1 (0/112) |
2010-06-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - niemand19 |
1 (47/112) |
2010-07-23 |
Tým zanikl - niemand19 |
1 (58/112) |
2010-08-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Few88 |
1 (79/112) |
2010-08-24 |
Tým zanikl - Few88 |
1 (87/112) |
2010-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - rdcpel |
1 (109/112) |
2010-09-23 |
Tým zanikl - rdcpel |
2 (18/112) |
2010-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - lira1512 |
2 (41/112) |
2010-11-06 |
Tým zanikl - lira1512 |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - xurumunu |
2 (69/112) |
2010-12-04 |
Tým zanikl - xurumunu |
2 (77/112) |
2010-12-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - nestouci |
2 (100/112) |
2011-01-04 |
Tým zanikl - nestouci |
3 (5/112) |
2011-01-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Emanueln10 |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tým zanikl - Emanueln10 |
3 (31/112) |
2011-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Felnews |
3 (54/112) |
2011-03-11 |
Tým zanikl - Felnews |
3 (60/112) |
2011-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Carlla |
4 (9/112) |
2011-05-17 |
Tým zanikl - Carlla |
4 (29/112) |
2011-06-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - magfirmeza |
4 (57/112) |
2011-07-04 |
Tým zanikl - magfirmeza |
4 (80/112) |
2011-07-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - fabriciof11 |
4 (104/112) |
2011-08-20 |
Tým zanikl - fabriciof11 |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - mistermarcos |
5 (21/112) |
2011-09-18 |
Tým zanikl - mistermarcos |
5 (21/112) |
2011-09-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - juniorard |
5 (45/112) |
2011-10-12 |
Tým zanikl - juniorard |
5 (45/112) |
2011-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thiago Noinha |
5 (69/112) |
2011-11-05 |
Tým zanikl - Thiago Noinha |
5 (69/112) |
2011-11-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - kevinsonik |
5 (92/112) |
2011-11-28 |
Tým zanikl - kevinsonik |
5 (112/112) |
2011-12-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marrento |
6 (23/112) |
2012-01-10 |
Tým zanikl - Marrento |
6 (24/112) |
2012-01-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucasjunior815 |
6 (51/112) |
2012-02-07 |
Tým zanikl - lucasjunior815 |
6 (51/112) |
2012-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - brunopacheco |
6 (75/112) |
2012-03-02 |
Tým zanikl - brunopacheco |
6 (75/112) |
2012-03-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - 007thiago |
6 (98/112) |
2012-03-25 |
Tým zanikl - 007thiago |
6 (98/112) |
2012-03-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - DeCran |
7 (13/112) |
2012-04-21 |
Tým zanikl - DeCran |
7 (21/112) |
2012-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Victor Viana |
7 (44/112) |
2012-05-22 |
Tým zanikl - Victor Viana |
7 (44/112) |
2012-05-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ig8campeao |
7 (67/112) |
2012-06-14 |
Tým zanikl - Ig8campeao |
7 (75/112) |
2012-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - leoomartiinz45 |
7 (99/112) |
2012-07-16 |
Tým zanikl - leoomartiinz45 |
8 (3/112) |
2012-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vullcano |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tým zanikl - Vullcano |