Sezóna | Datum | Událost | 1 (22/112) | 2010-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - cuceu | 1 (43/112) | 2010-07-19 | Tým zanikl - cuceu | 1 (63/112) | 2010-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexalas | 1 (84/112) | 2010-08-29 | Tým zanikl - Alexalas | 1 (86/112) | 2010-08-31 | Tým byl přidělen manažerovi - ady89 | 1 (112/112) | 2010-09-26 | Tým zanikl - ady89 | 2 (8/112) | 2010-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Fetes Robert | 2 (31/112) | 2010-10-27 | Tým zanikl - Fetes Robert | 2 (34/112) | 2010-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Roby16L | 2 (57/112) | 2010-11-22 | Tým zanikl - Roby16L | 2 (61/112) | 2010-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - dancusebi | 2 (84/112) | 2010-12-19 | Tým zanikl - dancusebi | 2 (84/112) | 2010-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Dazzz | 2 (107/112) | 2011-01-11 | Tým zanikl - Dazzz | 2 (107/112) | 2011-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - cystyanus | 3 (18/112) | 2011-02-03 | Tým zanikl - cystyanus | 3 (20/112) | 2011-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - bogdo | 3 (43/112) | 2011-02-28 | Tým zanikl - bogdo | 3 (45/112) | 2011-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Shushanul | 3 (68/112) | 2011-03-25 | Tým zanikl - Shushanul | 3 (70/112) | 2011-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - boicu56 | 4 (10/112) | 2011-05-18 | Tým zanikl - boicu56 | 4 (44/112) | 2011-06-21 | Tým byl přidělen manažerovi - remusulik | 4 (71/112) | 2011-07-18 | Tým zanikl - remusulik | 4 (79/112) | 2011-07-26 | Tým byl přidělen manažerovi - robert voicu | 4 (102/112) | 2011-08-18 | Tým zanikl - robert voicu | 7 (39/112) | 2012-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - claudiu2792 | 7 (62/112) | 2012-06-09 | Tým zanikl - claudiu2792 | 7 (62/112) | 2012-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - romasu | 7 (85/112) | 2012-07-02 | Tým zanikl - romasu | 7 (87/112) | 2012-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - calin marius | 7 (110/112) | 2012-07-27 | Tým zanikl - calin marius | 8 (3/112) | 2012-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Steligrul | 8 (26/112) | 2012-08-24 | Tým zanikl - Steligrul | 8 (27/112) | 2012-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - raulfotbalistul | 8 (50/112) | 2012-09-17 | Tým zanikl - raulfotbalistul | 8 (51/112) | 2012-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - bleumarin | 13 (77/112) | 2014-04-27 | Tým zanikl - bleumarin |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
13 | FC Blacks† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.11. |
||
12 | FC Blacks |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.11. |
||
11 | FC Blacks |
Tým vypadl v 6. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.11. |
||
10 | FC Blacks |
129. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.11. |
||
9 | FC Blacks |
1025. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.11. |
||
1. místo v lize IV.41. |
||
8 | FC Blacks |
1025. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.41. |
||
7 | Academia Calin Marius |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.41. |
||
6 | Team noname 37026 |
513. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.41. |
||
5 | Team noname 37026 |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.41. |
||
4 | FC.Dinamo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.41. |
||
19. místo v lize IV.8. |
||
3 | fc Panathinaicos |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v lize IV.8. |
||
2 | steaua turabo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v lize IV.8. |
||
1 | AS.VINGA |
16. místo v lize IV.8. |