Sezóna | Datum | Událost | 2 (1/112) | 2010-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Daniloslag | 2 (25/112) | 2010-10-21 | Tým zanikl - Daniloslag | 2 (26/112) | 2010-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Tiago Coch | 2 (49/112) | 2010-11-14 | Tým zanikl - Tiago Coch | 2 (51/112) | 2010-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - matakatama | 2 (74/112) | 2010-12-09 | Tým zanikl - matakatama | 3 (1/112) | 2011-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - anderson gato | 3 (24/112) | 2011-02-09 | Tým zanikl - anderson gato | 3 (26/112) | 2011-02-11 | Tým byl přidělen manažerovi - willianmma | 3 (49/112) | 2011-03-06 | Tým zanikl - willianmma | 3 (51/112) | 2011-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - 32655104 | 3 (74/112) | 2011-03-31 | Tým zanikl - 32655104 | 3 (77/112) | 2011-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - pedroneves | 3 (106/112) | 2011-05-02 | Tým zanikl - pedroneves | 3 (110/112) | 2011-05-06 | Tým byl přidělen manažerovi - mania789 | 4 (21/112) | 2011-05-29 | Tým zanikl - mania789 | 4 (27/112) | 2011-06-04 | Tým byl přidělen manažerovi - andreshowman3 | 4 (51/112) | 2011-06-28 | Tým zanikl - andreshowman3 | 4 (52/112) | 2011-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Goiuken | 4 (87/112) | 2011-08-03 | Tým zanikl - Goiuken | 4 (91/112) | 2011-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - thiagofaraujo | 5 (2/112) | 2011-08-30 | Tým zanikl - thiagofaraujo | 5 (6/112) | 2011-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - gabriel117 | 5 (29/112) | 2011-09-26 | Tým zanikl - gabriel117 | 5 (30/112) | 2011-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Matheus Vitório | 5 (101/112) | 2011-12-07 | Tým zanikl - Matheus Vitório | 5 (112/112) | 2011-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - joao2222 | 6 (24/112) | 2012-01-11 | Tým zanikl - joao2222 | 6 (28/112) | 2012-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - pedrojay | 6 (51/112) | 2012-02-07 | Tým zanikl - pedrojay | 6 (52/112) | 2012-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - thiagopalmeira | 6 (75/112) | 2012-03-02 | Tým zanikl - thiagopalmeira | 6 (75/112) | 2012-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Alan Bernardes | 6 (98/112) | 2012-03-25 | Tým zanikl - Alan Bernardes | 6 (98/112) | 2012-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - VictorTesta | 7 (9/112) | 2012-04-17 | Tým zanikl - VictorTesta | 7 (12/112) | 2012-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Léo Limaa | 7 (35/112) | 2012-05-13 | Tým zanikl - Léo Limaa | 7 (35/112) | 2012-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - marcos vinicius cerqueira | 7 (58/112) | 2012-06-05 | Tým zanikl - marcos vinicius cerqueira | 7 (58/112) | 2012-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - jose12989 | 7 (101/112) | 2012-07-18 | Tým zanikl - jose12989 | 7 (101/112) | 2012-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Roamrinho | 8 (12/112) | 2012-08-10 | Tým zanikl - Roamrinho | 8 (15/112) | 2012-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - chrystopher10 | 8 (38/112) | 2012-09-05 | Tým zanikl - chrystopher10 | 8 (42/112) | 2012-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - laex08 | 8 (65/112) | 2012-10-02 | Tým zanikl - laex08 | 8 (66/112) | 2012-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - kauan de souza silva | 8 (89/112) | 2012-10-26 | Tým zanikl - kauan de souza silva | 8 (98/112) | 2012-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - brenognt | 9 (10/112) | 2012-11-28 | Tým zanikl - brenognt | 9 (10/112) | 2012-11-28 | Tým byl přidělen manažerovi - joao ferreira do carmo | 9 (34/112) | 2012-12-22 | Tým zanikl - joao ferreira do carmo | 9 (34/112) | 2012-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Alisson Souza | 9 (57/112) | 2013-01-14 | Tým zanikl - Alisson Souza | 9 (57/112) | 2013-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - spik401324 | 9 (80/112) | 2013-02-06 | Tým zanikl - spik401324 | 9 (82/112) | 2013-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - miiller | 9 (106/112) | 2013-03-04 | Tým zanikl - miiller | 10 (4/112) | 2013-03-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Isabela 12345 | 10 (27/112) | 2013-04-06 | Tým zanikl - Isabela 12345 | 10 (29/112) | 2013-04-08 | Tým byl přidělen manažerovi - jokerluiz | 10 (56/112) | 2013-05-05 | Tým zanikl - jokerluiz | 10 (56/112) | 2013-05-05 | Tým byl přidělen manažerovi - nestorjr | 10 (79/112) | 2013-05-28 | Tým zanikl - nestorjr | 10 (79/112) | 2013-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Bruunno94 | 10 (103/112) | 2013-06-21 | Tým zanikl - Bruunno94 | 10 (106/112) | 2013-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Gerson Roberto | 11 (3/112) | 2013-07-03 | Tým zanikl - Gerson Roberto | 11 (12/112) | 2013-07-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Ryann Dos Reis | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým zanikl - Ryann Dos Reis | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - kipretu | 11 (71/112) | 2013-09-09 | Tým zanikl - kipretu | 11 (82/112) | 2013-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - dgbrnefera | 11 (106/112) | 2013-10-14 | Tým zanikl - dgbrnefera | 11 (106/112) | 2013-10-14 | Tým byl přidělen manažerovi - matheushp2 | 12 (18/112) | 2013-11-07 | Tým zanikl - matheushp2 | 12 (18/112) | 2013-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Diego cs | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tým zanikl - Diego cs | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - senta159 | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým zanikl - senta159 | 12 (66/112) | 2013-12-25 | Tým byl přidělen manažerovi - BRUNO SANTOS SOUZA | 12 (89/112) | 2014-01-17 | Tým zanikl - BRUNO SANTOS SOUZA | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - erikpires10 | 13 (112/112) | 2014-06-01 | Tým zanikl - erikpires10 | 13 (112/112) | 2014-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - henriquetorres | 14 (24/112) | 2014-06-25 | Tým zanikl - henriquetorres | 14 (24/112) | 2014-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - vandinhutb | 14 (48/112) | 2014-07-19 | Tým zanikl - vandinhutb | 14 (48/112) | 2014-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - os vascainos2 | 14 (71/112) | 2014-08-11 | Tým zanikl - os vascainos2 | 14 (73/112) | 2014-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - petrosoliveira | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým zanikl - petrosoliveira | 15 (63/112) | 2014-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Yan Coelho | 15 (86/112) | 2014-12-16 | Tým zanikl - Yan Coelho | 15 (89/112) | 2014-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Bernardo Lelis | 15 (112/112) | 2015-01-11 | Tým zanikl - Bernardo Lelis |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | BernardoFC† |
20. místo v lize V.14. |
45 | BernardoFC† |
20. místo v lize V.14. |
44 | BernardoFC† |
12. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.14. |
||
43 | BernardoFC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.14. |
||
42 | BernardoFC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.14. |
||
41 | BernardoFC† |
13. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.14. |
||
40 | BernardoFC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.14. |
||
39 | BernardoFC† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.14. |
||
38 | BernardoFC† |
17. místo v lize V.14. |
37 | BernardoFC† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.14. |
||
36 | BernardoFC† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.14. |
||
35 | BernardoFC† |
17. místo v lize V.14. |
34 | BernardoFC† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.14. |
||
33 | BernardoFC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.14. |
||
32 | BernardoFC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.14. |
||
31 | BernardoFC† |
7. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.14. |
||
30 | BernardoFC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.14. |
||
29 | BernardoFC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.14. |
||
28 | BernardoFC† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.14. |
||
27 | BernardoFC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.14. |
||
26 | BernardoFC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.14. |
||
25 | BernardoFC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.14. |
||
24 | BernardoFC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.14. |
||
23 | BernardoFC† |
9. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.14. |
||
22 | BernardoFC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.14. |
||
21 | BernardoFC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.14. |
||
20 | BernardoFC† |
13. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.14. |
||
19 | BernardoFC† |
11. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.14. |
||
18 | BernardoFC† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.14. |
||
17 | BernardoFC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.14. |
||
16 | BernardoFC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.14. |
||
15 | BernardoFC |
19. místo v lize V.14. |
14 | Real Malinhas† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.14. |
||
Tým postoupil do ligy IV.13. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy IV.13. |
||
2. místo v lize V.13. |
||
13 | brasuka |
6. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.13. |
||
8. místo v lize V.29. |
||
12 | VITÓRIA CLUB† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.29. |
||
4. místo v lize IV.17. |
||
11 | ferasanonimo |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.17. |
||
10 | Team noname 39844 |
513. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.17. |
||
9 | Uembley |
513. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.17. |
||
8 | PSG.F.C |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.17. |
||
7 | sport club do recife jose |
513. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.17. |
||
6 | Fogo Stoke |
513. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.17. |
||
5 | AZEVEDO FC |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.17. |
||
4 | S.E.Palmeras |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.17. |
||
15. místo v lize IV.60. |
||
3 | Vasco Porto |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v lize IV.60. |
||
2 | Team noname 39844 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v lize IV.60. |