Sezóna | Datum | Událost | 1 (1/112) | 2010-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - tojoalmeida31 | 1 (8/112) | 2010-06-14 | Tým zanikl - tojoalmeida31 | 1 (26/112) | 2010-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - brunoslb2 | 1 (48/112) | 2010-07-24 | Tým zanikl - brunoslb2 | 1 (54/112) | 2010-07-30 | Tým byl přidělen manažerovi - andreorik | 1 (76/112) | 2010-08-21 | Tým zanikl - andreorik | 1 (92/112) | 2010-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - nforce | 2 (2/112) | 2010-09-28 | Tým zanikl - nforce | 2 (9/112) | 2010-10-05 | Tým byl přidělen manažerovi - dalmei | 2 (17/112) | 2010-10-13 | Tým zanikl - dalmei | 4 (49/112) | 2011-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - rodas103 | 4 (72/112) | 2011-07-19 | Tým zanikl - rodas103 | 4 (109/112) | 2011-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - TCorreia | 5 (20/112) | 2011-09-17 | Tým zanikl - TCorreia | 5 (21/112) | 2011-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - raffben | 5 (44/112) | 2011-10-11 | Tým zanikl - raffben | 5 (45/112) | 2011-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - pedrocas71 | 5 (68/112) | 2011-11-04 | Tým zanikl - pedrocas71 | 5 (70/112) | 2011-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - gjesus | 5 (93/112) | 2011-11-29 | Tým zanikl - gjesus | 5 (95/112) | 2011-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Carvalheiro | 6 (6/112) | 2011-12-24 | Tým zanikl - Daniel Carvalheiro | 6 (10/112) | 2011-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Andre Nuno Santos | 6 (37/112) | 2012-01-24 | Tým zanikl - Andre Nuno Santos | 6 (64/112) | 2012-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - mangala | 6 (87/112) | 2012-03-14 | Tým zanikl - mangala | 7 (41/112) | 2012-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedro Manuel Silva | 7 (49/112) | 2012-05-27 | Tým zanikl - Pedro Manuel Silva | 7 (49/112) | 2012-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Afonsoquintela | 7 (72/112) | 2012-06-19 | Tým zanikl - Afonsoquintela | 7 (75/112) | 2012-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - VicantaAlmeida | 7 (98/112) | 2012-07-15 | Tým zanikl - VicantaAlmeida | 7 (100/112) | 2012-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Martim Vieira | 8 (11/112) | 2012-08-09 | Tým zanikl - Martim Vieira | 8 (21/112) | 2012-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Nuno vieira | 8 (45/112) | 2012-09-12 | Tým zanikl - Nuno vieira | 8 (47/112) | 2012-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - tomz2000 | 8 (70/112) | 2012-10-07 | Tým zanikl - tomz2000 | 8 (76/112) | 2012-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - leonardo nascimento | 8 (104/112) | 2012-11-10 | Tým zanikl - leonardo nascimento | 9 (43/112) | 2012-12-31 | Tým byl přidělen manažerovi - HenriqueLourenco | 9 (66/112) | 2013-01-23 | Tým zanikl - HenriqueLourenco | 9 (66/112) | 2013-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - el capitao | 9 (89/112) | 2013-02-15 | Tým zanikl - el capitao | 9 (90/112) | 2013-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - miga95 | 10 (1/112) | 2013-03-11 | Tým zanikl - miga95 | 10 (1/112) | 2013-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - tiagodias46 | 10 (24/112) | 2013-04-03 | Tým zanikl - tiagodias46 | 10 (26/112) | 2013-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - nunopinho82 | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým zanikl - nunopinho82 | 10 (63/112) | 2013-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - FCPORTOGOTZE | 10 (87/112) | 2013-06-05 | Tým zanikl - FCPORTOGOTZE | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - miguelgouveia | 11 (3/112) | 2013-07-03 | Tým zanikl - miguelgouveia | 11 (6/112) | 2013-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - diogomafra98 | 11 (30/112) | 2013-07-30 | Tým zanikl - diogomafra98 | 11 (30/112) | 2013-07-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Carvalho13 | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - Carvalho13 | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - mister miguel | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - mister miguel | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - dendark | 11 (100/112) | 2013-10-08 | Tým zanikl - dendark | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Paulo Pinto 69 | 12 (15/112) | 2013-11-04 | Tým zanikl - Paulo Pinto 69 | 12 (20/112) | 2013-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - gonçalo pedrosa | 12 (43/112) | 2013-12-02 | Tým zanikl - gonçalo pedrosa | 12 (55/112) | 2013-12-14 | Tým byl přidělen manažerovi - farin98 | 12 (79/112) | 2014-01-07 | Tým zanikl - farin98 | 12 (92/112) | 2014-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - DANIEL CARREIR | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým zanikl - DANIEL CARREIR | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Gonalo | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým zanikl - Gonalo | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - luciobentes | 13 (54/112) | 2014-04-04 | Tým zanikl - luciobentes | 13 (57/112) | 2014-04-07 | Tým byl přidělen manažerovi - pedro sampaio | 13 (80/112) | 2014-04-30 | Tým zanikl - pedro sampaio | 13 (81/112) | 2014-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - alexmiguelsilva | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tým zanikl - alexmiguelsilva | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Farinhas | 14 (17/112) | 2014-06-18 | Tým zanikl - Farinhas | 14 (17/112) | 2014-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Joao Pinto12 | 14 (40/112) | 2014-07-11 | Tým zanikl - Joao Pinto12 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Lisboa Benfica† |
17. místo v lize IV.18. |
45 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
44 | Lisboa Benfica† |
16. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
43 | Lisboa Benfica† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.18. |
||
42 | Lisboa Benfica† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.18. |
||
41 | Lisboa Benfica† |
14. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.18. |
||
40 | Lisboa Benfica† |
5. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.18. |
||
39 | Lisboa Benfica† |
7. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.18. |
||
38 | Lisboa Benfica† |
8. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.18. |
||
37 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.18. |
||
36 | Lisboa Benfica† |
21. místo v lize IV.18. |
35 | Lisboa Benfica† |
19. místo v lize IV.18. |
34 | Lisboa Benfica† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.18. |
||
33 | Lisboa Benfica† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.18. |
||
32 | Lisboa Benfica† |
11. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.18. |
||
31 | Lisboa Benfica† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.18. |
||
30 | Lisboa Benfica† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.18. |
||
29 | Lisboa Benfica† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.18. |
||
28 | Lisboa Benfica† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.18. |
||
27 | Lisboa Benfica† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.18. |
||
26 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
25 | Lisboa Benfica† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.18. |
||
24 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.18. |
||
23 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.18. |
||
22 | Lisboa Benfica† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.18. |
||
21 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
20 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
19 | Lisboa Benfica† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
18 | Lisboa Benfica† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
17 | Lisboa Benfica† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.18. |
||
16 | Lisboa Benfica† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
15 | Lisboa Benfica† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.18. |
||
14 | Lisboa Benfica† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.18. |
||
7. místo v lize III.11. |
||
13 | Infecto Team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.11. |
||
12 | Arrabal |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
11. místo v lize III.11. |
||
11 | United red |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
5. místo v lize IV.12. |
||
10 | CDTROFENSE |
257. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.12. |
||
9 | Team noname 34331 |
513. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.12. |
||
8 | os vingadores |
1025. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.12. |
||
7 | Team noname 34331 |
513. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.12. |
||
6 | Team noname 34331 |
257. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.12. |
||
14. místo v lize III.12. |
||
5 | A.D.Préstimo |
257. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.12. |
||
4 | Team noname 34331 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.12. |
||
4. místo v lize IV.5. |
||
3 | Team noname 34331 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.5. |
||
2 | Team noname 34331 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v lize IV.5. |
||
1 | penetras |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.5. |