Sezóna | Datum | Událost | 1 (97/112) | 2010-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - KeyShout | 2 (8/112) | 2010-10-04 | Tým zanikl - KeyShout | 2 (26/112) | 2010-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - misterpk | 2 (57/112) | 2010-11-22 | Tým zanikl - misterpk | 2 (87/112) | 2010-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Romanticid3 | 2 (110/112) | 2011-01-14 | Tým zanikl - Romanticid3 | 2 (110/112) | 2011-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - hido1545 | 3 (21/112) | 2011-02-06 | Tým zanikl - hido1545 | 3 (22/112) | 2011-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - fener19 | 3 (45/112) | 2011-03-02 | Tým zanikl - fener19 | 4 (6/112) | 2011-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmetaytug | 4 (29/112) | 2011-06-06 | Tým zanikl - ahmetaytug | 4 (45/112) | 2011-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - tlkn59 | 4 (68/112) | 2011-07-15 | Tým zanikl - tlkn59 | 4 (75/112) | 2011-07-22 | Tým byl přidělen manažerovi - yasin15 | 4 (98/112) | 2011-08-14 | Tým zanikl - yasin15 | 5 (73/112) | 2011-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - kasirga01 | 5 (96/112) | 2011-12-02 | Tým zanikl - kasirga01 | 5 (97/112) | 2011-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - kutay2211 | 6 (8/112) | 2011-12-26 | Tým zanikl - kutay2211 | 6 (10/112) | 2011-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - thecosarr | 6 (33/112) | 2012-01-20 | Tým zanikl - thecosarr | 7 (33/112) | 2012-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - TOLGA KILIÇ | 7 (56/112) | 2012-06-03 | Tým zanikl - TOLGA KILIÇ | 7 (56/112) | 2012-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - ramazan karabıyık | 7 (81/112) | 2012-06-28 | Tým zanikl - ramazan karabıyık | 7 (81/112) | 2012-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - alper berke | 7 (104/112) | 2012-07-21 | Tým zanikl - alper berke | 7 (104/112) | 2012-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - haytalar46 | 8 (15/112) | 2012-08-13 | Tým zanikl - haytalar46 | 8 (15/112) | 2012-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - ömer486 | 8 (38/112) | 2012-09-05 | Tým zanikl - ömer486 | 8 (38/112) | 2012-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Ogulcan Ogut | 8 (62/112) | 2012-09-29 | Tým zanikl - Ogulcan Ogut | 8 (62/112) | 2012-09-29 | Tým byl přidělen manažerovi - AhmetOktar | 8 (85/112) | 2012-10-22 | Tým zanikl - AhmetOktar | 8 (107/112) | 2012-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - ayadeniz94 | 9 (18/112) | 2012-12-06 | Tým zanikl - ayadeniz94 | 9 (19/112) | 2012-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - karayer | 9 (42/112) | 2012-12-30 | Tým zanikl - karayer | 9 (42/112) | 2012-12-30 | Tým byl přidělen manažerovi - mccaleb264 | 9 (67/112) | 2013-01-24 | Tým zanikl - mccaleb264 | 9 (67/112) | 2013-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - galipp | 9 (90/112) | 2013-02-16 | Tým zanikl - galipp | 9 (90/112) | 2013-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - federo | 10 (1/112) | 2013-03-11 | Tým zanikl - federo | 10 (25/112) | 2013-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Comdantealex | 10 (48/112) | 2013-04-27 | Tým zanikl - Comdantealex | 10 (50/112) | 2013-04-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Man4 | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Tým zanikl - Man4 | 10 (76/112) | 2013-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - keyfekeder | 10 (99/112) | 2013-06-17 | Tým zanikl - keyfekeder | 10 (110/112) | 2013-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - 63sinsi36 | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým zanikl - 63sinsi36 | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - ekooo 1903 | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tým zanikl - ekooo 1903 | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - emre0345 | 11 (67/112) | 2013-09-05 | Tým zanikl - emre0345 | 11 (67/112) | 2013-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - akduman | 11 (90/112) | 2013-09-28 | Tým zanikl - akduman | 11 (90/112) | 2013-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Serkan Arslan | 11 (94/112) | 2013-10-02 | Tým zanikl - Serkan Arslan | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Ümit Tan | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým zanikl - Ümit Tan | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet ışı | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým zanikl - ahmet ışı | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tým byl přidělen manažerovi - aslanmuhammet63 | 12 (73/112) | 2014-01-01 | Tým zanikl - aslanmuhammet63 | 12 (98/112) | 2014-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - erdogan buga | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tým zanikl - erdogan buga | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - emanuel emenike | 13 (32/112) | 2014-03-13 | Tým zanikl - emanuel emenike | 13 (38/112) | 2014-03-19 | Tým byl přidělen manažerovi - fatihterim405 | 13 (61/112) | 2014-04-11 | Tým zanikl - fatihterim405 | 13 (70/112) | 2014-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - janpo90 | 13 (93/112) | 2014-05-13 | Tým zanikl - janpo90 | 14 (9/112) | 2014-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - sametxx44 | 14 (32/112) | 2014-07-03 | Tým zanikl - sametxx44 | 14 (32/112) | 2014-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Berkay988 | 14 (55/112) | 2014-07-26 | Tým zanikl - Berkay988 | 14 (55/112) | 2014-07-26 | Tým byl přidělen manažerovi - kartalkartal | 14 (78/112) | 2014-08-18 | Tým zanikl - kartalkartal | 14 (84/112) | 2014-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - mstk2001 | 14 (107/112) | 2014-09-16 | Tým zanikl - mstk2001 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | selvi spor† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.42. |
||
45 | selvi spor† |
18. místo v lize IV.42. |
44 | selvi spor† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
43 | selvi spor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.42. |
||
42 | selvi spor† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.42. |
||
41 | selvi spor† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
40 | selvi spor† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
39 | selvi spor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.42. |
||
38 | selvi spor† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
37 | selvi spor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.42. |
||
36 | selvi spor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.42. |
||
35 | selvi spor† |
16. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.42. |
||
34 | selvi spor† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.42. |
||
33 | selvi spor† |
18. místo v lize IV.42. |
32 | selvi spor† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
31 | selvi spor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
30 | selvi spor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
29 | selvi spor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
28 | selvi spor† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.42. |
||
27 | selvi spor† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.42. |
||
26 | selvi spor† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.42. |
||
25 | selvi spor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
24 | selvi spor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.42. |
||
23 | selvi spor† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.42. |
||
22 | selvi spor† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.42. |
||
21 | selvi spor† |
12. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.42. |
||
20 | selvi spor† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.42. |
||
19 | selvi spor† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.42. |
||
18 | selvi spor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.42. |
||
17 | selvi spor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
16 | selvi spor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
15 | selvi spor† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.42. |
||
14 | selvi spor |
18. místo v lize IV.42. |
13 | EtimesgutACB† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.42. |
||
10. místo v lize IV.33. |
||
12 | mes esm |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.33. |
||
11 | Erzurum BBŞ |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.33. |
||
10 | Team noname 38797 |
2049. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.33. |
||
9 | Küçükyalı Sk |
1025. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.33. |
||
8 | Alfa Team |
257. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.33. |
||
7 | alper berke kavak 2316 |
1025. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.33. |
||
6 | Team noname 38797 |
129. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
15. místo v lize III.15. |
||
5 | TrakyaGençlikSpor |
1025. místo v národním poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.15. |
||
3. místo v lize IV.32. |
||
4 | Team noname 38797 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.32. |
||
13. místo v lize IV.19. |
||
3 | Team noname 38797 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v lize IV.19. |
||
2 | Kale spor |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.19. |
||
1 | F.C KeyShout |
16. místo v lize IV.19. |