Sezóna | Datum | Událost | 1 (97/112) | 2010-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - berkiano1 | 2 (7/112) | 2010-10-03 | Tým zanikl - berkiano1 | 2 (27/112) | 2010-10-23 | Tým byl přidělen manažerovi - burhan840 | 2 (50/112) | 2010-11-15 | Tým zanikl - burhan840 | 2 (52/112) | 2010-11-17 | Tým byl přidělen manažerovi - natsulat | 2 (75/112) | 2010-12-10 | Tým zanikl - natsulat | 2 (78/112) | 2010-12-13 | Tým byl přidělen manažerovi - byzhayalet | 2 (101/112) | 2011-01-05 | Tým zanikl - byzhayalet | 2 (112/112) | 2011-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - eren ersal | 3 (23/112) | 2011-02-08 | Tým zanikl - eren ersal | 3 (23/112) | 2011-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - admanbaba | 3 (46/112) | 2011-03-03 | Tým zanikl - admanbaba | 3 (50/112) | 2011-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - bobo86 | 3 (73/112) | 2011-03-30 | Tým zanikl - bobo86 | 3 (76/112) | 2011-04-02 | Tým byl přidělen manažerovi - memeleto | 3 (99/112) | 2011-04-25 | Tým zanikl - memeleto | 4 (7/112) | 2011-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - karpuz54 | 4 (30/112) | 2011-06-07 | Tým zanikl - karpuz54 | 4 (95/112) | 2011-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - mustid | 5 (6/112) | 2011-09-03 | Tým zanikl - mustid | 5 (6/112) | 2011-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - ibrahim 55 | 5 (29/112) | 2011-09-26 | Tým zanikl - ibrahim 55 | 5 (30/112) | 2011-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Sermix19 | 5 (73/112) | 2011-11-09 | Tým zanikl - Sermix19 | 5 (73/112) | 2011-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - berdankarakartal | 5 (96/112) | 2011-12-02 | Tým zanikl - berdankarakartal | 5 (101/112) | 2011-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Onur Almaz | 6 (12/112) | 2011-12-30 | Tým zanikl - Onur Almaz | 6 (12/112) | 2011-12-30 | Tým byl přidělen manažerovi - turkce111 | 6 (48/112) | 2012-02-04 | Tým zanikl - turkce111 | 6 (54/112) | 2012-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - xtan17 | 6 (77/112) | 2012-03-04 | Tým zanikl - xtan17 | 6 (79/112) | 2012-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - berkay tosunatçı | 6 (102/112) | 2012-03-29 | Tým zanikl - berkay tosunatçı | 6 (104/112) | 2012-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - IrmakBilal | 7 (15/112) | 2012-04-23 | Tým zanikl - IrmakBilal | 7 (15/112) | 2012-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - burak6006 | 7 (38/112) | 2012-05-16 | Tým zanikl - burak6006 | 7 (38/112) | 2012-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - nickume2 | 7 (61/112) | 2012-06-08 | Tým zanikl - nickume2 | 7 (61/112) | 2012-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - dkndrkn | 7 (84/112) | 2012-07-01 | Tým zanikl - dkndrkn | 7 (84/112) | 2012-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - CF Ahmet | 7 (107/112) | 2012-07-24 | Tým zanikl - CF Ahmet | 7 (107/112) | 2012-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - fenerlikral44 | 8 (18/112) | 2012-08-16 | Tým zanikl - fenerlikral44 | 8 (18/112) | 2012-08-16 | Tým byl přidělen manažerovi - kazahora1043 | 8 (41/112) | 2012-09-08 | Tým zanikl - kazahora1043 | 8 (41/112) | 2012-09-08 | Tým byl přidělen manažerovi - selo1001 | 8 (64/112) | 2012-10-01 | Tým zanikl - selo1001 | 8 (64/112) | 2012-10-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Eyüp Berker | 8 (87/112) | 2012-10-24 | Tým zanikl - Eyüp Berker | 8 (88/112) | 2012-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Apranti | 8 (101/112) | 2012-11-07 | Tým zanikl - Apranti | 8 (111/112) | 2012-11-17 | Tým byl přidělen manažerovi - sidar özmen | 9 (34/112) | 2012-12-22 | Tým zanikl - sidar özmen | 9 (34/112) | 2012-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - asimekrem | 9 (57/112) | 2013-01-14 | Tým zanikl - asimekrem | 9 (57/112) | 2013-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - umut121 | 9 (80/112) | 2013-02-06 | Tým zanikl - umut121 | 9 (80/112) | 2013-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Rzub28 | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým zanikl - Rzub28 | 9 (110/112) | 2013-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - cupgssvs | 10 (21/112) | 2013-03-31 | Tým zanikl - cupgssvs | 10 (55/112) | 2013-05-04 | Tým byl přidělen manažerovi - destan61 | 10 (78/112) | 2013-05-27 | Tým zanikl - destan61 | 10 (110/112) | 2013-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - yasin toskal | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým zanikl - yasin toskal | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - yasininhoo | 11 (45/112) | 2013-08-14 | Tým zanikl - yasininhoo | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Erman Alçı | 11 (71/112) | 2013-09-09 | Tým zanikl - Erman Alçı | 11 (73/112) | 2013-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - mahmuti98 | 11 (96/112) | 2013-10-04 | Tým zanikl - mahmuti98 | 11 (99/112) | 2013-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - mrt147 | 12 (10/112) | 2013-10-30 | Tým zanikl - mrt147 | 12 (10/112) | 2013-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - FanTasticDean | 12 (33/112) | 2013-11-22 | Tým zanikl - FanTasticDean | 12 (33/112) | 2013-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - eerikli3 | 12 (56/112) | 2013-12-15 | Tým zanikl - eerikli3 | 12 (57/112) | 2013-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet200006 | 12 (80/112) | 2014-01-08 | Tým zanikl - ahmet200006 | 12 (83/112) | 2014-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - talha1905 | 12 (106/112) | 2014-02-03 | Tým zanikl - talha1905 | 12 (107/112) | 2014-02-04 | Tým byl přidělen manažerovi - 52özgür | 13 (18/112) | 2014-02-27 | Tým zanikl - 52özgür | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - 157953 | 13 (49/112) | 2014-03-30 | Tým zanikl - 157953 | 13 (107/112) | 2014-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - 38Mehmet38 | 14 (18/112) | 2014-06-19 | Tým zanikl - 38Mehmet38 | 14 (18/112) | 2014-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - green261 | 14 (41/112) | 2014-07-12 | Tým zanikl - green261 | 14 (41/112) | 2014-07-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Onur Anıl | 14 (65/112) | 2014-08-05 | Tým zanikl - Onur Anıl | 14 (66/112) | 2014-08-06 | Tým byl přidělen manažerovi - ferlojistik | 14 (89/112) | 2014-08-29 | Tým zanikl - ferlojistik |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FER FC† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.51. |
||
45 | FER FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.51. |
||
44 | FER FC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.51. |
||
43 | FER FC† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.51. |
||
42 | FER FC† |
18. místo v lize IV.51. |
41 | FER FC† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.51. |
||
40 | FER FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.51. |
||
39 | FER FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.51. |
||
38 | FER FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.51. |
||
37 | FER FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.51. |
||
36 | FER FC† |
6. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.51. |
||
35 | FER FC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.51. |
||
34 | FER FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
33 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
32 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
31 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
30 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
29 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
28 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
27 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.51. |
||
26 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
25 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
24 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
23 | FER FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
22 | FER FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
21 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
20 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.51. |
||
19 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
18 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
17 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
16 | FER FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
15 | FER FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.51. |
||
14 | FER FC† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.51. |
||
10. místo v lize IV.7. |
||
13 | hüseyinfc† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.7. |
||
12 | Gt1905 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.7. |
||
11 | USAK SPORTİF FUTBOL† |
Tým vypadl v 5. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.7. |
||
10 | GÜRÜN FC |
1025. místo v národním poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.7. |
||
9 | sidar özmen |
1025. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.7. |
||
8 | Kara Kartal Madrid FK |
1025. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.7. |
||
7 | SSS LAZİO |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.7. |
||
6 | brky2002 |
513. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.7. |
||
5 | Team noname 38729 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.7. |
||
15. místo v lize IV.16. |
||
4 | _Galatasaray_ |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.16. |
||
3 | Team noname 38729 |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.16. |
||
2 | Team noname 38729 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.16. |
||
1 | Galatasaray Skk |
18. místo v lize IV.16. |