Sezóna | Datum | Událost | 2 (3/112) | 2010-09-29 | Tým byl přidělen manažerovi - zuhatyucel | 2 (27/112) | 2010-10-23 | Tým zanikl - zuhatyucel | 2 (29/112) | 2010-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Qarizma Kiss | 2 (52/112) | 2010-11-17 | Tým zanikl - Qarizma Kiss | 2 (56/112) | 2010-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - brk07 | 2 (79/112) | 2010-12-14 | Tým zanikl - brk07 | 2 (82/112) | 2010-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - ardasi35 | 2 (105/112) | 2011-01-09 | Tým zanikl - ardasi35 | 3 (3/112) | 2011-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - siiimit | 3 (26/112) | 2011-02-11 | Tým zanikl - siiimit | 3 (27/112) | 2011-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ares2006 | 3 (50/112) | 2011-03-07 | Tým zanikl - ares2006 | 4 (2/112) | 2011-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - dantee12 | 4 (25/112) | 2011-06-02 | Tým zanikl - dantee12 | 4 (46/112) | 2011-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - tuqayovz | 4 (69/112) | 2011-07-16 | Tým zanikl - tuqayovz | 4 (91/112) | 2011-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - 55semih55 | 5 (2/112) | 2011-08-30 | Tým zanikl - 55semih55 | 5 (4/112) | 2011-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - deneme25 | 5 (38/112) | 2011-10-05 | Tým zanikl - deneme25 | 5 (49/112) | 2011-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - xXxMARAZxXx | 5 (72/112) | 2011-11-08 | Tým zanikl - xXxMARAZxXx | 5 (72/112) | 2011-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - furkan2121 | 5 (95/112) | 2011-12-01 | Tým zanikl - furkan2121 | 5 (95/112) | 2011-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Mirsat Türkcan Akbaş | 6 (6/112) | 2011-12-24 | Tým zanikl - Mirsat Türkcan Akbaş | 6 (6/112) | 2011-12-24 | Tým byl přidělen manažerovi - canoguz | 6 (29/112) | 2012-01-16 | Tým zanikl - canoguz | 7 (35/112) | 2012-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - bozova | 7 (66/112) | 2012-06-13 | Tým zanikl - bozova | 7 (66/112) | 2012-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - J0KER01 | 7 (89/112) | 2012-07-06 | Tým zanikl - J0KER01 | 7 (90/112) | 2012-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - enesburak | 8 (1/112) | 2012-07-30 | Tým zanikl - enesburak | 8 (17/112) | 2012-08-15 | Tým byl přidělen manažerovi - cpekgul | 8 (40/112) | 2012-09-07 | Tým zanikl - cpekgul | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - mehmet535 | 8 (66/112) | 2012-10-03 | Tým zanikl - mehmet535 | 8 (67/112) | 2012-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - STONEFLY | 8 (90/112) | 2012-10-27 | Tým zanikl - STONEFLY | 8 (90/112) | 2012-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - yasin12466 | 9 (2/112) | 2012-11-20 | Tým zanikl - yasin12466 | 9 (2/112) | 2012-11-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Murat Meder | 9 (25/112) | 2012-12-13 | Tým zanikl - Murat Meder | 9 (26/112) | 2012-12-14 | Tým byl přidělen manažerovi - enestalay | 9 (49/112) | 2013-01-06 | Tým zanikl - enestalay | 9 (49/112) | 2013-01-06 | Tým byl přidělen manažerovi - cumder | 9 (72/112) | 2013-01-29 | Tým zanikl - cumder | 9 (72/112) | 2013-01-29 | Tým byl přidělen manažerovi - gorkem utku bektas | 9 (95/112) | 2013-02-21 | Tým zanikl - gorkem utku bektas | 9 (96/112) | 2013-02-22 | Tým byl přidělen manažerovi - şampiyon12 | 10 (7/112) | 2013-03-17 | Tým zanikl - şampiyon12 | 10 (7/112) | 2013-03-17 | Tým byl přidělen manažerovi - eryigit1479 | 10 (30/112) | 2013-04-09 | Tým zanikl - eryigit1479 | 10 (33/112) | 2013-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet ışık incekara | 10 (56/112) | 2013-05-05 | Tým zanikl - ahmet ışık incekara | 10 (57/112) | 2013-05-06 | Tým byl přidělen manažerovi - ferhat500 | 10 (99/112) | 2013-06-17 | Tým zanikl - ferhat500 | 10 (107/112) | 2013-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - cancama1 | 11 (18/112) | 2013-07-18 | Tým zanikl - cancama1 | 11 (18/112) | 2013-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - gskwjc12 | 11 (42/112) | 2013-08-11 | Tým zanikl - gskwjc12 | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Mehmet Emre Alemdar | 11 (67/112) | 2013-09-05 | Tým zanikl - Mehmet Emre Alemdar | 11 (71/112) | 2013-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - mustafa sk | 11 (94/112) | 2013-10-02 | Tým zanikl - mustafa sk | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - sadıç | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým zanikl - sadıç | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Kdr Srtk | 12 (38/112) | 2013-11-27 | Tým zanikl - Kdr Srtk | 12 (40/112) | 2013-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - enes556111 | 12 (63/112) | 2013-12-22 | Tým zanikl - enes556111 | 12 (65/112) | 2013-12-24 | Tým byl přidělen manažerovi - canahmet | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tým zanikl - canahmet | 12 (92/112) | 2014-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Emre3371 | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým zanikl - Emre3371 | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - MuhammetŞanlı | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým zanikl - MuhammetŞanlı | 13 (28/112) | 2014-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - özcan akagündüz | 13 (51/112) | 2014-04-01 | Tým zanikl - özcan akagündüz | 13 (55/112) | 2014-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - csad | 13 (78/112) | 2014-04-28 | Tým zanikl - csad | 13 (81/112) | 2014-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - seskes | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tým zanikl - seskes | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - cqnnnnn | 14 (15/112) | 2014-06-16 | Tým zanikl - cqnnnnn |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | yüce spor kulübü† |
17. místo v lize IV.63. |
45 | yüce spor kulübü† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.63. |
||
44 | yüce spor kulübü† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.63. |
||
43 | yüce spor kulübü† |
13. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.63. |
||
42 | yüce spor kulübü† |
11. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.63. |
||
41 | yüce spor kulübü† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.63. |
||
40 | yüce spor kulübü† |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.63. |
||
39 | yüce spor kulübü† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.63. |
||
38 | yüce spor kulübü† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.63. |
||
37 | yüce spor kulübü† |
15. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.63. |
||
36 | yüce spor kulübü† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.63. |
||
35 | yüce spor kulübü† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.63. |
||
34 | yüce spor kulübü† |
11. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.63. |
||
33 | yüce spor kulübü† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.63. |
||
32 | yüce spor kulübü† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.63. |
||
31 | yüce spor kulübü† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.63. |
||
30 | yüce spor kulübü† |
17. místo v lize IV.63. |
29 | yüce spor kulübü† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.63. |
||
28 | yüce spor kulübü† |
18. místo v lize IV.63. |
27 | yüce spor kulübü† |
19. místo v lize IV.63. |
26 | yüce spor kulübü† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.63. |
||
25 | yüce spor kulübü† |
20. místo v lize IV.63. |
24 | yüce spor kulübü† |
21. místo v lize IV.63. |
23 | yüce spor kulübü† |
9. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.63. |
||
22 | yüce spor kulübü† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.63. |
||
21 | yüce spor kulübü† |
15. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.63. |
||
20 | yüce spor kulübü† |
21. místo v lize IV.63. |
19 | yüce spor kulübü† |
17. místo v lize IV.63. |
18 | yüce spor kulübü† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.63. |
||
17 | yüce spor kulübü† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.63. |
||
16 | yüce spor kulübü† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.63. |
||
15 | yüce spor kulübü† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.63. |
||
14 | yüce spor kulübü† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.63. |
||
Tým sestoupil do ligy IV.5. |
||
22. místo v lize III.5. |
||
13 | fenersaray |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.5. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy III.5. |
||
2. místo v lize IV.37. |
||
12 | RealClass |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.37. |
||
11 | big toe† |
Tým vypadl v 5. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.37. |
||
10 | aslanlar123 |
257. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.37. |
||
9 | YatarKalkar |
1025. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.37. |
||
8 | zafertepe |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.37. |
||
7 | enes Bey |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.37. |
||
6 | Team noname 40383 |
129. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.37. |
||
13. místo v lize III.14. |
||
5 | Genc Fenerbahçe |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
13. místo v lize IV.23. |
||
4 | talha |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.23. |
||
3 | Team noname 40383 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.23. |
||
2 | Team noname 40383 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v lize IV.23. |