1 (1/112) |
2010-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - santos234 |
1 (8/112) |
2010-06-14 |
Tým zanikl - santos234 |
1 (29/112) |
2010-07-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Arda95 |
1 (50/112) |
2010-07-26 |
Tým zanikl - Arda95 |
1 (77/112) |
2010-08-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - serhat3846 |
1 (98/112) |
2010-09-12 |
Tým zanikl - serhat3846 |
1 (99/112) |
2010-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ufukiyate |
2 (10/112) |
2010-10-06 |
Tým zanikl - ufukiyate |
2 (25/112) |
2010-10-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - balyoz61 |
2 (48/112) |
2010-11-13 |
Tým zanikl - balyoz61 |
2 (51/112) |
2010-11-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - leyla |
2 (74/112) |
2010-12-09 |
Tým zanikl - leyla |
2 (81/112) |
2010-12-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - TARIK T |
2 (104/112) |
2011-01-08 |
Tým zanikl - TARIK T |
3 (4/112) |
2011-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - utku 61 |
3 (27/112) |
2011-02-12 |
Tým zanikl - utku 61 |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - genccocuk35 |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tým zanikl - genccocuk35 |
3 (53/112) |
2011-03-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - enes67 |
3 (76/112) |
2011-04-02 |
Tým zanikl - enes67 |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - kaptanka |
3 (107/112) |
2011-05-03 |
Tým zanikl - kaptanka |
4 (6/112) |
2011-05-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sabata3 |
4 (29/112) |
2011-06-06 |
Tým zanikl - Sabata3 |
4 (36/112) |
2011-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - süper üçlü |
4 (59/112) |
2011-07-06 |
Tým zanikl - süper üçlü |
4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - CaPTaN |
4 (102/112) |
2011-08-18 |
Tým zanikl - CaPTaN |
4 (112/112) |
2011-08-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - metehann |
5 (23/112) |
2011-09-20 |
Tým zanikl - metehann |
5 (27/112) |
2011-09-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Erdem Ayaztaş |
5 (50/112) |
2011-10-17 |
Tým zanikl - Erdem Ayaztaş |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Manejer Recep |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým zanikl - Manejer Recep |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - 3RD1NC |
6 (66/112) |
2012-02-22 |
Tým zanikl - 3RD1NC |
6 (66/112) |
2012-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - referee8134 |
6 (89/112) |
2012-03-16 |
Tým zanikl - referee8134 |
6 (89/112) |
2012-03-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Toprak öz |
6 (112/112) |
2012-04-08 |
Tým zanikl - Toprak öz |
7 (23/112) |
2012-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - ekrem06 |
7 (46/112) |
2012-05-24 |
Tým zanikl - ekrem06 |
7 (46/112) |
2012-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - tolunay1925 |
7 (69/112) |
2012-06-16 |
Tým zanikl - tolunay1925 |
7 (69/112) |
2012-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - keşkekçiler |
7 (95/112) |
2012-07-12 |
Tým zanikl - keşkekçiler |
7 (95/112) |
2012-07-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - icsezgi |
8 (6/112) |
2012-08-04 |
Tým zanikl - icsezgi |