2 (33/112) |
2010-10-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - risko1999 |
2 (56/112) |
2010-11-21 |
Tým zanikl - risko1999 |
2 (56/112) |
2010-11-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - davidenko1 |
2 (82/112) |
2010-12-17 |
Tým zanikl - davidenko1 |
2 (82/112) |
2010-12-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - nyo |
2 (105/112) |
2011-01-09 |
Tým zanikl - nyo |
2 (105/112) |
2011-01-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - capelli |
3 (16/112) |
2011-02-01 |
Tým zanikl - capelli |
3 (17/112) |
2011-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - apotekil |
3 (110/112) |
2011-05-06 |
Tým zanikl - apotekil |
3 (110/112) |
2011-05-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - jakubkoslovacik |
5 (36/112) |
2011-10-03 |
Tým zanikl - jakubkoslovacik |