1 (22/112) |
2010-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - orm |
1 (43/112) |
2010-07-19 |
Tým zanikl - orm |
1 (43/112) |
2010-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - jakubsukenik |
1 (64/112) |
2010-08-09 |
Tým zanikl - jakubsukenik |
1 (66/112) |
2010-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - zatkovic |
1 (103/112) |
2010-09-17 |
Tým zanikl - zatkovic |
1 (104/112) |
2010-09-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - TJ Sokol Kostelec |
2 (15/112) |
2010-10-11 |
Tým zanikl - TJ Sokol Kostelec |
2 (19/112) |
2010-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - cenda10 |
2 (42/112) |
2010-11-07 |
Tým zanikl - cenda10 |
2 (43/112) |
2010-11-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - johnson18 |
2 (66/112) |
2010-12-01 |
Tým zanikl - johnson18 |
2 (66/112) |
2010-12-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - masa123456789 |
2 (89/112) |
2010-12-24 |
Tým zanikl - masa123456789 |
2 (90/112) |
2010-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - DaweP |
3 (2/112) |
2011-01-18 |
Tým zanikl - DaweP |
3 (10/112) |
2011-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Shodo |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tým zanikl - Shodo |
3 (34/112) |
2011-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - molls |
7 (26/112) |
2012-05-04 |
Tým zanikl - molls |