2 (25/112) |
2010-10-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gulifuk |
2 (82/112) |
2010-12-17 |
Tým zanikl - Gulifuk |
2 (82/112) |
2010-12-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - sebo09 |
3 (16/112) |
2011-02-01 |
Tým zanikl - sebo09 |
3 (16/112) |
2011-02-01 |
Tým zanikl - sebo09 |
3 (16/112) |
2011-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andreso |
3 (39/112) |
2011-02-24 |
Tým zanikl - Andreso |
3 (40/112) |
2011-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - RattleSnake |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tým zanikl - RattleSnake |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ajax pakostov |
3 (86/112) |
2011-04-12 |
Tým zanikl - ajax pakostov |
3 (86/112) |
2011-04-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - wikimajk158 |
3 (109/112) |
2011-05-05 |
Tým zanikl - wikimajk158 |
3 (109/112) |
2011-05-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Trifkovic |
4 (20/112) |
2011-05-28 |
Tým zanikl - Trifkovic |
4 (20/112) |
2011-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fish1231 |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tým zanikl - Fish1231 |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tomáš Záremský |
4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tým zanikl - Tomáš Záremský |
4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lion6677 |
4 (89/112) |
2011-08-05 |
Tým zanikl - Lion6677 |
4 (89/112) |
2011-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - ribald88 |
4 (112/112) |
2011-08-28 |
Tým zanikl - ribald88 |
4 (112/112) |
2011-08-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gianlujgi |
5 (23/112) |
2011-09-20 |
Tým zanikl - Gianlujgi |
5 (35/112) |
2011-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - luciabila |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým zanikl - luciabila |
5 (79/112) |
2011-11-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - dadko2223 |
5 (102/112) |
2011-12-08 |
Tým zanikl - dadko2223 |
6 (2/112) |
2011-12-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - rastislav666 |
6 (25/112) |
2012-01-12 |
Tým zanikl - rastislav666 |
6 (25/112) |
2012-01-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Samuel Pollak |
6 (48/112) |
2012-02-04 |
Tým zanikl - Samuel Pollak |
6 (48/112) |
2012-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Radovan Persie Stančík |
6 (93/112) |
2012-03-20 |
Tým zanikl - Radovan Persie Stančík |
6 (93/112) |
2012-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - kotman221 |
7 (16/112) |
2012-04-24 |
Tým zanikl - kotman221 |
7 (16/112) |
2012-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - kristian23 |
7 (39/112) |
2012-05-17 |
Tým zanikl - kristian23 |
7 (39/112) |
2012-05-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - roman5555 |
7 (70/112) |
2012-06-17 |
Tým zanikl - roman5555 |
7 (70/112) |
2012-06-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pep Guardi |
7 (93/112) |
2012-07-10 |
Tým zanikl - Pep Guardi |
7 (102/112) |
2012-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Adam Adis Burianek |
8 (47/112) |
2012-09-14 |
Tým zanikl - Adam Adis Burianek |
8 (53/112) |
2012-09-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - puky13 |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tým zanikl - puky13 |
8 (77/112) |
2012-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - DEXTERDEXTER |
12 (6/112) |
2013-10-26 |
Tým zanikl - DEXTERDEXTER |