1 (1/112) |
2010-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - vladikz |
1 (104/112) |
2010-09-18 |
Tým zanikl - vladikz |
2 (5/112) |
2010-10-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Viktor Palikarski |
2 (84/112) |
2010-12-19 |
Tým zanikl - Viktor Palikarski |
2 (100/112) |
2011-01-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - dsdgfg |
3 (11/112) |
2011-01-27 |
Tým zanikl - dsdgfg |
3 (13/112) |
2011-01-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - lesno |
3 (36/112) |
2011-02-21 |
Tým zanikl - lesno |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Leoto |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Tým zanikl - Leoto |
4 (49/112) |
2011-06-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - ivoivo336 |
4 (72/112) |
2011-07-19 |
Tým zanikl - ivoivo336 |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - famousgrouse |
5 (4/112) |
2011-09-01 |
Tým zanikl - famousgrouse |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Krasimir Kovachev |
5 (33/112) |
2011-09-30 |
Tým zanikl - Krasimir Kovachev |
5 (35/112) |
2011-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - vankat |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým zanikl - vankat |
5 (59/112) |
2011-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - ludiqt |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým zanikl - ludiqt |
6 (46/112) |
2012-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - visokolov |
6 (95/112) |
2012-03-22 |
Tým zanikl - visokolov |
6 (95/112) |
2012-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - ARMOUR |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tým zanikl - ARMOUR |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - liverpool40 |
7 (18/112) |
2012-04-26 |
Tým zanikl - liverpool40 |
7 (18/112) |
2012-04-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - 8404211886 |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tým zanikl - 8404211886 |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - joro72 |
7 (64/112) |
2012-06-11 |
Tým zanikl - joro72 |
8 (18/112) |
2012-08-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - angel92st |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tým zanikl - angel92st |
9 (54/112) |
2013-01-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - jorkokn2001 |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým zanikl - jorkokn2001 |
9 (80/112) |
2013-02-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - GeorgeAL |
9 (103/112) |
2013-03-01 |
Tým zanikl - GeorgeAL |
10 (70/112) |
2013-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - SKILLER23 |
10 (93/112) |
2013-06-11 |
Tým zanikl - SKILLER23 |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - sn3shk0 |
11 (81/112) |
2013-09-19 |
Tým zanikl - sn3shk0 |
11 (83/112) |
2013-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - niki345 |
11 (106/112) |
2013-10-14 |
Tým zanikl - niki345 |
11 (106/112) |
2013-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - denkata98 |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým zanikl - denkata98 |
12 (42/112) |
2013-12-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - vikivilla7 |
12 (65/112) |
2013-12-24 |
Tým zanikl - vikivilla7 |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vasilcho |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tým zanikl - Vasilcho |
13 (2/112) |
2014-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andreas Weimann |
13 (25/112) |
2014-03-06 |
Tým zanikl - Andreas Weimann |
13 (28/112) |
2014-03-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - seboshmmm |
13 (51/112) |
2014-04-01 |
Tým zanikl - seboshmmm |
13 (51/112) |
2014-04-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - atanascho |
13 (74/112) |
2014-04-24 |
Tým zanikl - atanascho |
13 (78/112) |
2014-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - pepi132 |
13 (101/112) |
2014-05-21 |
Tým zanikl - pepi132 |
13 (111/112) |
2014-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - biznesa |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tým zanikl - biznesa |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - DRSTerrorist |
16 (49/112) |
2015-03-01 |
Tým zanikl - DRSTerrorist |