Sezóna | Datum | Událost | 2 (10/112) | 2010-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - El Benjo | 2 (33/112) | 2010-10-29 | Tým zanikl - El Benjo | 2 (35/112) | 2010-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - kvačis | 2 (58/112) | 2010-11-23 | Tým zanikl - kvačis | 2 (58/112) | 2010-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - abaddon16 | 2 (81/112) | 2010-12-16 | Tým zanikl - abaddon16 | 2 (81/112) | 2010-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - SunnyCrocket | 2 (104/112) | 2011-01-08 | Tým zanikl - SunnyCrocket | 2 (104/112) | 2011-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Schnull | 2 (112/112) | 2011-01-16 | Tým zanikl - Schnull | 2 (112/112) | 2011-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - BeNzL | 3 (23/112) | 2011-02-08 | Tým zanikl - BeNzL | 3 (23/112) | 2011-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - tripple666 | 3 (46/112) | 2011-03-03 | Tým zanikl - tripple666 | 3 (46/112) | 2011-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - alexSGE | 3 (69/112) | 2011-03-26 | Tým zanikl - alexSGE | 3 (69/112) | 2011-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - CristianoRonaldo1997 | 3 (92/112) | 2011-04-18 | Tým zanikl - CristianoRonaldo1997 | 3 (97/112) | 2011-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - poli2011 | 4 (25/112) | 2011-06-02 | Tým zanikl - poli2011 | 4 (35/112) | 2011-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - christos313 | 4 (93/112) | 2011-08-09 | Tým zanikl - christos313 | 4 (93/112) | 2011-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - subbahupp | 5 (4/112) | 2011-09-01 | Tým zanikl - subbahupp | 5 (4/112) | 2011-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - AdrianR | 5 (74/112) | 2011-11-10 | Tým zanikl - AdrianR | 5 (74/112) | 2011-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Shadowo | 5 (97/112) | 2011-12-03 | Tým zanikl - Shadowo | 5 (109/112) | 2011-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Inselstädter | 6 (102/112) | 2012-03-29 | Tým zanikl - Inselstädter | 7 (28/112) | 2012-05-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Johannes Boergerding | 7 (51/112) | 2012-05-29 | Tým zanikl - Johannes Boergerding | 7 (51/112) | 2012-05-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Shaya | 7 (59/112) | 2012-06-06 | Tým zanikl - Shaya | 7 (79/112) | 2012-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - wiesel105 | 7 (102/112) | 2012-07-19 | Tým zanikl - wiesel105 | 8 (19/112) | 2012-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - tobi959 | 8 (42/112) | 2012-09-09 | Tým zanikl - tobi959 | 8 (48/112) | 2012-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - YannickZ | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým zanikl - YannickZ | 8 (73/112) | 2012-10-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Syus | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým zanikl - Syus | 9 (50/112) | 2013-01-07 | Tým byl přidělen manažerovi - United1878 | 9 (73/112) | 2013-01-30 | Tým zanikl - United1878 | 10 (12/112) | 2013-03-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ExpiaJunior | 10 (35/112) | 2013-04-14 | Tým zanikl - ExpiaJunior | 10 (104/112) | 2013-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - torjäger | 11 (16/112) | 2013-07-16 | Tým zanikl - torjäger | 11 (18/112) | 2013-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - HeAdShOtKi1lEr | 11 (41/112) | 2013-08-10 | Tým zanikl - HeAdShOtKi1lEr | 11 (43/112) | 2013-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Terrankaiser | 11 (66/112) | 2013-09-04 | Tým zanikl - Terrankaiser | 11 (66/112) | 2013-09-04 | Tým byl přidělen manažerovi - JANIK M32 | 11 (89/112) | 2013-09-27 | Tým zanikl - JANIK M32 | 12 (17/112) | 2013-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Smue | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - Smue | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - rockycoke | 12 (87/112) | 2014-01-15 | Tým zanikl - rockycoke | 12 (92/112) | 2014-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - OsMane | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým zanikl - OsMane | 13 (7/112) | 2014-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Birke2013 | 13 (30/112) | 2014-03-11 | Tým zanikl - Birke2013 | 13 (30/112) | 2014-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - tizu40 | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým zanikl - tizu40 | 13 (62/112) | 2014-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - HcHennickendorf 625 | 13 (66/112) | 2014-04-16 | Tým zanikl - HcHennickendorf 625 | 13 (88/112) | 2014-05-08 | Tým byl přidělen manažerovi - JoDaZi | 13 (111/112) | 2014-05-31 | Tým zanikl - JoDaZi | 14 (1/112) | 2014-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Dzerins | 46 (69/112) | 2024-06-01 | Tým zanikl - Dzerins |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC Grafenberg† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy III.1. |
||
22. místo v lize II.1. |
||
45 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
18. místo v lize II.1. |
||
44 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
17. místo v lize II.1. |
||
43 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
17. místo v lize II.1. |
||
42 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
17. místo v lize II.1. |
||
41 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize II.1. |
||
40 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
129. místo v Superligovém poháru. |
||
Výhra v baráži o záchranu v lize II.1. |
||
20. místo v lize II.1. |
||
39 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.1. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy II.1. |
||
2. místo v lize III.1. |
||
38 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.1. |
||
37 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.1. |
||
36 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.1. |
||
35 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy III.1. |
||
22. místo v lize II.1. |
||
34 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
17. místo v lize II.1. |
||
33 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
18. místo v lize II.1. |
||
32 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.1. |
||
1. místo v lize III.5. |
||
31 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize III.5. |
||
30 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize III.5. |
||
29 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize III.5. |
||
28 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.5. |
||
27 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.5. |
||
26 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.5. |
||
25 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize III.5. |
||
24 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize III.5. |
||
23 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.5. |
||
22 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize III.5. |
||
21 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.5. |
||
8. místo v lize III.16. |
||
20 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.16. |
||
19 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.16. |
||
18 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize III.16. |
||
17 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.16. |
||
16 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
17. místo v lize III.16. |
||
15 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.16. |
||
5. místo v lize IV.2. |
||
14 | FC Grafenberg |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.2. |
||
13 | FC Ziegria |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.2. |
||
12 | OS Manen No1 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.2. |
||
11 | ARSENAL FC 39557 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.2. |
||
10 | Team noname 39557 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.2. |
||
9 | Team noname 39557 |
1025. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.2. |
||
8 | Karlsruhersc |
1025. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.2. |
||
7 | Köpenicker SC |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.2. |
||
6 | Islander Stars SV |
513. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.2. |
||
5 | Team noname 39557 |
1025. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.2. |
||
4 | Grimmener SV |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.2. |
||
18. místo v lize IV.34. |
||
3 | POLI TIMISOARA 2011 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v lize IV.34. |
||
2 | VfR Heilbronn |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v lize IV.34. |