2012-10-10 |
Tým zanikl - Winkler27 |
8 (73/112) |
2012-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - lakota |
10 (58/112) |
2013-05-07 |
Tým zanikl - lakota |